他社比較
近鉄エクスプレス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1952年5月17日
|
1976年4月 近畿日本鉄道株式会社入社 2007年6月 同社執行役員 2012年6月 同社取締役専務執行役員 2013年6月 当社監査役 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役副社長 2017年6月 当社取締役会長(現在) |
代表取締役社長執行役員 |
1959年3月6日
|
1982年4月 当社入社 2009年6月 当社フォワーディング営業部長 2010年6月 当社執行役員フォワーディング営業部長 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長執行役員(現在) |
取締役副社長執行役員営業、情報システム、APLL統括 |
1957年1月2日
|
1980年4月 当社入社 2006年1月 当社米州本部長 2006年6月 当社執行役員米州本部長 2007年6月 当社取締役 2009年6月 当社専務取締役 2016年6月 当社取締役副社長 2017年6月 当社取締役副社長執行役員(現在) |
取締役常務執行役員経営企画、総務統括 |
1958年9月6日
|
1982年4月 当社入社 2007年4月 当社フォワーディング営業部部次長 2009年10月 当社総務部長 2012年6月 当社執行役員総務部長 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役上席執行役員 2021年4月 当社取締役常務執行役員(現在) |
取締役常務執行役員人事、財務経理、監査統括 |
1959年1月1日
|
1981年4月 当社入社 2004年4月 当社フォワーディング営業部部次長 2010年6月 当社監査部長 2013年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役上席執行役員 2021年4月 当社取締役常務執行役員(現在) |
取締役 |
1943年11月27日
|
1968年4月 近畿日本鉄道株式会社入社 2001年6月 同社取締役 2005年6月 同社代表取締役専務 2007年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 当社取締役(現在) 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長 2020年6月 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長グループCEO(現在) |
取締役 |
1962年7月15日
|
1989年4月 弁護士登録 1991年9月 田中早苗法律事務所代表(現在) 2015年6月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1950年7月5日
|
1973年4月 三菱商事株式会社入社 2004年4月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2013年4月 同社副社長執行役員 2013年6月 同社取締役副社長執行役員 2016年6月 同社顧問(現在) 2018年6月 当社取締役(現在) |
常勤監査役 |
1961年1月2日
|
1983年4月 当社入社 2011年4月 当社経理部部次長 2013年6月 当社監査部長 2017年6月 当社常勤監査役(現在) |
常勤監査役 |
1963年3月4日
|
1985年4月 当社入社 2010年6月 当社ロジスティクス営業部部次長 2016年6月 当社執行役員輸入営業部長 2018年7月 当社内部統制室長 2021年6月 当社常勤監査役(現在) |
監査役 |
1954年6月21日
|
1984年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 2010年4月 同監査法人代表社員(2016年6月退任) 2016年7月 河崎雄亮公認会計士事務所事務所長(現在) 2017年6月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1959年8月13日
|
1984年4月 東急建設株式会社入社 2002年6月 パシフィックマネジメント株式会社財務部長 2005年6月 同社執行役員 2008年3月 同社取締役管理本部長 2010年6月 ケネディクス株式会社コンプライアンス部長 2017年3月 同社監査役(現在) 2021年6月 当社監査役(現在) |
日本通運 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1950年2月3日生
|
1972年4月 当社入社 2005年5月 執行役員第9ブロック地域総括兼大阪支店長 2005年6月 取締役執行役員 2007年5月 取締役専務執行役員 2009年5月 代表取締役副社長副社長執行役員 2011年6月 代表取締役社長社長執行役員 2017年5月 代表取締役会長現在に至る |
代表取締役社長社長執行役員 |
1954年9月22日生
|
1978年4月 当社入社 2009年5月 執行役員東北ブロック地域総括兼仙台支店長 2012年5月 常務執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2014年5月 代表取締役副社長副社長執行役員 2017年5月 代表取締役社長社長執行役員 |
代表取締役副社長副社長執行役員 |
1954年10月12日生
|
1978年4月 当社入社 2011年6月 執行役員北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長 2013年12月 執行役員 2014年5月 常務執行役員 2014年6月 取締役常務執行役員 2015年5月 取締役専務執行役員 2017年5月 代表取締役副社長副社長執行役員 |
代表取締役副社長副社長執行役員 |
1959年9月7日生
|
1982年4月 当社入社 2014年5月 執行役員東北ブロック地域総括兼仙台支店長 2016年5月 執行役員 2016年6月 取締役執行役員 2017年5月 取締役常務執行役員 2019年4月 代表取締役副社長副社長執行役員 |
代表取締役副社長副社長執行役員 |
1960年10月25日生
|
1983年4月 当社入社 2015年5月 執行役員北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長 2017年5月 執行役員 2017年6月 取締役執行役員 2018年5月 取締役常務執行役員 2019年4月 取締役専務執行役員 2019年6月 専務執行役員 2020年4月 副社長執行役員 2020年6月 代表取締役副社長副社長執行役員 |
取締役常務執行役員 |
1960年8月30日生
|
1984年4月 当社入社 2007年5月 日通キャピタル株式会社常務取締役 2009年7月 3PL部専任部長 2010年4月 グローバルロジスティクスソリューション部専任部長 2013年5月 財務部長 2015年5月 日通商事株式会社取締役執行役員 2017年5月 日通商事株式会社取締役常務執行役員 2018年5月 執行役員 2018年6月 取締役執行役員 2021年4月 取締役常務執行役員 |
取締役 |
1952年4月3日生
|
1978年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)成富安信法律事務所入所 1987年4月 中山慈夫法律事務所開設(2005年4月中山・男澤法律事務所に改称) 2000年4月 最高裁判所司法研究所教官 2004年4月 東京大学法科大学院客員教授 2004年6月 株式会社静岡第一テレビ社外取締役現在に至る 2014年6月 当社取締役現在に至る |
取締役 |
1960年12月2日生
|
2005年1月 無量山傳通院こども論語塾講師(2013年4月無量山傳通院寺子屋論語塾 2007年8月 聖学院中学高等学校国語科講師 2008年10月 銀座・寺子屋こども論語塾代表(2019年4月銀座・おとな論語塾に改称) 2009年4月 淑徳SC中等部・高等部論語講師現在に至る 2013年11月 安岡定子事務所代表現在に至る 2015年6月 当社取締役現在に至る 2020年10月 公益財団法人郷学研修所・安岡正篤記念館理事長現在に至る |
取締役 |
1950年8月7日生
|
1974年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 2005年5月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 2007年6月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 2009年4月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 2013年6月 株式会社アミューズ社外取締役 2015年6月 株式会社アミューズ取締役副会長 2017年6月 株式会社アミューズ取締役副会長執行役員 2018年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役現在に至る 2019年4月 株式会社アミューズ代表取締役社長執行役員 2019年6月 株式会社アミューズ取締役副会長執行役員 2020年6月 株式会社アミューズ特別顧問 2021年6月 当社取締役現在に至る |
常勤監査役 |
1959年4月19日生
|
1983年4月 当社入社 2007年2月 経理部連結専任部長 2007年5月 経理部主計専任部長 2009年5月 福井支店長 2010年10月 米国日本通運株式会社財務部長 2013年5月 日通商事株式会社人事部勤務(常任理事) 2013年6月 日通商事株式会社取締役執行役員 2015年5月 執行役員財務部長 2015年6月 取締役執行役員 2017年5月 取締役執行役員 2018年5月 取締役 2018年6月 常勤監査役現在に至る |
常勤監査役 |
1962年1月15日生
|
1984年4月 当社入社 2008年5月 周南支店長 2011年6月 広島支店部長 2013年5月 下関支店長 2015年5月 グループ経営管理部長 2017年5月 経営企画部長兼グループ経営管理部長 2018年5月 執行役員中国・四国ブロック地域総括兼広島支店長 2020年4月 社長付 2020年6月 常勤監査役現在に至る |
監査役 |
1950年6月15日生
|
1979年4月 株式会社日通総合研究所入社 1989年4月 流通経済大学社会学部助教授 1994年4月 流通経済大学社会学部教授 1996年4月 流通経済大学流通情報学部教授 2001年4月 流通経済大学法学部教授 2002年11月 流通経済大学学長 2008年11月 同退任 2013年6月 学校法人日通学園専務理事 2015年4月 流通経済大学学長 2016年6月 学校法人日通学園理事長現在に至る 2016年6月 当社監査役現在に至る |
監査役 |
1950年10月23日生
|
1974年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1976年11月 等松・青木監査法人入所(現有限責任監査法人トーマツ) 1978年3月 公認会計士登録 1988年7月 サンワ・等松青木監査法人社員(現有限責任監査法人トーマツ) 1995年7月 監査法人トーマツ代表社員(現有限責任監査法人トーマツ) 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ経営監査室長 2015年12月 公認会計士青木良夫事務所所長現在に至る 2016年3月 新日本電工株式会社監査役現在に至る 2016年6月 ポリプラスチックス株式会社監査役 2016年6月 当社監査役現在に至る |
監査役 |
1955年4月7日生
|
1980年4月 日本経営者団体連盟入職 2000年7月 日本経営者団体連盟国際部長 2002年5月 社団法人日本経済団体連合会(統合により名称変更)国際労働政策本部長 2005年4月 社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長 2006年6月 社団法人日本経済団体連合会国際第二本部長 2008年5月 社団法人日本経済団体連合会常務理事 2012年3月 一般社団法人日本経済団体連合会常務理事(一般社団法人への移行による名称変更) 2014年6月 一般社団法人経団連事業サービス常務理事 2020年6月 一般社団法人経団連事業サービス常務理事退任 2021年6月 当社監査役現在に至る |
郵船ロジスティクス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
昭和23年5月11日
|
昭和47年4月 日本郵船株式会社入社 平成11年6月 同社不専統轄グループ調査役兼NYKBulkship (U.S.A.)Inc .社長 平成13年6月 同社取締役 平成14年4月 同社取締役経営委員 平成15年6月 同社常務取締役経営委員 平成18年4月 同社代表取締役専務経営委員 平成20年4月 同社代表取締役副社長経営委員 平成22年4月 同社取締役 平成22年6月 当社取締役副社長執行役員 平成23年4月 当社代表取締役社長社長執行役員 平成28年6月 当社代表取締役会長会長執行役員当社代表取締役会長(現任) 平成29年4月 |
代表取締役社長社長執行役員 |
昭和31年4月21日
|
昭和54年4月 日本郵船株式会社入社 平成15年4月 NYKLine (North America )Inc .社長 平成19年4月 日本郵船株式会社経営委員 平成20年4月 同社常務経営委員 平成21年6月 同社取締役常務経営委員 平成24年4月 同社取締役専務経営委員同社取締役 平成28年4月 平成28年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) |
取締役専務執行役員 |
昭和31年2月27日
|
昭和55年4月 当社入社 平成25年4月 当社執行役員兼東アジア地域総括兼Yusen Logistics (China )Co .,Ltd .会長 平成27年4月 当社航空事業部長 平成28年4月 当社常務執行役員 平成29年4月 当社専務執行役員 平成29年6月 当社取締役専務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
昭和32年12月25日
|
昭和56年4月 日本郵船株式会社入社 平成18年4月 同社企画グループ長 平成20年4月 同社物流グループ長 平成20年6月 当社取締役 平成22年4月 日本郵船株式会社物流プロジェクトグループ長 平成23年4月 当社執行役員 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 日本地域総括 |
昭和29年4月18日
|
昭和52年4月 当社入社 平成19年6月 当社混載部長 平成22年4月 当社執行役員兼 平成25年4月 南アジア・オセアニア地域総括兼Yusen Logistics (Singapore ) 平成27年4月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役常務執行役員 |
昭和32年6月20日
|
昭和55年4月 当社入社 平成18年6月 Yusen Air Sea Service (Deutschland )Gmb H(現Yusen Logistics (Deutschland )Gmb H)社長 平成22年4月 当社統合準備室長 平成23年4月 当社人事部長 平成25年4月 当社執行役員 平成28年4月 当社常務執行役員 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
取締役 |
昭和26年9月12日
|
昭和50年4月 野村證券株式会社入社 平成5年6月 同社債券部長 平成8年6月 同社金融市場部長 平成9年6月 同社取締役 平成12年6月 同社専務取締役 平成13年10月 野村ホールディングス株式会社取締役 平成15年6月 野村ホールディングス株式会社取締役執行役副社長 平成18年4月 野村ホールディングス株式会社取締役執行役副社長 平成20年4月 野村證券株式会社執行役副会長 平成20年10月 同社執行役員副会長 平成21年4月 同社顧問 平成22年7月 駐ギリシャ共和国特命全権大使 平成26年6月 当社取締役(現任) 平成26年7月 UBS証券株式会社特別顧問 |
取締役 |
昭和19年11月2日
|
昭和42年4月 三菱重工業株式会社入社 平成11年6月 米国三菱重工業株式会社社長 平成14年6月 三菱重工業株式会社取締役 平成15年6月 同社取締役海外戦略本部長 平成17年4月 同社常務取締役海外戦略本部長 平成17年6月 同社取締役常務執行役員 平成18年4月 同社取締役常務執行役員 平成19年4月 同社取締役副社長執行役員社長室長 平成21年4月 三菱航空機株式会社取締役社長 平成22年4月 三菱重工業株式会社特別顧問 平成25年1月 三菱航空機株式会社取締役会長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年4月 三菱重工業株式会社顧問(現任) |
常勤監査役 |
昭和33年2月25日
|
昭和55年4月 日本郵船株式会社入社 平成19年4月 同社法務グループ長 平成22年4月 同社調査グループ長 平成26年6月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
昭和31年5月4日
|
平成2年11月 当社入社 平成22年4月 当社混載部長 平成23年4月 当社航空事業部長 平成24年4月 当社執行役員 平成27年6月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
昭和19年1月24日
|
昭和42年4月 日本石油株式会社入社 平成10年6月 同社取締役需給部長 平成11年4月 日石三菱株式会社取締役需給部長 平成14年6月 日本国際貿易促進協会理事 平成14年6月 新日本石油株式会社常務取締役 平成17年6月 同社代表取締役副社長執行役員国際事業本部長 平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社顧問 平成23年6月 一般財団法人日本海事協会評議員(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
昭和25年7月16日
|
昭和58年4月 株式会社リクルート「とらばーゆ」編集長 昭和62年5月 東日本旅客鉄道株式会社アドバイザー 平成17年7月 同社顧問 平成18年4月 早稲田大学大学院客員教授 平成18年11月 政府税制調査会委員 平成19年6月 大正製薬株式会社監査役 平成21年4月 武蔵大学教授(現任)武蔵大学大学院教授(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成27年6月 三菱地所株式会社取締役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング