他社比較
ヨコオ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役執行役員社長 |
1954年6月13日
|
1988年8月 当社入社 1993年4月 当社欧米営業部部長 1995年6月 当社取締役に就任 1997年4月 当社事業企画室担当 1999年4月 当社PCC事業担当 2003年6月 当社執行役員に就任 2004年6月 当社常務取締役に就任 2004年12月 当社アンテナシステムカンパニープレジデントに就任 2006年6月 当社執行役員常務に就任 2007年4月 当社代表取締役兼執行役員社長に就任(現) |
取締役執行役員専務 |
1960年8月22日
|
1985年4月 当社入社 2002年10月 当社VCCS事業部事業部長 2004年12月 YOKOWOMANUFACTURINGOFAMERICALLCM.D. 2007年4月 当社管理本部本部長 2007年6月 当社執行役員に就任 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2017年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS事業部事業部長 2023年4月 当社インキュベーションセンター長(現) 2024年4月 当社取締役兼執行役員専務に就任(現) |
取締役執行役員常務 |
1968年3月16日
|
2013年5月 当社入社 2015年4月 当社CTC技術部長 2017年4月 当社技術本部副本部長兼CTC技術部部長 2018年4月 当社執行役員に就任 2020年4月 当社技術本部本部長兼CTC技術部部長 2022年4月 当社執行役員常務に就任 2022年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) 2024年4月 当社技術本部本部長兼コア技術開発本部本部(現) |
取締役執行役員常務 |
1963年2月1日
|
1988年4月 当社入社 2006年4月 当社経理部長 2012年6月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社VCCS事業部長 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長 2023年4月 当社VCCS事業部統括担当兼VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長(現) 2024年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) |
取締役 |
1949年2月25日
|
1979年9月 社団法人日本能率協会入職 1989年4月 株式会社日本能率協会コンサルティングシニア・コンサルタント(現) 2003年6月 同社取締役に就任 2004年4月 同社取締役管理本部長 2006年4月 同社取締役基幹システム開発室長 2007年4月 同社取締役コーポレート室長 2007年6月 社団法人全日本能率連盟専務理事 2009年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング顧問(現) 2011年6月 株式会社JMAホールディングス監査役 2022年6月 当社取締役に就任(現) |
取締役 |
1982年10月8日
|
2008年4月 LGElectronics Inc .入社 2014年4月 日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員 2016年10月 一橋大学大学院商学研究科講師同大学大学院イノベーション研究センター講師 2017年10月 早稲田大学招聘研究員(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科講師 2019年4月 一橋大学大学院イノベーション研究センター准教授(現任)同大学大学院経営管理研究科准教授(現任) 2019年11月 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 2021年7月 アイントホーフェン工科大学客員研究員 2022年9月 文部科学省科学技術・学術政策研究所客員研究官(現任) 2023年6月 当社取締役に就任(現) |
取締役 |
1984年1月20日
|
2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2013年8月 同法人退社 2013年9月 米田公認会計士事務所代表(現) 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)常勤理事 2021年1月 一般社団法人エヌワン設立、代表理事に就任(現) 2021年11月 アララ株式会社(現ペイクラウドホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)に就任(現) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役に就任(現) 2022年6月 当社監査役に就任 2024年6月 当社取締役に就任(現) |
常勤監査役 |
1964年1月4日
|
2019年7月 当社入社 2020年4月 当社管理本部部長兼内部監査室部長 2021年4月 当社内部監査室部長 2022年6月 当社監査役に就任(現) |
監査役 |
1949年4月16日
|
1979年4月 弁護士登録 1995年5月 のぞみ総合法律事務所開設パートナー弁護士(現) 2010年4月 第二東京弁護士会会長に就任日本弁護士連合会副会長に就任 2011年5月 日本弁護士政治連盟副理事長に就任 2011年6月 森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役に就任(現) 2013年4月 関東弁護士連合会理事長に就任 2014年6月 当社監査役に就任(現) 2019年12月 EPSホールディングス株式会社社外監査役に就任(現) |
監査役 |
1954年3月14日
|
1976年4月 株式会社群馬銀行入行 2007年6月 同行執行役員本店営業部長 2009年6月 同行取締役兼執行役員総合企画部長 2011年6月 同行常務取締役に就任 2014年6月 同行専務取締役に就任 2017年6月 同行顧問 2022年6月 同社顧問 |
監査役 |
1980年8月12日
|
2003年4月 中央青山監査法人入社 2006年9月 あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)転籍 2013年6月 同法人退社 2013年8月 山口さやか公認会計士税理士事務所(現公認会計士山口さやか事務所)代表(現) 2015年9月 TAXパートナーズ税理士法人設立、社員就任(現) 2018年6月 大成ラミック株式会社社外監査役に就任(現) 2021年9月 株式会社アーバネットコーポレーション社外取締役に就任(現) 2024年6月 当社監査役に就任(現) |
日本精工 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1963年5月8日
|
1986年4月 当社入社 2008年12月 当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 2012年6月 当社インド総支配人 2015年6月 当社執行役経営企画本部副本部長 2016年6月 当社経営企画本部長アジア担当 2017年4月 当社執行役常務 2017年6月 当社取締役(現) 2019年4月 当社代表執行役専務社長補佐管理担当IR室担当 2019年6月 当社報酬委員会委員 2020年4月 当社欧米担当 2021年4月 当社代表執行役社長・CEO(現) 2021年6月 当社指名委員会委員(現) |
取締役 |
1965年3月11日
|
1987年4月 当社入社 2015年6月 当社財務本部グループ管理部長 2018年4月 当社執行役財務本部副本部長 2019年4月 当社経営企画本部副本部長 2020年4月 当社執行役常務財務本部長 2023年4月 当社代表執行役専務・CFO(現) 2023年6月 当社取締役(現)報酬委員会委員(現) |
取締役 |
1960年9月19日
|
1984年4月 当社入社 2011年2月 当社産業機械事業本部副本部長 2011年6月 当社執行役 2013年6月 当社取締役(現)執行役常務経営企画本部長IR・CSR室担当 2015年6月 当社代表執行役専務報酬委員会委員社長補佐管理担当 2017年6月 当社代表執行役専務・CFO 2019年4月 当社代表執行役副社長・CFO 2021年6月 当社報酬委員会委員 2023年6月 当社取締役会議長(現) |
取締役 |
1962年1月4日
|
1986年4月 当社入社 2013年6月 当社財務本部連結会計部長 2015年6月 当社執行役財務本部副本部長IR・CSR室副担当 2016年6月 当社IR室副担当 2018年4月 当社執行役常務アセアン総支配人 2021年4月 当社理事 2021年6月 当社取締役(現)監査委員会委員(現) |
取締役 |
1949年6月22日
|
1972年4月 前田建設工業㈱入社 2003年11月 同社経営管理本部総合企画部長 2005年1月 同社執行役員経営管理本部総合企画部長 2007年1月 同社執行役員調達本部副本部長 2007年6月 同社取締役兼執行役員調達本部副本部長 2007年11月 同社取締役兼執行役員調達本部長 2008年6月 同社取締役常務執行役員経営管理本部長 2009年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 同社代表取締役会長 2019年4月 同社代表取締役相談役 2019年6月 同社相談役 2020年4月 同社常任顧問 2021年6月 当社取締役(現)報酬委員会委員(現) 2021年7月 前田建設工業㈱顧問(現) 2024年6月 当社監査委員会委員(現) |
取締役 |
1951年3月15日
|
1976年3月 ㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 1998年6月 米国安川電機㈱取締役副社長 2003年8月 ㈱安川電機モーションコントロール事業部インバータ事業担当部長 2004年3月 同社モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長 2005年6月 同社取締役モーションコントロール事業部 2006年3月 同社取締役インバータ事業部長 2007年3月 同社取締役ロボット事業部長 2009年6月 同社常務取締役ロボット事業部長 2010年3月 同社代表取締役社長 2013年3月 同社代表取締役会長兼社長 2016年3月 同社代表取締役会長 2022年3月 同社取締役 2022年5月 同社特別顧問(現) 2022年6月 当社取締役(現)指名委員会委員 2023年6月 当社指名委員会委員長(現) |
取締役 |
1953年7月8日
|
1976年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1979年3月 公認会計士登録 1995年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2015年1月 総務省情報通信審議会委員 2016年7月 有限責任監査法人トーマツ退所 2016年8月 泉本公認会計士事務所代表(現) 2017年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 2022年6月 当社取締役(現)監査委員会委員長(現) |
取締役 |
1955年3月13日
|
1977年4月 ㈱小松製作所入社 2001年6月 同社管理部長 2005年4月 同社執行役員 2008年4月 同社執行役員グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 2009年2月 同社執行役員経営企画室長兼グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 2010年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社CFO 2011年6月 同社取締役兼常務執行役員 2013年4月 同社取締役兼専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長 2019年4月 同社取締役(同年6月退任) 2023年6月 当社取締役(現)指名委員会委員(現) |
取締役 |
1957年3月27日
|
1980年4月 ㈱富士銀行入行 2007年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員営業第十三部長 2009年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年6月 同行常務取締役インターナショナルバンキングユニット統括役員 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員国際ユニット担当副社長 2013年6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長 2013年7月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取国際ユニット担当副頭取 2014年4月 同行取締役頭取 2017年4月 同行取締役会長 2019年4月 同行常任顧問 2023年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現) 2024年6月 当社取締役(現)報酬委員会委員長(現) |
ショーワ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役取締役社長 |
1958年10月1日生
|
1990年9月 当社入社 2004年5月 アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任 2007年4月 ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任 2010年6月 当社取締役に就任 2010年6月 当社生産本部御殿場工場長 2011年6月 当社パワステ事業統括 2012年4月 当社ステアリング事業本部長 2012年6月 当社取締役執行役員に就任 2012年12月 広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2015年4月 当社社長付 2015年6月 当社代表取締役取締役社長に就任(現在) 2015年6月 当社指名委員会委員長(現在) 2015年6月 当社報酬委員会委員長(現在) |
代表取締役専務執行役員管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)兼管理本部長 |
1962年2月1日生
|
1984年4月 本田技研工業(株)入社 2009年4月 同社北米地域本部地域事業企画室長 2009年4月 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド副社長に就任 2013年4月 アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長に就任 2015年4月 当社入社、社長付管理本部長 2015年4月 当社コンプライアンスオフィサー(現在) 2015年6月 当社取締役執行役員に就任 2015年6月 当社管理本部長(現在) 2017年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2017年6月 当社報酬委員会委員(現在) 2018年4月 当社リスクマネジメントオフィサー(現在) 2019年6月 当社取締役専務執行役員 2019年6月 当社管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)(現在) 2019年6月 当社指名委員会委員(現在) 2020年7月 当社代表取締役専務執行役員に就任(現在) |
取締役専務執行役員研究開発総括(研究開発・営業)兼開発本部長 |
1961年9月29日生
|
1984年4月 本田技研工業(株)入社 2000年6月 (株)本田技術研究所主任研究員 2013年4月 同社執行役員に就任 2018年4月 当社入社、社長付開発副本部長 2018年6月 当社常務執行役員に就任 2019年6月 当社専務執行役員 2019年6月 当社開発本部長(現在) 2020年7月 当社取締役専務執行役員に就任(現在) 2020年7月 当社研究開発総括(研究開発・営業)(現在) |
取締役常務執行役員生産総括(生産・品質・購買)兼四輪事業本部長 |
1966年11月29日生
|
1985年4月 当社入社 2009年1月 当社生産本部御殿場副工場長 2010年4月 ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任 2012年4月 アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任 2014年4月 当社管理副本部長 2014年6月 当社取締役執行役員に就任 2014年6月 当社管理本部長 2015年4月 当社ステアリング事業本部長 2017年4月 当社四輪事業本部長(現在) 2017年4月 当社工機事業担当 2017年4月 当社危機対応委員長(現在) 2017年4月 広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任(現在) 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現在) 2019年6月 当社生産総括(生産・品質・購買)(現在) |
取締役(常勤監査等委員) |
1960年12月2日生
|
1983年4月 当社入社 2007年4月 広州昭和汽車零部件有限公司総経理に就任 2008年2月 当社管理本部経理部長 2015年6月 当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現在) 2015年6月 当社監査等委員会委員長(現在) |
取締役(監査等委員) |
1949年4月30日生
|
1985年4月 東京弁護士会登録富士法律・特許・会計事務所入所 2006年10月 濵田・水澤法律事務所開設 2011年6月 当社社外監査役に就任 2015年6月 大空法律事務所開設(現在) 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在) 2015年6月 当社指名委員会委員(現在) 2015年6月 当社報酬委員会委員(現在) |
取締役(監査等委員) |
1946年7月28日生
|
1975年11月 公認会計士登録 1996年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2003年6月 朝日監査法人専務理事に就任 2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長に就任 2009年7月 三和公認会計士事務所開設(現在) 2012年6月 当社社外監査役に就任 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在) 2015年6月 当社指名委員会委員(現在) 2015年6月 当社報酬委員会委員(現在) |
取締役(監査等委員) |
1952年1月8日生
|
1975年4月 (株)伊勢丹入社 1995年2月 同社営業本部営業政策部長 2002年6月 同社執行役員経営企画部総合企画担当 2005年6月 同社常務執行役員経営企画部長兼経理担当 2007年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長兼経理担当 2008年4月 (株)三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長 2010年1月 同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長に就任 2012年6月 同社常勤監査役に就任 2016年6月 同社常勤監査役退任 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在) 2017年6月 当社指名委員会委員(現在) 2017年6月 当社報酬委員会委員(現在) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング