他社比較
花王 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員 |
1960年7月30日
|
1990年4月 当社入社 2003年7月 当社研究開発部門化学品研究所第4研究室長 2008年3月 当社研究開発部門ファブリック&ホームケア研究センターハウスホールド研究所第1研究室長 2011年3月 当社研究開発部門ビューティケア研究センターヘアビューティ研究所長 2014年1月 当社研究開発部門基盤研究セクター長 2014年3月 当社執行役員、研究開発部門副統括、基盤研究セクター長 2015年3月 当社執行役員、研究開発部門統括 2016年1月 当社常務執行役員、研究開発部門統括 2016年3月 当社取締役常務執行役員、研究開発部門統括 2018年1月 当社取締役専務執行役員、研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌 2018年4月 当社取締役専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌 2019年3月 当社代表取締役専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括 2021年1月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2023年1月 当社DX戦略部門担当(現任) |
代表取締役専務執行役員経営財務(会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略)担当 |
1960年1月7日
|
1983年4月 当社入社 1999年3月 Kao Specialties Americas LLCBusiness Manager ,Oleo &Specialties 2003年7月 Kao Specialties Americas LLCVice President ,Oleo &Specialties 2005年7月 当社化学品事業本部企画部シニアマネジャー 2006年7月 当社化学品事業本部油脂事業部油脂化工品営業部長 2007年4月 当社ケミカル事業ユニット油脂事業グループ油脂化工品営業部長、オレオ企画部長 2009年7月 当社ケミカル事業ユニット油脂事業グループ長 2013年3月 当社執行役員、ケミカル事業ユニット長、Pilipinas Kao ,Inc .Chairpersonofthe Boardof Directors ,Fatty Chemical (Malaysia )Sdn .Bhd .Chairpersonofthe Boardof Directors ,Kao Chemicals Europe ,S.L.Chairpersonofthe Board 2019年1月 当社常務執行役員、購買部門統括 2021年1月 当社常務執行役員、購買部門統括、会計財務担当 2022年1月 当社常務執行役員、経営戦略担当、購買部門統括、会計財務担当 2023年1月 当社専務執行役員、経営財務(会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略)担当(現任) 2023年3月 当社代表取締役(現任) |
代表取締役専務執行役員コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、コンシューマープロダクツ事業統括部門ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当 |
1961年11月18日
|
1985年4月 当社入社 2006年3月 当社家庭品国際事業本部アジア担当マネジャー 2006年11月 花王(上海)産品服務有限公司市場部統括 2007年5月 花王(上海)産品服務有限公司副総経理市場部統括 2008年7月 花王(上海)産品服務有限公司副総経理市場本部長 2014年2月 Kao (Taiwan )Corporation President 2017年1月 Kao (Taiwan )Corporation Chairpersonofthe Boardof Directors President 2018年1月 PTKao Indonesia President 2019年1月 当社コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門副統括、PTKao Indonesia President 2020年1月 当社執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門統括、花王(中国)投資有限公司董事長総経理、上海花王有限公司董事長総経理、花王(上海)産品服務有限公司董事長、花王(合肥)有限公司董事長総経理 2021年1月 当社常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門アジア事業統括グループ統括、メリーズ事業担当、花王(中国)投資有限公司董事長総経理、上海花王有限公司董事長総経理、花王(上海)産品服務有限公司董事長、佳麗宝化粧品(中国)有限公司董事長、花王(合肥)有限公司董事長総経理 2023年1月 当社専務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門副統括 2023年3月 当社取締役専務執行役員コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当(現任) 2024年1月 当社コンシューマープロダクツ事業統括部門ライフケア事業部門長(現任) 2024年3月 当社代表取締役(現任) |
取締役常務執行役員ESG部門統括、PR戦略部門担当 |
1960年11月15日
|
2003年7月 The Andrew Jergens Company (現Kao USAInc .)入社Senior Vice President ,Researchand Development ,US 2012年11月 Kao USAInc .Regional Executive Officer ,Vice President ,Beauty Research ,Americas Research Laboratories ,US 2014年1月 当社ビューティケアスキンケア・ヘアケア事業ユニットヘアケア事業グループ部長(フラッグシップブランドマネジャージョンフリーダ担当)、同スキンケア事業グループ部長(フラッグシップブランドマネジャージャーゲンズ担当) 2018年1月 当社コンシューマープロダクツ事業部門欧米スキンケア・ヘアケア事業部部長(欧米マス事業担当) 2018年7月 当社ESG部門統括(現任) 2019年1月 当社執行役員 2022年1月 当社常務執行役員 2022年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2023年1月 当社PR戦略部門担当(現任) |
取締役 |
1952年11月11日
|
1976年4月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社常務取締役執行役員 2011年6月 同社専務取締役執行役員 2012年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2013年4月 ANAホールディングス株式会社取締役、全日本空輸株式会社代表取締役社長執行役員 2017年4月 ANAホールディングス株式会社取締役副会長 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 ANAホールディングス株式会社特別顧問(現任) |
取締役 |
1960年11月16日
|
1987年6月 Dow Corning Corporation 入社 2008年5月 東レ・ダウコーニング株式会社取締役 2009年3月 同社代表取締役・CEO 2018年6月 ダウ・東レ株式会社代表取締役・CEO 2020年8月 ダウ・ケミカル日本株式会社代表取締役社長 2022年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1959年12月27日
|
1982年4月 味の素株式会社入社 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年8月 ブラジル味の素社代表取締役社長 2015年6月 味の素株式会社取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役 2021年6月 同社取締役代表執行役社長最高経営責任者 2022年4月 同社取締役執行役 2022年6月 同社特別顧問(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1958年3月31日
|
1982年4月 株式会社住友銀行入行 2012年4月 株式会社三井住友銀行常務執行役員米州本部長 2014年4月 同行専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧州、米州) 2015年4月 同行専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧阿中東、米州) 2016年12月 同行取締役兼専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧阿中東、米州) 2017年4月 同行頭取CEO 2017年6月 同行頭取CEO、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2023年4月 同行取締役会長、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2023年6月 同行取締役会長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1959年7月30日
|
1984年4月 当社入社 2014年3月 当社執行役員 2015年3月 SCM部門デマンド・サプライ計画センター長 2019年1月 当社常務執行役員、品質保証部門統括 2021年1月 品質保証部門統括、法務・コンプライアンス担当 2022年1月 品質保証部門統括、法務・ガバナンス担当 2023年1月 当社特命フェロー 2023年3月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年5月22日
|
1983年4月 当社入社 2007年4月 株式会社カネボウ化粧品監査役 2011年6月 当社経営戦略室IRグループ部長 2015年9月 当社経営監査室長 2019年3月 当社経営サポート部門社長室監査役付 2021年3月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1953年11月26日
|
1976年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1980年9月 公認会計士登録 1984年6月 西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在 1992年9月 井上斎藤英和監査法人代表社員 2011年9月 有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMGGlobal Audit Steering Group メンバー 2015年7月 有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー 2017年3月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1963年4月5日
|
1993年4月 弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所 1997年4月 竹川・岡法律事務所開設代表パートナー 2004年10月 竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー 2012年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) 2013年10月 岡綜合法律事務所開設代表(現任) 2014年3月 花王カスタマーマーケティング株式会社社外監査役 2016年1月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社監査役(現任) 2018年3月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1964年2月6日
|
1987年10月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1992年8月 公認会計士登録(1997年1月再登録) 1993年10月 佐々木公認会計士事務所入所 1997年4月 株式会社インターネット総合研究所(IRI)入社 1998年9月 同社取締役最高財務責任者(CFO) 2000年2月 IRIUSA,Inc .CFO,Director 2002年11月 同社President ,Chief Executive Officerand Secretary ,Director 2002年11月 有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)設立代表就任(現任) 2024年3月 当社監査役(現任) |
武田薬品工業 役員構成
情報が見つかりませんでした。
アステラス製薬 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1960年6月7日
|
1986年4月 当社入社 2005年4月 当社開発本部泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長 2010年6月 当社執行役員兼アステラスファーマヨーロッパB.V.,Global TAHead (Urology ) 2010年10月 当社執行役員開発本部長付兼アステラスファーマグローバルディベロップメントInc .,Global TAHead (Urology ) 2011年4月 当社執行役員製品戦略部長 2012年4月 当社執行役員経営戦略担当 2012年6月 当社上席執行役員経営戦略担当 2017年4月 当社上席執行役員経営戦略・販売統括担当 2017年6月 当社代表取締役副社長経営戦略・販売統括担当 2018年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役会長(現任) 2024年3月 株式会社レゾナック・ホールディングス社外取締役(現任) |
代表取締役社長 |
1962年9月18日
|
1986年4月 当社入社 2010年10月 OSIファーマシューティカルズInc .,President CEO 2012年4月 アステラスファーマヨーロッパLtd .,Senior Vice President ,Chief Strategy Officer 2014年7月 当社ライセンシングアライアンス部長 2016年4月 当社経営企画部長 2016年6月 当社執行役員経営企画部長 2018年4月 当社執行役員経営戦略担当 2019年4月 当社副社長執行役員経営戦略担当 2019年6月 当社代表取締役副社長経営戦略担当 2019年10月 当社代表取締役副社長経営戦略・財務担当 2021年9月 当社代表取締役副社長経営戦略・財務担当兼戦略実装担当 2022年3月 当社代表取締役副社長経営戦略担当兼戦略実装担当 2022年4月 当社代表取締役副社長経営戦略担当 2023年4月 当社代表取締役社長(現任) |
代表取締役副社長 |
1967年9月3日
|
1991年4月 旭化成株式会社入社 2005年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社医療機器部門人事ディレクター 2008年11月 日本ヒルティ株式会社人事本部長 2012年8月 アストラゼネカ株式会社執行役員人事総務本部長 2016年7月 日本マイクロソフト株式会社執行役員常務人事本部長 2021年5月 当社人事部門長(現人事長)(現任) 2022年10月 当社専務担当役員人事・コンプライアンス担当 2023年6月 当社代表取締役副社長人事・コンプライアンス担当(現任) |
取締役 |
1957年2月26日
|
1981年4月 国際電信電話株式会社入社 2003年4月 KDDI株式会社執行役員ソリューション事業本部ソリューション商品開発本部長 2007年6月 同社取締役執行役員常務ソリューション事業統轄本部長 2007年8月 ワイヤレスブロードバンド企画株式会社(現UQコミュニケーションズ株式会社)代表取締役社長 2009年4月 KDDI株式会社取締役執行役員常務ソリューション事業統轄本部担当 2010年4月 同社取締役執行役員常務ソリューション事業本部担当兼コンシューマ事業本部担当兼商品開発統括本部担当 2010年6月 同社代表取締役執行役員専務ソリューション事業本部担当兼コンシューマ事業本部担当兼商品開発統括本部担当UQコミュニケーションズ株式会社取締役会長 2010年12月 KDDI株式会社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長 2018年6月 沖縄セルラー電話株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 KDDI株式会社取締役会長(現任) |
取締役 |
1960年11月16日
|
1987年6月 Dow Corning Corporation (現Dow Silicones Corporation )入社 2009年3月 東レ・ダウコーニング株式会社(現ダウ・東レ株式会社)代表取締役会長・CEO 2011年5月 Dow Corning Corporation (現Dow Silicones Corporation ),Regional President Japan /Korea 2014年6月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)社外取締役 2015年2月 ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社(現スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン合同会社)代表取締役社長 2015年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任) 2020年8月 ダウ•ケミカル日本株式会社代表取締役社長ダウ•ジャパン•ホールディングス株式会社(現ダウ・ケミカル日本株式会社)代表取締役社長 2022年3月 花王株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 日本板硝子株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1954年4月13日
|
1977年4月 日製産業株式会社(現株式会社日立ハイテク)入社 1990年3月 Nissei Sangyo (Singapore )Pte .Ltd .(現Hitachi High -Tech (Singapore )Pte .Ltd .),Kuala Lumpur Representative Office ,Chief Representative 1995年1月 Nissei Sangyo America ,Ltd .(現Hitachi High -Tech America ,Inc .),Electronic Components Div .,General Manager 2002年6月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)電子営業本部副本部長 2004年7月 同社電子営業本部長 2007年4月 同社執行役西日本支社長兼関西支店長 2010年4月 Hitachi High -Technologies America ,Inc .(現Hitachi High -Tech America ,Inc .),Presidentand CEO 2014年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)執行役専務経営戦略本部長兼ファインテックシステム業務本部長兼CSO(Chief Strategy Officer ) 2015年4月 同社代表執行役執行役社長 2015年6月 同社代表執行役執行役社長兼取締役 2021年4月 株式会社日立ハイテク相談役 2022年6月 栗田工業株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1961年7月17日
|
1993年5月 慶應義塾大学医学部助手(内科学) 1995年4月 東京電力病院内科副科長 2002年4月 緑町クリニックセンター長兼緑町内科クリニック院長 2005年7月 さいたま市立病院内科腎臓・内分泌・代謝部門医長 2007年4月 埼玉医科大学腎臓内科講師 2007年8月 埼玉医科大学地域医学・医療センター講師 2013年4月 埼玉医科大学地域医学・医療センター兼腎臓内科准教授 2020年4月 埼玉医科大学社会医学兼リサーチアドミニストレーションセンター兼医学教育センター客員教授(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) |
取締役監査等委員 |
1966年12月18日
|
1991年4月 当社入社 2015年4月 当社研究本部バイオサイエンス研究所長 2017年4月 当社研究本部研究統制部長 2022年4月 当社開発研究研究管理統制部長 2023年1月 当社監査等委員会室スペシャルアドバイザー 2023年4月 当社監査等委員会室長 2024年4月 当社社長付 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1961年1月10日
|
1984年8月 日本合成ゴム株式会社(現JSR株式会社)入社 2015年4月 同社執行役員経営企画部長兼ダイバーシティ推進室長 2017年4月 同社執行役員知的財産部長 2020年6月 同社取締役兼上席執行役員サステナビリティ推進部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1970年3月17日
|
1992年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1999年4月 馬場法律事務所(現馬場・澤田法律事務所)入所(現任) 2019年6月 株式会社ゴールドウイン社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1968年11月7日
|
1991年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所(2001年10月退所) 1995年3月 公認会計士登録 2006年2月 荒牧公認会計士事務所所長(現任) 2006年4月 税理士登録 2008年6月 株式会社三城ホールディングス(現株式会社パリミキホールディングス)社外監査役 2015年6月 同社取締役IR担当 2015年12月 サコス株式会社社外監査役 2018年6月 株式会社協和エクシオ(現エクシオグループ株式会社)社外監査役 2022年3月 富士ソフト株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 エクシオグループ株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 TREホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング