他社比較
キヤノン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1935年9月23日
|
1961年4月 当社入社 1979年1月 CanonU.S.A.,Inc.社長 1981年3月 取締役 1985年3月 常務取締役 1989年1月 本社事務部門担当 1989年3月 代表取締役専務 1993年3月 代表取締役副社長 1995年9月 代表取締役社長 2006年3月 代表取締役会長兼社長 2006年5月 代表取締役会長 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役(現在) 2012年3月 代表取締役会長兼社長 2016年3月 代表取締役会長 2020年5月 代表取締役会長兼社長(現在) |
代表取締役副社長CFO渉外本部長ファシリティ管理本部長コーポレートガバナンス推進室長 |
1940年10月8日
|
1964年4月 当社入社 1992年1月 経理本部副本部長 1995年3月 取締役 1995年4月 経理本部長 1997年3月 常務取締役 2001年3月 専務取締役 2007年1月 政策・経済調査本部長 2007年3月 取締役副社長 2008年3月 代表取締役副社長(現在) 2010年1月 総務本部長 2010年3月 渉外本部長 2011年4月 経理本部長 2012年4月 ファシリティ管理本部長 2014年3月 人事本部長 2017年4月 ファシリティ管理本部長(現在) 2018年3月 渉外本部長(現在) 2018年4月 経理本部長 2023年7月 コーポレートガバナンス推進室長(現在) |
代表取締役副社長CTOプリンティンググループ管掌 |
1949年3月10日
|
1972年4月 当社入社 1995年1月 複写機開発センター所長 2001年4月 iプリンタ事業本部副事業本部長 2003年3月 取締役 2003年4月 事業化推進本部長 2003年7月 Lプリンタ事業推進本部長 2007年1月 Lプリンタ事業本部長 2008年3月 常務取締役 2012年3月 専務取締役調達本部長 2016年3月 副社長執行役員 2016年4月 映像事務機事業本部長 2017年3月 代表取締役副社長(現在) 2020年4月 デジタルプリンティング事業本部長(現在) 2021年4月 プリンティンググループ管掌(現在) |
取締役副社長グローバル販売戦略推進本部長 |
1958年4月5日
|
1981年4月 当社入社 2005年4月 Canon Singapore Pte .Ltd .社長 2008年3月 CanonCanadaInc.社長 2011年4月 執行役員 2014年2月 キヤノン(中国)有限公司執行副社長 2016年4月 常務執行役員 2018年4月 CanonU.S.A.,Inc.社長 2021年4月 専務執行役員 2024年1月 グローバル販売戦略推進本部長(現在) 2024年3月 取締役副社長(現在) |
専務取締役インダストリアルグループ管掌キヤノントッキ株式会社取締役会長兼CEO |
1964年3月20日
|
1990年7月 当社入社 2008年7月 半導体機器第二設計センター所長 2009年7月 半導体機器第一PLMセンター所長 2012年1月 光学機器事業本部半導体機器事業部長 2012年4月 執行役員 2016年7月 光学機器事業本部副事業本部長 2017年1月 光学機器事業本部長(現在) 2017年4月 常務執行役員 2021年4月 専務執行役員インダストリアルグループ管掌(現在) 2024年3月 専務取締役(現在) |
専務取締役経理本部長PSI適正化プロジェクトチーフ |
1962年6月18日
|
1985年4月 当社入社 2016年4月 経理本部グループ経営統括センター所長 2017年4月 執行役員 2018年4月 経理本部副本部長 2018年9月 Oc éTechnologies B.V.(現Canon Production Printing Netherlands B.V.)副社長 2018年12月 Oc éHolding B.V.(現Canon Production Printing Holding B.V.)社長 2020年4月 常務執行役員 2023年1月 経理本部長(現在) 2023年4月 専務執行役員 2024年3月 PSI適正化プロジェクトチーフ(現在)専務取締役(現在) |
取締役 |
1953年12月5日
|
1977年4月 大和証券株式会社入社 1997年1月 大和証券株式会社シンジケート部長 2000年4月 長崎大学経済学部経済学研究科教授 2010年4月 株式会社大和総研専務理事 2011年1月 財務省財政制度等審議会委員 2012年4月 株式会社大和総研副理事長 2013年2月 金融庁企業会計審議会委員 2017年6月 三井製糖株式会社(現DM三井製糖ホールディングス株式会社)社外取締役(現在) 2019年4月 日本証券業協会特別顧問 2020年4月 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事(現在) 2021年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1951年8月29日
|
1977年4月 検事任官 2006年6月 法務省大臣官房長 2008年10月 最高検察庁検事 2011年8月 最高検察庁次長検事 2012年7月 名古屋高等検察庁検事長 2014年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年10月 最高裁判所判事 2021年8月 最高裁判所判事退官 2023年3月 弁護士登録(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1955年4月18日
|
1978年4月 大蔵省入省 2007年7月 財務省大臣官房総括審議官 2008年7月 環境省大臣官房審議官 2012年9月 環境省大臣官房長 2014年7月 環境省環境事務次官 2015年7月 環境省退官 2015年10月 株式会社イオン銀行代表取締役会長 2016年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長 2017年3月 イオン株式会社執行役総合金融事業担当 2023年6月 株式会社FPパートナー社外取締役(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1962年2月28日
|
1984年4月 建設省入省 2014年9月 内閣官房内閣審議官まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 2016年6月 国土交通省大臣官房審議官 2017年7月 国土交通省住宅局長 2018年7月 内閣官房内閣審議官まち・ひと・しごと創生本部事務局総括官補 2019年7月 消費者庁長官 2022年7月 消費者庁退官 2023年6月 伊藤忠商事株式会社社外取締役(現在) 2024年3月 当社取締役(現在) |
常勤監査役 |
1960年3月24日
|
1982年4月 当社入社 2008年1月 経理部担当部長 2008年7月 イメージコミュニケーション事業本部長室担当部長 2010年12月 キヤノン(中国)有限公司経理本部長 2023年1月 同社高級副社長企画本部長 2024年3月 常勤監査役(現在) |
常勤監査役 |
1960年10月4日
|
1983年4月 当社入社 2009年4月 映像事務機電気部品技術部長 2012年5月 映像事務機製造部長 2014年1月 経営監理室担当部長 2015年2月 キヤノン(蘇州)有限公司社長 2023年3月 常勤監査役(現在) |
監査役 |
1949年3月11日
|
1975年4月 裁判官任官 1986年4月 東京地方裁判所判事 1987年4月 最高裁判所司法研修所教官 1992年4月 最高裁判所調査官 1996年4月 弁護士登録(現在) 2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2012年1月 金融庁法令等遵守調査室室長(現在) 2019年3月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1954年9月5日
|
1980年10月 等松・青木監査法人入所 1984年4月 公認会計士登録(現在) 1993年7月 監査法人トーマツ社員 2000年6月 同監査法人代表社員 2007年5月 同監査法人管理財務本部長同監査法人経営会議メンバー 2011年11月 有限責任監査法人トーマツCFO 2017年3月 当社監査役(現在) |
監査役 |
1961年7月2日
|
1984年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 1997年4月 同社調査部課長 2005年4月 同社経営総務室長 2009年4月 第一ライフ・インターナショナル(ヨーロッパ)株式会社社長 2012年4月 第一生命保険株式会社秘書部長 2016年4月 同社支配人グループ総務ユニット長兼秘書部長 2016年10月 同社支配人秘書部長兼第一生命ホールディングス株式会社支配人総務ユニット長 2018年3月 当社監査役(現在) |
ニコン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役兼会長執行役員CEO |
1956年3月1日
|
1980年4月 当社入社 2005年6月 当社執行役員 2012年6月 当社常務執行役員 2019年4月 当社社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役兼社長執行役員兼CEO 2020年4月 当社代表取締役兼社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役兼会長執行役員(現) |
代表取締役兼社長執行役員COO、CFO、CRO、経営管理本部長、サステナビリティ戦略部担当、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当 |
1960年3月6日
|
1982年4月 三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社 2009年6月 同行執行役員 2011年6月 同行常務執行役員 2012年6月 同行常務取締役 2013年6月 同行専務取締役 2015年6月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO兼(株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)常務取締役CFO 2016年5月 同社取締役執行役専務グループCFO兼(株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO 2018年6月 同社執行役専務グループCFO兼(株)三菱UFJ銀行取締役専務執行役員CFO 2020年4月 当社専務執行役員 2020年6月 当社取締役兼専務執行役員 2024年2月 当社代表取締役兼副社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役兼社長執行役員(現) |
取締役兼専務執行役員CTO、Deputy CFO、社長室長、経営監査部担当、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当、ITソリューション本部担当、光学本部担当、生産本部担当 |
1968年7月25日
|
1992年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 2024年4月 当社専務執行役員 2024年6月 当社取締役兼専務執行役員(現) |
取締役取締役会議長 |
1941年12月20日
|
1964年4月 旭化成工業(株)(現旭化成(株))入社 1997年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2002年6月 同社取締役副社長 2003年4月 同社代表取締役社長 2010年4月 同社取締役最高顧問 2010年6月 同社最高顧問 2013年6月 同社常任相談役 2016年6月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1954年1月6日
|
1980年4月 (株)野村総合研究所入社 1996年6月 イノテック(株)取締役 2005年4月 同社代表取締役専務 2007年4月 同社代表取締役社長 2011年6月 TDK(株)社外監査役 2013年4月 イノテック(株)代表取締役会長 2013年6月 TDK(株)社外取締役 2018年6月 イノテック(株)取締役会長 2018年6月 TDK(株)取締役会長 2021年4月 イノテック(株)取締役 2022年4月 TDK(株)取締役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2023年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 |
1958年1月29日
|
1980年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2010年1月 内閣官房内閣審議官 2011年8月 経済産業省大臣官房長 2013年6月 経済産業事務次官 2015年7月 退官 2022年6月 当社社外取締役(現) |
取締役(常勤監査等委員) |
1961年7月18日
|
1985年4月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2020年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現) |
取締役(常勤監査等委員) |
1965年10月15日
|
1988年4月 当社入社 2016年7月 当社財務・経理本部財務部長 2019年7月 当社半導体装置事業部企画部長 2021年10月 当社経営監査部長 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1950年2月27日
|
1974年4月 川崎重工業(株)入社 2005年4月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役常務 2013年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2020年6月 同社特別顧問 2020年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1970年1月1日
|
1999年4月 弁護士登録太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所)入所 2005年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)(出向) 2006年5月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2012年7月 名取法律事務所(現ITN法律事務所)入所(パートナー)(現) 2016年1月 日本弁護士連合会国際室室長 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
取締役(監査等委員) |
1961年6月27日
|
1984年4月 東京都庁入庁 1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 2010年7月 新日本有限責任監査法人(現同上)シニアパートナー 2013年8月 同監査法人社員評議会評議員監査委員 2016年2月 同監査法人社員評議会副議長 2016年9月 千葉公認会計士事務所開設(現) 2022年4月 金融庁公認会計士・監査審査会委員(現) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) |
コニカミノルタ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1962年11月30日
|
1986年4月 ミノルタカメラ㈱入社 2012年6月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役経営企画部長兼業務革新統括部長 2013年4月 当社グループ業務執行役員Konica Minolta Business Solutions 2015年4月 当社執行役 2017年4月 プロフェッショナルプリント事業本部長 2018年1月 オフィス事業本部長 2018年4月 常務執行役 2018年6月 取締役常務執行役 2020年4月 取締役専務執行役 2022年4月 取締役代表執行役社長兼CEO(現) (93) |
取締役取締役会議長指名委員 |
1960年7月31日
|
1982年9月 アクセンチュア株式会社入社 2005年9月 同社代表取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2015年9月 同社取締役会長 2017年9月 同社取締役相談役 2018年7月 同社相談役 2021年7月 ベイヒルズ株式会社代表取締役(現) 2018年6月 当社取締役(現) (-) |
取締役監査委員長報酬委員 |
1956年2月15日
|
1978年4月 新日本製鐵株式会社入社 2009年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2012年6月 同社常務取締役 2012年10月 新日鐵住金株式会社常務取締役 2014年4月 同社代表取締役副社長 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社常任顧問 2019年4月 日本製鉄株式会社常任顧問 2020年7月 同社顧問 2020年7月 日鉄ソリューションズ株式会社顧問(現) 2020年6月 当社取締役(現) (-) |
取締役指名委員長監査委員報酬委員 |
1954年11月12日
|
1978年4月 住友林業株式会社入社 2007年6月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2010年4月 同社代表取締役社長 2020年4月 同社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現) (-) |
取締役報酬委員長指名委員 |
1964年1月24日
|
1987年4月 株式会社リクルート入社 2003年4月 同社執行役員 2004年4月 同社常務執行役員 2009年6月 同社取締役兼常務執行役員 2011年4月 同社取締役兼専務執行役員 2012年4月 同社代表取締役社長兼CEO 2012年10月 株式会社リクルートホールディングス代表取締役社長兼CEO 2021年4月 同社代表取締役会長兼取締役会議長(現) 2022年6月 当社取締役(現) (-) |
取締役指名委員監査委員 |
1955年3月11日
|
1977年4月 塩野義製薬株式会社入社 2007年4月 同社執行役員兼医薬開発本部長 2010年4月 同社常務執行役員兼医薬開発本部長 2011年4月 同社専務執行役員兼Global Development Office 統括 2015年6月 同社取締役兼専務執行役員兼経営戦略本部長 2017年4月 同社取締役兼上席執行役員兼経営戦略本部長 2018年4月 同社取締役副社長 2022年7月 同社取締役副会長(現) 2023年6月 当社取締役(現) (-) |
取締役指名委員監査委員報酬委員 |
1957年3月16日
|
1979年4月 ミノルタカメラ㈱入社 2004年4月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱MFP海外販売部中国販売推進室長 2006年6月 当社監査委員会室担当部長 2009年6月 経営監査室長 2012年4月 執行役 2019年6月 取締役(現) (61) |
取締役 |
1966年1月6日
|
1990年4月 当社入社 2010年4月 コニカミノルタオプト㈱機能材料事業部開発統括部長 2012年10月 コニカミノルタアドバンストレイヤー㈱機能材料事業本部副本部長 2014年4月 当社アドバンストレイヤーカンパニー機能材料事業部長 2015年4月 執行役機能材料事業本部長 2016年4月 常務執行役 2017年4月 材料・コンポーネント事業本部長 2018年4月 開発統括本部長 2023年4月 経営企画本部長 2023年6月 取締役兼常務執行役(現) (46) |
取締役 |
1967年12月5日
|
1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行退職 2019年7月 当社入社財務部長 2021年4月 上席執行役員 2023年4月 常務執行役 2023年6月 取締役兼常務執行役(現) (23) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング