他社比較
三越伊勢丹ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役代表執行役社長CEO |
1964年7月1日
|
1987年4月 株式会社伊勢丹入社 2015年4月 株式会社三越伊勢丹執行役員 2017年4月 当社執行役員 2018年4月 株式会社岩田屋三越代表取締役社長執行役員 2021年4月 当社代表執行役社長CEO株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員(現任) 2021年6月 当社取締役代表執行役社長CEO(現任) 2021年9月 新光三越百貨股份有限公司董事(現任) |
取締役 |
1962年6月11日
|
1985年4月 株式会社伊勢丹入社 2015年4月 株式会社三越伊勢丹執行役員 2017年4月 当社執行役員株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ代表取締役社長 2021年4月 株式会社仙台三越代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現任) |
取締役執行役常務CSDO兼CFO(チーフ・ストラテジー&デジタル・オフィサー)(チーフ・フィナンシャル・オフィサー) |
1966年12月2日
|
1990年4月 株式会社伊勢丹入社 2016年4月 株式会社三越伊勢丹フードサービス(現株式会社エムアイフードスタイル)取締役執行役員 2019年4月 株式会社三越伊勢丹取締役執行役員 2020年4月 同取締役常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務CSDO兼CHRO株式会社ジェイアール西日本伊勢丹取締役(現任) 2021年8月 新光三越百貨股份有限公司董事(現任) 2022年4月 当社執行役常務CSDO兼CFO 2023年6月 当社取締役執行役常務CSDO兼CFO(現任) |
取締役 |
1954年7月6日
|
1979年4月 弁護士登録、新家猛法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所 2000年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年4月 日本弁護士連合会常務理事 2008年1月 東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長(現任) 2012年4月 第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 コクヨ株式会社社外監査役 2024年3月 同社外取締役(現任) |
取締役 |
1959年7月18日
|
1982年4月 日産自動車株式会社入社 1991年3月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1993年1月 同グローバルブランドマーケティングブランドマネジャー 1996年12月 マスターフーズリミテッド(現マースジャパンリミテッド)入社 2006年1月 同パーソナル&オーガニゼーションピープル・パイプラインマネジャー 2008年8月 日本ロレアル株式会社入社人事本部シニアHRマネジャー 2011年3月 同副社長 2018年6月 プレス工業株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 関西ペイント株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年1月 株式会社オープン・ザ・ドア代表取締役(現任) |
取締役 |
1952年10月21日
|
1977年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2010年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ株式会社)取締役常務執行役員 2012年4月 三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 2015年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス代表取締役取締役社長 2015年6月 同取締役代表執行役社長 2017年4月 三菱ケミカル株式会社取締役社長(代表取締役) 2021年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役 2021年6月 同特別顧問 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1953年1月5日
|
1976年4月 日本電信電話公社入社 2004年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現・株式会社NTTデータグループ)取締役 2007年6月 同取締役常務執行役員 2009年6月 同代表取締役副社長執行役員 2012年6月 同代表取締役社長 2018年6月 同相談役(現任) 2020年6月 株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 2022年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 住友林業株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1954年10月21日
|
1977年4月 富士写真フイルム株式会社入社 2012年6月 富士フイルムホールディングス株式会社執行役員富士フイルム株式会社取締役執行役員 2013年6月 富士フイルムホールディングス株式会社取締役執行役員 2016年6月 同代表取締役社長グループ最高執行責任者富士フイルム株式会社代表取締役社長最高執行責任者 2021年6月 富士フイルムホールディングス株式会社代表取締役会長富士フイルム株式会社取締役会長(現任) 2022年4月 一般社団法人産業環境管理協会会長(現任) 2023年6月 富士フイルムホールディングス株式会社取締役会長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1964年11月18日
|
1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社 2001年9月 株式会社コーポレイトディレクションパートナー 2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー) 2011年4月 東京都立大学経済経営学部教授(現任)同大学院経営学研究科教授(現任) 2020年6月 株式会社IHI社外取締役(現任) 2023年6月 旭化成株式会社社外取締役(現任)豊田通商株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
髙島屋 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役取締役社長業務監査室担当 |
1961年10月26日
|
1985年4月 当社入社 2011年5月 当社営業本部柏店長 2013年2月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長 2014年2月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長 2015年3月 当社常務執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 2015年5月 当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 2017年8月 当社代表取締役常務取締役総務本部長、企画本部副本部長、経営戦略部長、秘書室、IT推進室担当 2018年3月 当社代表取締役常務取締役企画本部長、IT推進室担当 2019年3月 当社代表取締役取締役社長、CSR推進室、業務監査室担当 2020年3月 当社代表取締役取締役社長、業務監査室担当 2021年11月 当社代表取締役取締役社長、営業本部担当、業務監査室担当 2024年5月 当社代表取締役取締役社長、業務監査室担当(現任) |
代表取締役専務取締役営業本部長ライフデザインオフィス長 |
1964年5月16日
|
1988年4月 当社入社 2015年3月 当社営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)営業推進部オムニチャネル推進室長 2017年3月 当社企画本部デジタルイノベーション推進室長 2018年3月 当社執行役員企画本部経営戦略部長 2019年3月 当社執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長 2021年3月 当社執行役員企画本部副本部長、財務部長 2022年3月 当社上席執行役員企画本部副本部長、財務部長 2023年3月 当社専務執行役員営業本部長、ライフデザインオフィス長 2023年5月 当社代表取締役専務取締役営業本部長、ライフデザインオフィス長(現任) |
代表取締役専務取締役企画本部長史料館担当 |
1965年7月26日
|
1988年4月 当社入社 2019年3月 当社企画本部財務部副部長 2023年2月 税理士登録(現任) 2023年3月 当社執行役員企画本部財務部長 2024年3月 当社専務執行役員企画本部長、史料館担当 2024年5月 当社代表取締役専務取締役企画本部長、史料館担当(現任) |
代表取締役常務取締役総務本部長秘書室担当 |
1965年2月11日
|
1987年4月 当社入社 2010年9月 当社企画本部(改革推進本部)経営企画グループ長 2015年3月 当社企画本部経営戦略部アジア開発室長 2017年3月 当社企画本部財務部アジア事業統括室長 2019年3月 当社執行役員企画本部財務部長 2021年3月 当社執行役員総務本部副本部長、業務部長 2022年3月 当社上席執行役員総務本部副本部長、業務部長 2023年3月 当社常務執行役員総務本部長、秘書室担当 2023年5月 当社代表取締役常務取締役総務本部長、秘書室担当(現任) |
常務取締役関西代表営業本部大阪店長 |
1961年2月23日
|
1983年4月 当社入社 2007年3月 当社営業本部大阪店新本館計画室副室長 2009年3月 当社営業本部大阪店副店長 2012年2月 当社企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長 2013年2月 当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長 2013年6月 当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長 2014年2月 当社常務執行役員企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当 2014年5月 当社常務取締役企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当 2015年3月 当社常務取締役営業本部(オムニチャンネル戦略推進本部)営業推進部長 2018年3月 髙島屋スペースクリエイツ株式会社取締役社長(代表取締役) 2021年3月 当社常務執行役員関西代表、営業本部大阪店長 2021年5月 当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長(現任) |
常務取締役営業本部企画宣伝部長 |
1956年8月27日
|
1979年4月 当社入社 2005年3月 当社MD本部ギフト推進室長 2007年3月 株式会社高崎髙島屋取締役社長(代表取締役) 2009年3月 当社執行役員営業本部横浜店長 2011年5月 当社執行役員MD本部MD政策室長 2012年2月 株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長 2012年5月 同社常務取締役営業本部長 2016年3月 東神開発株式会社常務取締役 2018年3月 同社専務取締役 2021年3月 同社取締役副社長(代表取締役) 2022年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長 2022年5月 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長 2023年3月 当社常務取締役営業本部企画宣伝部長(現任) |
常務取締役営業本部副本部長MD本部長 |
1962年9月21日
|
1985年4月 当社入社 2010年2月 当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長 2013年2月 当社営業本部柏店長 2015年3月 株式会社ファッションプラザ・サンローゼ代表取締役取締役社長 2016年3月 株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長 2016年5月 同社常務取締役営業本部長 2019年3月 当社執行役員営業本部新宿店長 2021年3月 当社上席執行役員営業本部MD本部副本部長、アウトレット運営部長 2022年3月 当社上席執行役員営業本部MD本部副本部長 2023年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長 2024年5月 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長(現任) |
取締役 |
1957年9月16日
|
1992年3月 東神開発株式会社入社 2006年5月 同社取締役開発本部長 2008年3月 同社常務取締役経営管理本部長 2014年2月 同社常務取締役営業本部副本部長(営業企画・玉川担当) 2016年3月 同社専務取締役営業本部長 2018年3月 同社代表取締役取締役副社長 2021年3月 当社常務執行役員企画本部長 2021年5月 当社代表取締役常務取締役企画本部長 2021年11月 当社代表取締役常務取締役企画本部長、経営戦略部長 2022年3月 当社代表取締役常務取締役企画本部長 2023年3月 当社代表取締役専務取締役企画本部長 2024年3月 当社取締役、東神開発株式会社代表取締役会長(現任) |
取締役 |
1945年9月7日
|
1982年4月 成蹊大学経済学部教授 1989年4月 一橋大学経済学部教授 1997年4月 一橋大学イノベーション研究センター教授 2001年11月 東京大学先端経済工学研究センター教授 2003年4月 東京大学先端経済工学研究センター長 2004年4月 東京大学先端科学技術研究センター教授 2007年2月 公正取引委員会委員 2007年6月 東京大学名誉教授(現任) 2012年2月 政策研究大学院大学教授 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 公益財団法人公正取引協会会長(現任) |
取締役 |
1951年11月26日
|
1974年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2001年6月 みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長 2007年4月 同社取締役社長 2011年6月 同社取締役会長 2015年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事 2016年10月 第一生命保険株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 日本水産株式会社(現株式会社ニッスイ)社外取締役 2019年5月 ソナー・アドバイザーズ株式会社取締役会長(現任) 2019年12月 株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社リコー社外取締役(現任) |
取締役 |
1962年8月11日
|
1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2014年4月 株式会社みずほ銀行執行役員コーポレートアドバイザリー部長 2016年4月 同行執行役員国際営業部長 2019年4月 西武鉄道株式会社社外取締役、株式会社プリンスホテル社外取締役 2020年5月 当社社外取締役(現任) 2020年5月 株式会社大創産業社外取締役(現任) 2020年10月 株式会社REAPRA社外取締役 2021年6月 株式会社西武ホールディングス社外取締役(現任)西武鉄道株式会社取締役(非業務執行)、株式会社プリンスホテル(現株式会社西武リアルティソリューションズ)取締役(非業務執行) 2022年4月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役(非業務執行) 2023年6月 カルチュア・エンタテインメント株式会社社外取締役(現任) |
取締役 |
1975年8月12日
|
1998年4月 自治省(現総務省)入省 2017年1月 弁護士登録(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任) |
常勤監査役 |
1959年10月27日
|
1982年4月 当社入社 2015年3月 当社業務監査室長 2016年3月 当社役員待遇業務監査室長 2017年3月 当社執行役員総務本部総務部長 2018年3月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長 2020年3月 当社監査役付 2020年5月 当社監査役(現任) |
常勤監査役 |
1961年4月21日
|
1984年4月 当社入社 2012年2月 当社営業本部京都店副店長 2013年2月 当社営業本部日本橋店副店長 2014年2月 当社執行役員営業本部京都店長 2018年3月 当社常務執行役員営業本部営業推進部長 2018年5月 当社常務取締役営業本部営業推進部長 2019年3月 当社代表取締役常務取締役企画本部長、IT推進室担当 2020年3月 当社代表取締役常務取締役企画本部長 2021年3月 当社代表取締役常務取締役総務本部長、秘書室担当 2023年3月 当社取締役特命担当 2023年5月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1952年3月8日
|
1979年3月 公認会計士登録(現任) 1997年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2013年8月 公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任) 2013年8月 株式会社サカタのタネ社外取締役(現任) 2023年5月 当社社外監査役(現任) |
監査役 |
1974年12月23日
|
2000年4月 弁護士登録(現任) 2008年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現任) 2010年9月 榎本・寺原法律事務所(現弁護士法人東京表参道法律会計事務所)共同代表弁護士(現任) 2018年6月 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役(現任) 2019年3月 日本フェィウィック株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現任) 2021年10月 イオンリート投資法人監督役員(現任) 2023年5月 当社社外監査役(現任) |
ヤマダホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長CEO |
1943年2月11日
|
1983年9月 当社代表取締役社長 2008年6月 代表取締役会長兼代表執行役員CEO 2013年6月 代表取締役社長兼代表執行役員CEO 2016年4月 代表取締役会長兼取締役会議長 2019年6月 代表取締役会長 2021年4月 代表取締役会長兼CEO 2021年9月 代表取締役会長兼社長CEO(現任) |
代表取締役兼副社長執行役員 |
1971年12月2日
|
2010年3月 株式会社ベスト電器新中期経営計画推進室次長 2014年4月 当社入社営業本部営業戦略室長 2016年4月 営業戦略本部長 2016年6月 取締役兼上席執行役員営業戦略本部長兼住設コラボ販売戦略室長 2018年4月 取締役兼執行役員常務商品本部長 2019年10月 取締役兼執行役員常務営業商品本部長 2020年6月 取締役兼専務執行役員営業商品本部長 2020年10月 取締役株式会社ヤマダデンキ取締役兼専務執行役員営業商品本部長 2021年4月 当社取締役兼執行役員営業商品本部管掌 2022年4月 取締役兼執行役員株式会社ヤマダデンキ代表取締役社長 2023年2月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2024年4月 同社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員(現任) |
代表取締役兼副社長執行役員人事総務本部管掌 |
1976年10月18日
|
2012年5月 当社部長秘書室長 2017年5月 理事秘書室長 2018年4月 執行役員秘書室長兼人材開発室長 2018年6月 取締役兼上席執行役員秘書室長兼人材開発室長 2019年4月 取締役兼上席執行役員秘書室長兼人事総務本部長 2020年6月 取締役兼常務執行役員人事総務本部長 2020年10月 取締役株式会社ヤマダデンキ取締役兼常務執行役員人事総務本部長 2021年4月 当社取締役兼執行役員人事総務本部管掌 2022年4月 代表取締役兼専務執行役員人事総務本部管掌 2024年6月 代表取締役兼副社長執行役員人事総務本部管掌(現任) |
取締役兼専務執行役員 |
1961年1月28日
|
2009年6月 当社執行役員常務管財本部副本部長 2012年4月 執行役員常務管財本部財務室長兼関係会社損益管理部長 2012年6月 取締役兼執行役員常務管財本部財務室長兼関係会社損益管理部長 2013年6月 取締役兼上席執行役員管財本部財務室長兼関係会社管理室長 2014年6月 取締役兼上席執行役員管財本部副本部長 2015年3月 取締役兼上席執行役員管財本部長兼関係会社管理室長 2016年4月 取締役兼上席執行役員管財本部長 2016年5月 株式会社ヤマダファイナンスサービス代表取締役社長(現任) 2017年7月 当社執行役員 2019年4月 顧問 2024年6月 取締役兼専務執行役員(現任) |
取締役兼執行役員統合経営企画室長 |
1967年1月20日
|
2015年5月 SBIウエルス・パートナー株式会社代表取締役社長 2017年3月 株式会社社楽パートナーズマネージングディレクター 2018年12月 ソーシャルモビリティ株式会社代表取締役社長 2020年11月 当社入社会長室特命担当 2021年4月 株式会社FOMM社外取締役(現任) 2022年5月 一般社団法人大手家電流通協会事務局長(現任) 2024年4月 当社執行役員統合経営企画室長 2024年6月 取締役兼執行役員統合経営企画室長(現任) |
取締役 |
1954年5月3日
|
1977年4月 株式会社販売能率増進本部入社 1984年4月 同社指導部長 1987年2月 有限会社フィック代表取締役社長(現任) 2007年7月 株式会社クロス代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1972年2月29日
|
1994年4月 東急不動産株式会社入社 2001年2月 株式会社富士総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 2011年9月 株式会社FINEV代表取締役(現任) 2020年3月 株式会社船井総研ホールディングス社外取締役 2020年6月 公益財団法人日本適合性認定協会理事(非常勤)(現任) 2022年6月 株式会社ソラスト社外取締役(現任) 2023年6月 ユアサ商事株式会社社外取締役(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1964年8月4日
|
1999年6月 当社取締役経理部長 2001年4月 常務取締役商品管理事業本部副本部長 2003年5月 専務取締役管財本部長 2004年6月 取締役専務執行役員管財本部長 2005年1月 取締役専務執行役員営業本部長 2007年6月 取締役専務執行役員管財本部長兼関係会社管理室長 2008年6月 取締役兼執行役員専務海外事業戦略室長 2010年3月 取締役兼執行役員専務海外事業戦略室長兼LABI開発室長 2012年4月 取締役兼執行役員専務CFO管財本部長 2013年6月 取締役兼執行役員常務CFO管財本部長 2014年6月 常勤監査役 2024年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1968年1月28日
|
1997年11月 当社入社 1998年9月 商品部MD 1999年5月 情報システム部長 2000年7月 管財本部内部監査室長 2002年1月 内部監査室長兼管財本部管理部長 2002年4月 管財本部管理部長 2006年3月 理事内部監査室長 2007年4月 上席理事内部監査室長 2009年4月 執行役員内部監査室長 2012年4月 上席執行役員内部監査室長 2013年5月 執行役員補内部監査室長 2020年4月 執行役員補監査室長兼監査一部長 2021年4月 執行役員監査室長兼監査一部長 2021年6月 株式会社ヤマダデンキ監査役(現任) 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1953年4月14日
|
1986年4月 弁護士登録枡田・江尻法律事務所入所 1988年10月 米国Rogers &Wells 法律事務所(現Clifford 1991年7月 枡田・江尻法律事務所復帰 1992年1月 同所パートナー弁護士 2007年7月 西村あさひ法律事務所入所同所パートナー弁護士 2014年6月 マルハニチロ株式会社社外取締役 2016年6月 当社監査役 2017年2月 株式会社不二越社外監査役 2019年1月 弁護士法人西村あさひ法律事務所入所 2020年1月 名取法律事務所(現ITN法律事務所)入所シニアパートナー 2020年5月 株式会社三陽商会社外監査役(現任) 2020年6月 古河電池株式会社社外取締役(現任) 2020年12月 ITN法律事務所代表弁護士(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1945年11月20日
|
1970年10月 大蔵省(現財務省)入省 1991年5月 在ニュー・ヨーク総領事館領事兼在アメリカ合衆国日本国大使館 1995年7月 岩手県副知事 1998年7月 関東財務局長 1999年7月 欧州復興開発銀行理事 2002年8月 国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)理事 2005年6月 株式会社東和銀行入行専務取締役 2006年6月 同行代表取締役副頭取 2007年5月 同行代表取締役頭取 2020年6月 同行代表取締役会長 2021年6月 同行相談役 2022年6月 同行名誉顧問当社取締役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
取締役(監査等委員) |
1958年9月19日
|
1982年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年11月 同行金融市場部デリバティブトレーディンググループ次長 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)ディストリビューション部長 2010年4月 同行執行役員グローバルマーケットユニット副担当役員 2013年4月 みずほ投信投資顧問株式会社(現アセットマネジメントOne 株式会社)副社長執行役員 2013年6月 同社代表取締役副社長 2016年10月 株式会社みずほ銀行理事 2017年6月 株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長 2018年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 東京特殊電線株式会社(現株式会社TOTOKU)社外監査役 2020年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2023年6月 当社監査役 2024年6月 株式会社ハートエージェンシー特別顧問(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング