他社比較
ウシオ電機 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員社長CEO |
1964年8月28日
|
1987年4月 沖電気工業㈱入社 1998年4月 オキ・セミコンダクター・タイワン支店支店長 1999年4月 オキ・タイワン社社長 2004年4月 沖電気工業㈱シリコンソリューションカンパニー営業本部北米部長 2007年4月 オキ・セミコンダクター・アメリカ社社長 2009年8月 オキデータ・アメリカズ社社長 2013年8月 ㈱沖データ(現沖電気工業㈱)マーケティング本部海外営業推進センター長 2015年10月 同社マーケティング本部副本部長 2017年4月 当社入社当社社長統括本部次長 2018年4月 当社執行役員当社社長統括本部次長兼社長統括本部経営戦略部門長 2019年4月 当社上級執行役員当社経営統括本部長 2021年6月 当社取締役兼上級執行役員 2022年4月 当社取締役兼常務執行役員CFO 2024年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長CEO(現在) |
取締役執行役員副社長COOCSuO |
1965年9月4日
|
1988年4月 当社入社 2016年4月 当社グループ執行役員USHIOSHANGHAI,INC.董事長 2017年4月 当社グループ上級執行役員 2018年4月 当社グループ常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員当社事業統括本部副本部長兼事業統括本部光源事業部長 2022年4月 当社ESG推進本部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 2024年4月 当社取締役兼執行役員副社長COO兼CSu O(現在) |
取締役常務執行役員フォトリソ事業部長 |
1968年9月25日
|
1995年9月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 2018年4月 当社社長統括本部長 2018年7月 当社グループ執行役員CHRISTIEDIGITALSYSTEMS,INC.CFO 2019年4月 当社グループ上級執行役員CHRISTIEDIGITALSYSTEMS,INC. 2019年6月 当社取締役兼グループ上級執行役員 2022年4月 当社取締役兼常務執行役員(現在)当社事業統括本部副本部長兼事業統括本部光源事業部長 2023年4月 当社事業統括本部副本部長兼事業統括本部Life Science 事業部長 2024年4月 当社フォトリソ事業部長(現在) |
取締役 |
1953年4月1日
|
1976年4月 大蔵省入省 2003年7月 財務省主計局次長 2007年7月 国税庁次長 2008年7月 財務省理財局長 2010年1月 内閣官房副長官補 2013年4月 内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官 2016年7月 (一社)生命保険協会代表理事副会長(現在) 2019年6月 当社社外取締役(現在) |
取締役 |
1950年7月21日
|
1976年4月 小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 2005年4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱)執行役コニカミノルタテクノロジーセンター㈱代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱)常務執行役 2006年6月 同社取締役兼常務執行役 2009年4月 同社取締役兼代表執行役社長 2014年4月 コニカミノルタ㈱取締役兼取締役会議長 2021年8月 ㈱SmartHR社外取締役 2022年4月 同社社外取締役兼取締役会議長(現在) 2022年6月 当社社外取締役コニカミノルタ㈱特別顧問 2023年3月 ライオン㈱社外監査役(現在) 2023年6月 当社社外取締役兼取締役会議長(現在) |
取締役 |
1977年12月2日
|
1998年10月 ㈲ブイキューブインターネット(現㈱ブイキューブ)設立代表取締役社長 2001年1月 ㈱ワァコマース(現㈱ブイキューブ)取締役 2004年1月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現㈱ブイキューブ)代表取締役社長CEO 2015年10月 ㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現㈱センシンロボティクス)取締役Wizlearn Technologies Pte .Ltd .取締役(現在) 2018年11月 ㈱センシンロボティクス代表取締役社長 2019年8月 同社代表取締役会長 2021年6月 同社取締役(現在)Xyvid ,Inc .取締役(現在) 2022年3月 ㈱ブイキューブ代表取締役会長グループCEO(現在) 2022年9月 ㈱MICIN社外取締役(現在) 2023年6月 当社社外取締役(現在)三井住友信託銀行㈱社外取締役(現在) |
取締役 |
1963年1月6日
|
1985年4月 日本銀行入行 1991年9月 Cap Gemini Sogeti 国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパンシニア・コンサルタント 1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年1月 同社パートナー 2016年10月 増山&Company (同)代表社員社長(現在) 2017年3月 サントリー食品インターナショナル㈱社外取締役(監査等委員)(現在) 2019年3月 コクヨ㈱社外取締役(現在) 2019年6月 鴻池運輸㈱社外取締役(現在) 2020年5月 メットライフ生命保険㈱社外取締役(現在) 2024年6月 当社社外取締役(現在) |
取締役(常勤監査等委員) |
1965年5月29日
|
1990年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2016年11月 ブラジル三菱東京UFJ銀行(現MUFGバンク(ブラジル))頭取 2018年4月 MUFGバンク(ブラジル)頭取兼三菱UFJ銀行中南米副総支配人兼米州法人統括部長 2020年4月 当社入社 2020年9月 当社経営統括本部人事総務戦略部門グローバル人事戦略部長 2022年4月 当社執行役員当社経営統括本部グローバル人事総務戦略部門長 2023年4月 当社経営統括本部グループ人事総務戦略部門長 2024年4月 当社人事総務部門担当 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現在) |
取締役(監査等委員) |
1958年10月25日
|
1986年4月 裁判官(東京地方裁判所判事補) 1995年4月 弁護士(現在) 1996年1月 古賀法律事務所(現霞総合法律事務所)入所 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) 2023年1月 巴工業㈱社外取締役(監査等委員)(現在) |
取締役(監査等委員) |
1961年8月14日
|
1989年10月 青山監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)監査部門入所 1991年2月 中央監査法人監査部門入所 1993年8月 公認会計士(現在) 1994年10月 税理士(現在) 1994年11月 須永公認会計士事務所開業所長(現在) 1996年11月 ㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立代表取締役(現在) 2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員(現在) 2017年6月 丸の内監査法人統括代表社員(現在) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) 2021年6月 プリマハム㈱社外監査役(現在) 2022年6月 KYB㈱(現カヤバ㈱)社外取締役(現在) 2023年3月 ライオン㈱社外監査役(現在) |
取締役(監査等委員) |
1964年10月14日
|
1987年4月 日本銀行入行 1998年5月 同行国際局副調査役(欧米グループ長) 2002年7月 同行名古屋支店調査役 2005年7月 同行情報サービス局企画役 2009年7月 同行政策委員会室企画役(経済団体渉外グループ長) 2019年6月 同行情報サービス局企画役 2020年1月 同行総務人事局 2020年3月 同行退職小林製薬㈱社外監査役 2021年6月 ㈱きらぼし銀行社外監査役(現在) 2022年3月 小林製薬㈱社外取締役(現在) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) |
日立国際電気 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1954年12月11日生
|
1979年4月 株式会社日立製作所入社 2009年10月 同社情報制御システム社社長 2010年4月 同社執行役常務情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長 2012年4月 同社執行役専務インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長 2013年4月 同社執行役専務情報・通信システムグループ情報・通信システム社社長 2014年4月 同社代表執行役執行役副社長情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門CEO 同年6月 当社取締役を兼任(現任) 同年6月 株式会社日立物流取締役を兼任 2015年4月 株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長 同年6月 当社取締役会長を兼任(現任) 2016年4月 株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長Io T推進本部長、社長補佐(現任) 同年6月 日立建機株式会社取締役会長を兼任 2017年4月 同社取締役を兼任(現任) |
取締役 |
1954年1月29日生
|
1979年4月 株式会社日立製作所入社 2007年4月 日立データシステムズソリューションズホールディング社シニアエグゼクティブバイスプレジデント 2008年4月 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホールディング社社長 2009年4月 株式会社日立製作所執行役常務情報・通信グループシステムソリューション部門CEO 2010年4月 同社執行役常務情報・通信システム社プラットフォーム部門CEO 2013年4月 株式会社日立ソリューションズ代表取締役取締役社長 2014年4月 株式会社日立製作所執行役常務情報・通信システムグループ情報・通信システム社副社長兼株式会社日立ソリューションズ代表取締役取締役社長 2015年4月 同社執行役専務情報・通信システムグループ情報・通信システム社副社長兼株式会社日立ソリューションズ代表取締役取締役社長 2016年4月 当社代表執行役執行役社長 2016年6月 当社代表執行役執行役社長兼取締役(現任) |
取締役 |
1939年10月27日生
|
1965年4月 東京ガス株式会社入社 1998年6月 同社取締役技術本部技術企画部長 1999年6月 同社取締役研究開発部長 2000年6月 同社常勤監査役 2003年6月 同社常勤監査役を退任 2005年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1948年11月15日生
|
1971年4月 外務省入省 1989年7月 在アラブ首長国連邦日本国大使館公使参事官 1991年9月 国際連合難民高等弁務官特別顧問(ジュネーブ) 1997年7月 在オーストリア日本国大使館公使 2000年8月 在ニューオーリンズ日本国総領事館総領事 2004年7月 衆議院参事(国際部長) 2005年9月 衆議院常任委員会専門員安全保障委員会専門員安全保障調査室長 2007年7月 特命全権大使ザンビア国駐箚(マラウィ国兼轄) 2010年8月 特命全権大使ニュージーランド国駐箚(サモア国兼轄) 2012年10月 外務省退職 2013年6月 日立建機株式会社取締役 2015年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1951年9月8日生
|
1974年4月 株式会社日立製作所入社 2000年11月 エルピーダメモリ株式会社取締役 2002年6月 株式会社日立製作所半導体グループ財務本部長 2003年4月 株式会社ルネサステクノロジ財務統括部長 2009年4月 同社常務取締役 2010年4月 当社執行役常務 同年6月 当社執行役常務経理本部長 2013年4月 当社執行役専務経理本部長 2014年4月 当社執行役専務 2015年6月 当社取締役(現任) |
セイコーエプソン 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1962年4月11日
|
1988年4月 当社入社 2008年4月 当社VI事業推進部長 2008年10月 当社VI企画設計部長 2017年4月 当社ビジュアルプロダクツ事業部長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員 2018年10月 当社技術開発本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員当社ウエアラブル・産業プロダクツ 2020年4月 当社代表取締役社長(現任) |
代表取締役執行役員人的資本・健康経営本部長 |
1962年10月26日
|
1985年4月 株式会社諏訪精工舎(現当社)入社 2003年12月 PT.Indonesia Epson Industry Director 2004年6月 PT.Indonesia Epson Industry Vice President 2009年4月 当社人事部長 2014年6月 PT.Indonesia Epson Industry President 2017年6月 当社執行役員 2022年4月 当社人事本部長兼健康経営推進室長 2023年4月 当社人的資本・健康経営本部長(現任) 2024年6月 当社代表取締役執行役員(現任) |
取締役執行役員プリンティングソリューションズ事業本部長 |
1964年9月27日
|
1988年4月 当社入社 2012年4月 当社プリンター事業戦略推進部長 2019年4月 当社DX推進本部副本部長兼P事業戦略推進部長 2020年6月 当社執行役員当社DX推進本部副本部長兼P事業戦略推進部長 2020年10月 当社DX推進本部副本部長兼プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 2021年4月 当社プリンティングソリューションズ事業本部長(現任) 2024年6月 当社取締役執行役員(現任) |
取締役執行役員経営戦略本部長兼マニュファクチャリングソリューションズ事業部長 |
1979年1月4日
|
2001年4月 当社入社 2016年4月 当社VP生産管理・調達部長 2020年4月 当社ビジュアルプロダクツ事業部長 2021年4月 当社執行役員ビジュアルプロダクツ事業部長 2023年10月 当社経営戦略本部長兼ビジュアルプロダクツ事業部長 2024年4月 当社経営戦略本部長兼マニュファクチャリングソリューションズ事業部長 2024年6月 当社取締役執行役員(現任) |
社外取締役 |
1954年2月8日
|
2002年4月 株式会社野村総合研究所執行役員 2008年6月 同社代表取締役専務執行役員 2010年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長兼社長 2016年4月 同社取締役会長 2019年6月 同社取締役 2021年6月 同社特別顧問リーディング・スキル・テスト 2022年3月 三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任) 2022年7月 Pw Cあらた有限責任監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1961年1月11日
|
2005年4月 ヤマト運輸株式会社(現ヤマトホールディングス株式会社)執行役員 2008年4月 ヤマトロジスティクス株式会社(現ヤマト運輸株式会社) 2011年4月 ヤマト運輸株式会社代表取締役社長社長執行役員 2011年6月 ヤマトホールディングス株式会社取締役執行役員 2015年4月 同社代表取締役社長社長執行役員 2019年4月 同社取締役会長 2020年6月 パーソルホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 ヤマトホールディングス株式会社特別顧問 2023年6月 ヤマトホールディングス株式会社参与(現任) |
社外取締役 |
1968年7月19日
|
1991年7月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年4月 クレアーズ日本株式会社代表取締役社長 2013年6月 株式会社生活品質科学研究所取締役 2014年3月 イオンリテール株式会社執行役員お客さまサービス部長 2017年3月 イオン株式会社執行役環境・社会貢献・PR・IR担当 2019年4月 日本気候変動リーダーズ・パートナーシップ共同代表(現任) 2021年3月 イオン株式会社環境・社会貢献担当責任者 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社ESGソリューション企画推進部主管 2023年4月 同社フェロー役員ESGソリューション企画推進部主管 2023年6月 株式会社メンバーズ社外取締役監査等委員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役常勤監査等委員 |
1964年7月27日
|
1988年4月 セイコーエプソン生活協同組合入社 1999年3月 当社入社 2008年10月 当社人事部長 2014年6月 当社取締役当社人事本部長 2015年6月 オリエント時計株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役執行役員 2016年10月 当社CSR推進室長 2018年6月 エプソン販売株式会社取締役会長 2020年4月 当社健康経営推進室長 2021年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1950年9月1日
|
1976年4月 弁護士登録 1984年4月 村越進法律事務所弁護士 1988年3月 新千代田総合法律事務所弁護士(現在に至る) 2001年5月 日本弁護士連合会人権擁護委員会委員長 2008年4月 日本弁護士連合会副会長第一東京弁護士会会長 2014年4月 日本弁護士連合会会長 2017年5月 日本弁護士政治連盟理事長 2019年4月 文部科学省コンプライアンスチーム委員(主査)(現任) 2020年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2021年11月 日本CSR普及協会(現日本CSR推進協会)会長(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1958年11月26日
|
1981年4月 住友商事株式会社入社 1986年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1990年8月 公認会計士登録 2013年5月 大塚公認会計士事務所公認会計士(現在に至る) 2014年4月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(非常勤) 2015年4月 独立行政法人国際観光振興機構監事(非常勤) 2015年6月 富士興産株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役監査等委員 2020年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
社外取締役監査等委員 |
1957年8月18日
|
1999年6月 マツダ株式会社取締役品質担当補佐、商品品質本部長 2002年6月 同社執行役員欧州開発・生産担当 2006年4月 同社常務執行役員商品企画・プログラム開発推進担当 2010年4月 同社専務執行役員経営企画・商品戦略・商品収益管理 2010年6月 同社取締役専務執行役員経営企画・商品戦略・商品収益管理 2013年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐、米州事業・企画領域統括 2018年6月 同社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 2023年6月 同社相談役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング