他社比較
良品計画 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1957年10月13日
|
1976年4月 株式会社西友ストアー長野(現株式会社西友)入社 1993年9月 当社入社 2000年5月 当社取締役営業本部生活雑貨部長 2001年1月 当社常務取締役営業本部長 2003年5月 当社代表取締役専務取締役商品本部長(兼)販売本部、宣伝販促室管掌 2008年2月 当社代表取締役社長 2015年5月 当社代表取締役会長(現任) 2017年6月 株式会社メンバーズ社外取締役監査等委員(現任) |
代表取締役社長 |
1969年1月25日
|
1993年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年9月 株式会社ファーストリテイリング入社 1998年11月 同社取締役 2008年11月 同社上席執行役員 2016年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2016年6月 マネックスグループ株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社上席執行役員営業本部長(兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部管掌 2019年5月 当社専務取締役営業本部長(兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部管掌 2020年9月 当社専務取締役営業本部長 2021年9月 当社代表取締役社長(現任)株式会社MUJIHOUSE代表取締役社長(現任) 2022年6月 生活協同組合コープさっぽろ学識理事(現任) |
取締役副社長 |
1974年3月14日
|
1996年10月 当社入社 2011年6月 当社無印良品有楽町店長 2013年6月 当社販売部長 2015年5月 当社取締役販売部長 2015年6月 当社取締役東アジア事業部長 2018年2月 当社常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長(兼)生産部管掌 2019年2月 当社常務取締役中国大陸事業部長 2021年9月 当社専務取締役中国大陸事業部長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業管掌 2022年11月 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業管掌 2023年8月 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部管掌(現任) |
取締役 |
1952年6月27日
|
1978年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2001年1月 同社生産管理部長 2004年6月 同社常務役員 2006年6月 同社顧問 2010年6月 浜名湖電装株式会社代表取締役社長 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社デンソーモノづくりアドバイザー(現任) 2020年4月 中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1954年4月7日
|
1978年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 2000年6月 同社取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社取締役(兼)執行役社長 2011年6月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員Nomura Holding America Inc .CEO(兼)社長 2013年6月 同社取締役(兼)代表執行役グループCOO 2016年6月 同社顧問 2017年4月 野村不動産株式会社取締役 2017年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役会長 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 野村不動産株式会社顧問 2023年6月 アセットマネジメントOne 株式会社取締役監査等委員(現任) |
取締役 |
1964年12月20日
|
1987年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 1998年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2009年6月 IBMコーポレーションディレクター 2014年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社CMO 2016年10月 4ULifecare 株式会社取締役COO 2018年4月 同社代表取締役 2018年6月 株式会社True Data 社外取締役(現任) 2020年6月 富士古河EC株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年1月 筑波大学理事(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 オフィスKITO合同会社代表社員(現任) |
取締役 |
1974年6月19日
|
2000年4月 キヤノン株式会社入社 2001年4月 株式会社三共製作所入社 2009年10月 株式会社エムスクエア・ラボ創業代表取締役社長(現任) 2017年3月 やさいバス株式会社創業代表取締役社長(現任) 2018年3月 静岡ガス株式会社社外取締役(現任) 2018年7月 Global Design School 株式会社創業 2020年6月 スズキ株式会社社外取締役 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1978年1月23日
|
2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年6月 東京大学先端科学技術研究センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)日本リサーチ・センター入所 2010年9月 東京大学大学院医学系研究科特任助教(兼務) 2014年9月 HBS日本リサーチ・センターアシスタント・ディレクター 2017年1月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員(現任) 2017年3月 華道家・IKERU主宰(現任) 2019年6月 エムスリー株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社レノバ社外取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1964年8月4日
|
1987年4月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 1995年12月 当社入社 2001年2月 当社海外事業部長 2005年2月 当社執行役員海外事業部欧州地域担当部長 2007年2月 当社執行役員総務人事・JSOX担当部長(兼)経理財務担当管掌 2012年5月 当社取締役(兼)執行役員生活雑貨部長 2017年2月 当社取締役(兼)執行役員東アジア事業部長 2019年2月 当社取締役(兼)執行役員人事総務部、法務・知財部、監査室管掌 2021年9月 当社取締役(兼)執行役員特命事項担当 2021年11月 当社監査役(常勤)(現任) |
常勤監査役 |
1958年6月19日
|
1981年4月 株式会社小松製作所入社 2003年4月 同社広報IR部長 2004年4月 同社コーポレートコミュニケーション部長 2006年1月 同社財務部長 2008年4月 同社e-KOMATSU推進室長 2011年4月 同社執行役員情報戦略本部長 2016年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社顧問 2022年11月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1959年2月28日
|
1983年4月 シェル石油株式会社入社 2002年9月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年4月 同社経理部長 2005年3月 同社執行役員経理部長 2006年3月 同社取締役経理担当 2007年3月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年3月 同社代表取締役グループCOO 2016年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年3月 協和発酵キリン株式会社(現協和キリン株式会社)社外監査役 2019年4月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外監査役(現任) 2021年3月 協和キリン株式会社社外取締役 |
監査役 |
1965年7月14日
|
1992年4月 法務省検察庁検察官任官 1997年8月 Paul Hastings LLP,Los Angeles Office 入所 1999年3月 弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 2004年4月 公正取引委員会事務総局入局 2006年5月 ボーダフォン株式会社(現ソフトバンク株式会社)業務執行役員CCO 2014年4月 日本マイクロソフト株式会社執行役 2016年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社常勤社外監査役 2020年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役(現任)株式会社KADOKAWA社外監査役 2020年7月 日立建機株式会社社外取締役(現任) 2020年8月 コンパス国際法律事務所代表(現任) 2023年11月 当社社外監査役(現任) |
ファーストリテイリング 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1949年2月7日
|
1972年8月 当社入社 1972年9月 当社取締役 1973年8月 当社専務取締役 1984年9月 当社代表取締役社長 2001年6月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ(株)社外取締役(2019年12月31日退任) 2002年11月 当社代表取締役会長 2005年9月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2005年11月 (株)ユニクロ代表取締役会長兼社長 2008年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)取締役会長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル(株)社外取締役(現任) 2011年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン取締役(現任)一般社団法人ファーストリテイリング財団理事長(現任) 2018年11月 2023年9月 (株)ユニクロ代表取締役会長(現任) |
取締役 |
1957年12月25日
|
1981年4月 日産自動車(株)入社 1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター、日本におけるM&Aアドバイザリー業務統括 2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 2005年6月 みらかホールディングス(株)(現H.U.グループホールディングス(株))社外取締役 2005年11月 当社社外取締役(現任) 2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2009年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) 2015年3月 フロンティア・マネジメント(株)社外監査役(現任) 2015年6月 (株)博報堂DYホールディングス社外取締役(現任) 2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) |
取締役 |
1954年9月10日
|
1978年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1991年12月 日本オラクル(株)入社 2000年8月 同社代表取締役社長 2001年1月 米国オラクル・コーポレーション上級副社長 2008年4月 認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本)副理事長 2008年6月 日本オラクル(株)代表取締役会長(2008年12月31日退任) 2009年11月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本参与 2020年6月 (株)NTTドコモ社外取締役(現任) 2021年6月 NTTコミュニケーションズ(株)社外取締役(現任) 2023年4月 順天堂大学医学部附属順天堂医院外部監査委員(現任) |
取締役 |
1948年10月28日
|
1971年4月 大和ハウス工業(株)入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社専務取締役、営業本部副本部長 2007年4月 同社代表取締役副社長、営業本部長 2011年4月 同社代表取締役社長 2017年11月 同社特別顧問(2021年3月31日退任) 2018年6月 公益財団法人野村マネージメント・スクール非常勤理事(現任)当社社外取締役(現任) 2018年11月 浅井謙建築研究所(株)特別顧問(現任) 2021年4月 2021年5月 ペイシャンスキャピタルグループ(株)特別顧問(現任) |
取締役 |
1965年2月2日
|
1990年1月 バークレイズ証券(株)入社 1994年3月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 1998年1月 同社マネージング・ディレクター 2000年1月 同社パートナー 2015年4月 同社副会長(2020年12月退任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団理事 2021年5月 MPower Partners Fund L.P.ゼネラルパートナー(現任) 2021年7月 (株)Paidy社外取締役 2021年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任) 2021年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1956年4月23日
|
1981年4月 (株)竹中工務店入社 1982年1月 一級建築士登録 2012年4月 (株)竹中工務店設計本部長 2013年4月 同社執行役員設計本部長 2014年5月 日本建築学会理事(会館委員) 2015年4月 (株)竹中工務店設計担当執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 2022年4月 同社顧問(2023年3月26日退任) 2022年9月 早稲田大学創造理工学部建築学科非常勤講師(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1962年1月7日
|
1984年4月 三菱商事(株)入社 2013年4月 同社農水産本部長 2013年5月 (株)ローソン取締役 2014年4月 三菱商事(株)執行役員生活原料本部長 2015年11月 OLAMINTERNATIONALLIMITED取締役 2016年4月 三菱商事(株)常務執行役員生活産業グループCEO 2019年4月 同社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(2021年3月31日退任) 2021年6月 三菱食品(株)代表取締役社長兼CSO 2022年4月 同社代表取締役社長兼CSO兼CHO(健康増進担当)(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) |
取締役CFO |
1965年7月9日
|
1988年4月 (株)日本長期信用銀行入行 1998年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2005年1月 同社パートナー 2011年8月 当社入社 2011年8月 当社グループ執行役員兼CFO 2012年9月 当社グループ上席執行役員兼CFO(現任) 2018年11月 一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任)当社取締役(現任) 2018年11月 2023年6月 (株)プラステ代表取締役(現任) |
取締役 |
1974年4月23日
|
1997年9月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 2004年7月 Link Theory Holdings (US)Inc .(現Theory LLC)ニューヨーク本社入社 2009年9月 当社入社 2012年1月 Theory LLCChairman (現任) 2012年11月 当社グループ執行役員 2013年11月 UNIQLOUSALLCCOO 2015年11月 UNIQLOUSALLCChairman (現任) 2017年7月 JBRANDHOLDINGS,LLCCEO,Chairmanand President 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) 2022年8月 (株)リンク・セオリー・ジャパン代表取締役会長兼社長兼CEO(現任) |
取締役 |
1977年5月19日
|
2001年4月 三菱商事(株)入社 2009年4月 三菱商事在英国食品事業子会社Princes Limited 出向 2012年9月 当社入社、ユニクロスポーツマーケティング担当 2013年5月 (株)ユニクログローバルマーケティング部部長 2013年9月 当社グループ執行役員 2018年11月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社グループ上席執行役員(現任) |
常勤監査役 |
1956年1月28日
|
1983年4月 (株)アサヒペン入社 1994年2月 当社入社 1998年9月 当社執行役員管理部長 2005年9月 当社グループ監査部部長 2008年1月 (株)ワンゾーン(現(株)ジーユー)監査役 2009年3月 当社経営管理部部長 2009年9月 (株)GOVリテイリング(現(株)ジーユー)監査役 2010年1月 (株)ユニクロ営業支援統括部部長 2011年3月 当社計画管理部部長 2012年11月 当社監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年7月22日
|
1981年11月 山一證券(株)国際部入社 1988年3月 クラインオートベンソン証券会社(ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド東京支店)調査部入社 2001年10月 当社IR部入社 2004年2月 当社計画管理部IRチーム部長 2019年11月 当社監査役(現任) 2020年11月 (株)リンク・セオリー・ジャパン監査役(現任) |
常勤監査役 |
1991年3月13日
|
2013年4月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年9月 公認会計士資格取得 2017年2月 Pw Cアドバイザリー合同会社入社 2018年7月 当社計画管理部連結経理チーム入社 2020年3月 当社グローバル計画管理部連結経理チームリーダー 2021年11月 台湾優衣庫有限公司財務部部長 2023年3月 台湾優衣庫有限公司CFO 2023年11月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1967年11月11日
|
1991年4月 三菱商事(株)入社 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所 2007年1月 同事務所パートナー(現任) 2007年4月 東京大学法科大学院客員准教授 2012年11月 当社社外監査役(現任) 2012年11月 (株)ユニクロ監査役(現任) 2013年6月 (株)朝日新聞社社外監査役(現任) 2019年6月 (株)ダイフク社外取締役(現任) |
監査役 |
1948年11月7日
|
1975年2月 樫谷公認会計士事務所所長(現任) 1986年1月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1986年4月 (株)ブレイン・コア代表取締役社長(現任) 1989年3月 (株)エフ・ピーブレイン代表取締役社長(現任) 2002年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科(専門職大学院)特任教授 2012年6月 東京電力(株)(現東京電力ホールディングス(株))社外取締役 2012年6月 日本貨物鉄道(株)社外取締役(現任) 2018年11月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1947年1月22日
|
1972年5月 公認会計士資格取得 1989年2月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))日本代表 1995年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 アクセンチュア(株)代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2010年6月 スタンレー電気(株)社外取締役(現任) 2013年6月 ヤマトホールディングス(株)社外取締役(2022年6月23日退任) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長 2018年4月 学校法人国際大学特別顧問(現任) 2019年3月 キリンホールディングス(株)社外取締役(現任) 2020年11月 当社社外監査役(現任) |
大阪ソーダ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員 |
1965年12月10日
|
1988年4月 当社入社 2012年10月 執行役員営業本部化学品事業部長 2014年6月 取締役上席執行役員経営戦略本部長 2014年11月 取締役上席執行役員機能材事業部長 2015年6月 取締役常務執行役員経営戦略本部長 2016年7月 取締役常務執行役員機能材事業部長 2017年6月 代表取締役社長執行役員(現任) |
取締役上席執行役員生産技術本部長 |
1964年10月18日
|
1989年4月 当社入社 2014年6月 執行役員生産技術本部長 2015年6月 執行役員岡山化成株式会社代表取締役社長 2017年4月 執行役員生産技術本部長 2019年6月 取締役上席執行役員生産技術本部長(現任) |
取締役上席執行役員ヘルスケア事業部長機能材事業部長 |
1959年10月26日
|
1982年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2018年1月 三菱ケミカル株式会社執行役員 2021年10月 当社入社 2022年4月 執行役員 2022年6月 ヘルスケア事業部長(現任) 2023年6月 取締役上席執行役員(現任) 2024年4月 取締役上席執行役員機能材事業部長(現任) |
取締役 |
1947年1月9日
|
1972年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2001年6月 同社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2006年6月 同社常務執行役員 2007年4月 同社副社長執行役員 2007年6月 同社代表取締役副社長 2009年4月 同社取締役 2009年6月 新日鐵化学株式会社(現日鉄ケミカル&マテリアル株式会社)代表取締役社長 2013年6月 同社取締役相談役 2014年4月 同社相談役 2015年6月 月島機械株式会社(現月島ホールディングス株式会社)社外取締役当社取締役(現任) |
取締役 |
1958年12月20日
|
1981年4月 大蔵省(現財務省)入省 1999年7月 東京国税局査察部長 2011年7月 国税庁長官官房審議官 2012年7月 名古屋国税局長 2015年4月 独立行政法人造幣局理事長 2018年4月 財務省大臣官房審議官 2019年4月 追手門学院大学経営学部教授(現任)財務省財務総合政策研究所上席客員研究員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 住友理工株式会社社外監査役(現任) 2021年3月 公益財団法人国立京都国際会館評議員(現任) 2022年6月 扶桑化学工業株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1951年2月14日
|
1975年4月 神戸女子薬科大学(現神戸薬科大学)生物薬品化学(現薬品化学)研究室研究生 2001年4月 神戸薬科大学薬品化学研究室助教授 2007年4月 同大学同研究室准教授 2008年4月 同大学同研究室教授 2016年2月 大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院理学研究科客員教授 2016年4月 神戸薬科大学特別教授、学長特命補佐 2019年4月 神戸薬科大学学長、理事 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 神戸薬科大学名誉教授(現任) 2022年6月 神戸薬科大学理事長(現任) |
常勤監査役 |
1955年1月28日
|
1978年4月 当社入社 2007年6月 取締役生産技術本部松山工場長 2008年4月 取締役生産技術本部生産技術部長 2008年11月 取締役ファインケミカル事業部長 2008年12月 取締役ファインケミカル事業部長サンヨーファイン株式会社 2009年6月 常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1965年1月28日
|
1987年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2011年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)野田支社長 2016年4月 株式会社大正銀行(現株式会社徳島大正銀行)企画部長 2018年6月 同行執行役員企画部長 2020年1月 株式会社徳島大正銀行総合企画本部企画部副部長 2020年3月 同行営業本部大阪営業店統括部副部長 2020年6月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1946年5月22日
|
1974年4月 横浜地方裁判所判事補任官裁判官任官 1984年4月 大分地方・家庭裁判所判事 1986年4月 京都地方・家庭裁判所判事 1989年5月 大阪弁護士会登録 1989年5月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所 2006年3月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任) 2010年6月 当社監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング