他社比較
明治ホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長CEO |
1953年8月25日
|
1976年4月明治乳業㈱入社2007年6月同取締役2009年6月同執行役員2010年6月同取締役2010年6月同常務執行役員2011年4月㈱明治取締役(現任)2011年4月同専務執行役員2012年6月同代表取締役2012年6月同社長2012年6月当社取締役(現任)2018年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2018年6月当社代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2019年4月同価値共創センター管掌2020年6月同CEO(現任)2020年6月同経営企画部管掌(現任)2021年4月同グループ人事戦略部管掌(現任)2023年4月同知財戦略部管掌(現任)2023年4月同ウェルネスサイエンスラボ管掌(現任) |
取締役執行役員COO(医薬品セグメント) |
1954年8月21日
|
1979年4月明治製菓㈱入社2010年6月同執行役員2011年4月Meiji Seika ファルマ㈱執行役員2013年6月同取締役(現任)2013年6月同常務執行役員2014年6月同代表取締役(現任)2014年6月同社長(現任)2014年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(医薬品セグメント)(現任)2021年6月KMバイオロジクス㈱代表取締役会長(現任) |
取締役執行役員COO(食品セグメント) |
1957年8月25日
|
1980年4月明治乳業㈱入社2012年6月㈱明治執行役員2015年6月同常務執行役員2017年6月同取締役(現任)2017年6月同専務執行役員2018年6月同代表取締役(現任)2018年6月同社長(現任)2018年6月当社取締役(現任)2020年6月同執行役員COO(食品セグメント)(現任) |
取締役専務執行役員CDOグループDX戦略部・リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部管掌 |
1957年8月17日
|
1981年4月明治製菓㈱入社2013年6月㈱明治執行役員2014年6月当社取締役(現任)2014年6月同執行役員2014年6月同IR広報部長2018年6月同常務執行役員2019年10月同サステナビリティ推進部管掌(現任)2020年4月同IR広報部管掌2020年6月同専務執行役員(現任)2020年6月同CSO2020年6月㈱明治取締役(現任)2022年4月当社コーポレートコミュニケーション部管掌(現任)2024年4月同IR部管掌2024年6月CDO(現任)2024年6月グループDX戦略部管掌(現任)2024年6月リスクマネジメント部管掌(現任) |
取締役常務執行役員CFO経営管理部・IR部・IFRS推進部管掌 |
1965年11月5日
|
1988年4月明治乳業㈱入社2022年6月㈱明治執行役員2023年6月同取締役2023年6月同常務執行役員2024年6月当社取締役(現任)2024年6月同常務執行役員(現任)2024年6月同CFO(現任)2024年6月同経営管理部管掌(現任)2024年6月同IR部管掌(現任)2024年6月同IFRS推進部管掌(現任)2024年6月Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)2024年6月KMバイオロジクス㈱取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1959年9月24日
|
1988年4月弁護士登録1988年4月ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所1994年2月龍土綜合法律事務所入所2006年1月真和総合法律事務所入所(現任)2018年6月当社取締役(現任)2022年4月第一東京弁護士会会長2022年4月日本弁護士連合会副会長 |
取締役(注)1 |
1952年4月20日
|
1975年4月日清紡績㈱(現日清紡ホールディングス㈱)入社2006年6月同執行役員2007年6月同取締役(現任)2009年4月日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長2010年6月日清紡ホールディングス㈱常務執行役員2011年6月日清紡ケミカル㈱代表取締役社長2012年6月日清紡ホールディングス㈱専務執行役員2012年6月日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長2013年6月日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長2019年3月同代表取締役会長2021年6月当社取締役(現任)2022年3月日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
取締役(注)1 |
1956年4月16日
|
1980年4月花王石鹸㈱(現花王㈱)入社2006年4月同商品広報部部長2011年4月同商品広報センターセンター長2016年5月同生活者研究部コミュニケーションフェロー2021年6月当社取締役(現任) |
取締役(注)1 |
1967年11月29日
|
2000年9月㈱イースクエア代表取締役社長2015年1月一般社団法人NELIS代表理事2020年8月特定非営利活動法人ネリス代表理事(現任)2022年6月当社取締役(現任) |
監査役(常勤) |
1959年10月22日
|
1982年4月明治乳業㈱入社2011年4月㈱明治中部支社業務部長2013年4月同監査部長2017年4月同管理本部管理部長2018年6月同執行役員2021年4月同経営企画副本部長2021年6月当社監査役(現任)2022年6月KMバイオロジクス㈱監査役(現任) |
監査役(常勤) |
1960年10月29日
|
1983年4月明治製菓㈱入社2011年10月Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長2012年6月同薬品千葉・埼玉支店長2014年10月同医薬福岡支店長2015年10月同医薬営業戦略部長2017年7月同医薬マーケティング統括部長2020年6月同執行役員2020年10月同CNS領域部長2021年6月当社監査役(現任) |
監査役(注)2 |
1959年7月28日
|
1987年4月弁護士登録1987年4月森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所1994年9月米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録1995年5月米国ニューヨーク州弁護士登録2007年4月末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設2010年6月当社補欠監査役2013年6月当社監査役(現任)2022年1月渡邊・清水法律事務所開設(現任) |
監査役(注)2 |
1959年10月8日
|
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所1988年12月KPMGPeat Marwick New York Office 入社1991年4月櫻井会計事務所入所1994年4月警視庁入庁2002年4月安藤税務会計事務所(現響税理士法人)入所2002年4月安藤公認会計士共同事務所入所(現任)2017年6月当社監査役(現任) |
花王 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長執行役員 |
1960年7月30日
|
1990年4月 当社入社 2003年7月 当社研究開発部門化学品研究所第4研究室長 2008年3月 当社研究開発部門ファブリック&ホームケア研究センターハウスホールド研究所第1研究室長 2011年3月 当社研究開発部門ビューティケア研究センターヘアビューティ研究所長 2014年1月 当社研究開発部門基盤研究セクター長 2014年3月 当社執行役員、研究開発部門副統括、基盤研究セクター長 2015年3月 当社執行役員、研究開発部門統括 2016年1月 当社常務執行役員、研究開発部門統括 2016年3月 当社取締役常務執行役員、研究開発部門統括 2018年1月 当社取締役専務執行役員、研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌 2018年4月 当社取締役専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌 2019年3月 当社代表取締役専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括 2021年1月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2023年1月 当社DX戦略部門担当(現任) |
代表取締役専務執行役員経営財務(会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略)担当 |
1960年1月7日
|
1983年4月 当社入社 1999年3月 Kao Specialties Americas LLCBusiness Manager ,Oleo &Specialties 2003年7月 Kao Specialties Americas LLCVice President ,Oleo &Specialties 2005年7月 当社化学品事業本部企画部シニアマネジャー 2006年7月 当社化学品事業本部油脂事業部油脂化工品営業部長 2007年4月 当社ケミカル事業ユニット油脂事業グループ油脂化工品営業部長、オレオ企画部長 2009年7月 当社ケミカル事業ユニット油脂事業グループ長 2013年3月 当社執行役員、ケミカル事業ユニット長、Pilipinas Kao ,Inc .Chairpersonofthe Boardof Directors ,Fatty Chemical (Malaysia )Sdn .Bhd .Chairpersonofthe Boardof Directors ,Kao Chemicals Europe ,S.L.Chairpersonofthe Board 2019年1月 当社常務執行役員、購買部門統括 2021年1月 当社常務執行役員、購買部門統括、会計財務担当 2022年1月 当社常務執行役員、経営戦略担当、購買部門統括、会計財務担当 2023年1月 当社専務執行役員、経営財務(会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略)担当(現任) 2023年3月 当社代表取締役(現任) |
代表取締役専務執行役員コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、コンシューマープロダクツ事業統括部門ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当 |
1961年11月18日
|
1985年4月 当社入社 2006年3月 当社家庭品国際事業本部アジア担当マネジャー 2006年11月 花王(上海)産品服務有限公司市場部統括 2007年5月 花王(上海)産品服務有限公司副総経理市場部統括 2008年7月 花王(上海)産品服務有限公司副総経理市場本部長 2014年2月 Kao (Taiwan )Corporation President 2017年1月 Kao (Taiwan )Corporation Chairpersonofthe Boardof Directors President 2018年1月 PTKao Indonesia President 2019年1月 当社コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門副統括、PTKao Indonesia President 2020年1月 当社執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門統括、花王(中国)投資有限公司董事長総経理、上海花王有限公司董事長総経理、花王(上海)産品服務有限公司董事長、花王(合肥)有限公司董事長総経理 2021年1月 当社常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門アジア事業統括グループ統括、メリーズ事業担当、花王(中国)投資有限公司董事長総経理、上海花王有限公司董事長総経理、花王(上海)産品服務有限公司董事長、佳麗宝化粧品(中国)有限公司董事長、花王(合肥)有限公司董事長総経理 2023年1月 当社専務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門副統括 2023年3月 当社取締役専務執行役員コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当(現任) 2024年1月 当社コンシューマープロダクツ事業統括部門ライフケア事業部門長(現任) 2024年3月 当社代表取締役(現任) |
取締役常務執行役員ESG部門統括、PR戦略部門担当 |
1960年11月15日
|
2003年7月 The Andrew Jergens Company (現Kao USAInc .)入社Senior Vice President ,Researchand Development ,US 2012年11月 Kao USAInc .Regional Executive Officer ,Vice President ,Beauty Research ,Americas Research Laboratories ,US 2014年1月 当社ビューティケアスキンケア・ヘアケア事業ユニットヘアケア事業グループ部長(フラッグシップブランドマネジャージョンフリーダ担当)、同スキンケア事業グループ部長(フラッグシップブランドマネジャージャーゲンズ担当) 2018年1月 当社コンシューマープロダクツ事業部門欧米スキンケア・ヘアケア事業部部長(欧米マス事業担当) 2018年7月 当社ESG部門統括(現任) 2019年1月 当社執行役員 2022年1月 当社常務執行役員 2022年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2023年1月 当社PR戦略部門担当(現任) |
取締役 |
1952年11月11日
|
1976年4月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社常務取締役執行役員 2011年6月 同社専務取締役執行役員 2012年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2013年4月 ANAホールディングス株式会社取締役、全日本空輸株式会社代表取締役社長執行役員 2017年4月 ANAホールディングス株式会社取締役副会長 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 ANAホールディングス株式会社特別顧問(現任) |
取締役 |
1960年11月16日
|
1987年6月 Dow Corning Corporation 入社 2008年5月 東レ・ダウコーニング株式会社取締役 2009年3月 同社代表取締役・CEO 2018年6月 ダウ・東レ株式会社代表取締役・CEO 2020年8月 ダウ・ケミカル日本株式会社代表取締役社長 2022年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1959年12月27日
|
1982年4月 味の素株式会社入社 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年8月 ブラジル味の素社代表取締役社長 2015年6月 味の素株式会社取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役 2021年6月 同社取締役代表執行役社長最高経営責任者 2022年4月 同社取締役執行役 2022年6月 同社特別顧問(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1958年3月31日
|
1982年4月 株式会社住友銀行入行 2012年4月 株式会社三井住友銀行常務執行役員米州本部長 2014年4月 同行専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧州、米州) 2015年4月 同行専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧阿中東、米州) 2016年12月 同行取締役兼専務執行役員国際部門共同統括責任役員(欧阿中東、米州) 2017年4月 同行頭取CEO 2017年6月 同行頭取CEO、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2023年4月 同行取締役会長、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2023年6月 同行取締役会長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1959年7月30日
|
1984年4月 当社入社 2014年3月 当社執行役員 2015年3月 SCM部門デマンド・サプライ計画センター長 2019年1月 当社常務執行役員、品質保証部門統括 2021年1月 品質保証部門統括、法務・コンプライアンス担当 2022年1月 品質保証部門統括、法務・ガバナンス担当 2023年1月 当社特命フェロー 2023年3月 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1959年5月22日
|
1983年4月 当社入社 2007年4月 株式会社カネボウ化粧品監査役 2011年6月 当社経営戦略室IRグループ部長 2015年9月 当社経営監査室長 2019年3月 当社経営サポート部門社長室監査役付 2021年3月 当社常勤監査役(現任) |
監査役 |
1953年11月26日
|
1976年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1980年9月 公認会計士登録 1984年6月 西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在 1992年9月 井上斎藤英和監査法人代表社員 2011年9月 有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMGGlobal Audit Steering Group メンバー 2015年7月 有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー 2017年3月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1963年4月5日
|
1993年4月 弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所 1997年4月 竹川・岡法律事務所開設代表パートナー 2004年10月 竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー 2012年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) 2013年10月 岡綜合法律事務所開設代表(現任) 2014年3月 花王カスタマーマーケティング株式会社社外監査役 2016年1月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社監査役(現任) 2018年3月 当社監査役(現任) |
監査役 |
1964年2月6日
|
1987年10月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1992年8月 公認会計士登録(1997年1月再登録) 1993年10月 佐々木公認会計士事務所入所 1997年4月 株式会社インターネット総合研究所(IRI)入社 1998年9月 同社取締役最高財務責任者(CFO) 2000年2月 IRIUSA,Inc .CFO,Director 2002年11月 同社President ,Chief Executive Officerand Secretary ,Director 2002年11月 有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)設立代表就任(現任) 2024年3月 当社監査役(現任) |
住友ファーマ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1960年8月5日
|
1989年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 1992年10月 旧住友製薬株式会社入社 2013年9月 当社再生・細胞医薬事業推進室長 2015年4月 執行役員 2016年6月 取締役兼執行役員 2019年4月 取締役兼常務執行役員 2021年4月 代表取締役兼専務執行役員 2024年6月 代表取締役社長(現任) |
代表取締役副社長執行役員経営企画、コーポレートガバナンス、人事、経理統括 |
1961年8月14日
|
1985年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 2007年6月 同社経理室部長(経理) 2010年7月 同社技術・経営企画室部長(総合企画) 2013年4月 同社技術・経営企画室部長(事業企画) 2014年4月 同社執行役員 2018年4月 同社常務執行役員スミトモ・ケミカル・アジア・プライベート・リミテッド代表取締役社長 2023年4月 住友化学株式会社専務執行役員 2023年6月 同社代表取締役兼専務執行役員(担当:エネルギー・機能材料部門統括) 2024年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) |
取締役執行役員 |
1968年4月27日
|
1993年4月 旧住友製薬株式会社入社 2016年4月 当社オンコロジー事業推進担当シニアオフィサー 2017年4月 オンコロジー事業推進(開発戦略)担当シニアオフィサー 2019年4月 オンコロジー事業推進室長 2020年4月 経営企画部長 2022年4月 執行役員 2023年7月 Sumitomo Pharma America ,Inc .Chief Strategy Officer 2024年4月 Sumitomo Pharma America ,Inc .Presidentand CEO(現任) 2024年6月 当社取締役兼執行役員(現任) |
取締役 |
1958年3月5日
|
1981年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 2006年4月 同社人事室部長 2007年4月 同社人事部長 2009年4月 同社総務部長 2010年4月 同社執行役員 2013年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社専務執行役員 2018年6月 同社取締役兼専務執行役員 2022年4月 同社取締役兼副社長執行役員(現任)(担当:総務、渉外、法務、サステナビリティ推進、人事、大阪管理統括) 2024年6月 当社取締役(現任) |
社外取締役 |
1964年2月6日
|
1987年10月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1992年8月 公認会計士登録(1997年1月再登録) 1997年4月 株式会社インターネット総合研究所(IRI)入社 1998年9月 同社取締役管理本部長兼CFO 2000年2月 IRIUSA,Inc.取締役 2002年11月 同社PresidentCEO 2002年11月 有限会社グラティア(現有限会社アキュレイ)代表(現任) 2016年4月 白鴎大学経営学部教授 2017年1月 株式会社teamS社外監査役(現任) 2017年6月 イオンクレジットサービス株式会社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2019年4月 白鴎大学経営学部特任教授(現任) 2023年6月 YKK株式会社社外監査役(現任) 2024年3月 花王株式会社社外監査役(現任) |
社外取締役 |
1953年11月8日
|
1981年4月 日本電気株式会社入社 2006年4月 同社執行役員兼モバイルネットワーク事業本部長 2009年4月 同社執行役員常務 2009年6月 同社取締役執行役員常務 2010年4月 同社代表取締役執行役員社長 2016年4月 同社代表取締役会長 2016年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役 2017年6月 セイコーホールディングス株式会社社外取締役 2018年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 日本電気株式会社取締役会長 2019年6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 日本電気株式会社特別顧問(現任) 2022年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(現任) 2024年6月 キッコーマン株式会社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1955年4月22日
|
1979年11月 信州精器株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社 2002年6月 セイコーエプソン株式会社取締役 2005年11月 同社生産技術開発本部長 2007年7月 同社研究開発本部長 2007年10月 同社常務取締役 2008年6月 同社代表取締役社長 2020年4月 同社取締役会長 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社IHI社外取締役(現任) 2024年6月 セイコーエプソン株式会社相談役(現任) |
社外取締役 |
1963年5月1日
|
1987年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2003年7月 経済産業省医療福祉機器産業室長 2008年7月 同省サービス産業課長(2011年7月組織改正後ヘルスケア産業課長) 2012年7月 内閣官房参事官(健康・医療戦略室等) 2015年7月 内閣官房内閣審議官(健康・医療戦略室次長) 2019年8月 東京医科歯科大学特任教授(現任) 2019年8月 同大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構シニアURA 2019年8月 同大学産学連携研究センター(2023年3月組織改正後統合イノベーション機構オープンイノベーションセンター)副センター長 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 東京医科歯科大学統合イノベーション機構オープンイノベーションセンター副センター長/シニアURA(現任) 2023年3月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役(現任) |
常勤監査役 |
1958年6月26日
|
1981年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 1984年10月 旧住友製薬株式会社入社 2012年4月 当社内部監査部長 2013年4月 理事 2018年6月 常勤監査役(現任) |
常勤監査役 |
1961年7月11日
|
1985年4月 旧住友製薬株式会社入社 2007年6月 当社経理部長 2012年4月 住友制葯(蘇州)有限公司董事 2014年4月 当社理事 2014年4月 経理部長 2018年4月 上席理事 2023年6月 常勤監査役(現任) |
社外監査役 |
1956年1月9日
|
1983年4月 弁護士登録 1989年4月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2004年4月 一橋大学法科大学院特任教授(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2021年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー(現任) |
社外監査役 |
1954年3月10日
|
1976年4月 日本ロシュ株式会社(現中外製薬株式会社)入社 1983年4月 北里大学病院薬剤部入職 1997年4月 千葉大学大学院薬学研究科助教授 2000年9月 北里大学薬学部教授 2007年4月 共立薬科大学教授 2008年4月 慶應義塾大学薬学部教授 2009年4月 同大学薬学研究科医療薬学専攻長 2013年7月 同大学薬学部長・研究科委員長 2015年10月 同大学病院薬剤部長 2019年4月 同大学名誉教授(現任) 2019年4月 同大学薬学部特任教授 2019年4月 国際医学情報センター顧問(現任) 2020年4月 国際医療福祉大学特別顧問 2020年10月 日本学術会議副会長 2021年6月 当社社外監査役(現任) |
社外監査役 |
1956年9月29日
|
1979年4月 大蔵省(現財務省)入省 2010年10月 内閣官房内閣審議官(内閣官房国家戦略室) 2012年8月 東京国税局長 2014年7月 国土交通省政策統括官 2016年4月 弁護士登録 2016年4月 TMI総合法律事務所顧問弁護士 2016年4月 株式会社大和総研常務理事 2016年6月 株式会社ワールド社外取締役 2018年4月 株式会社大和総研専務理事 2021年4月 島田法律事務所客員弁護士(現任) 2022年4月 株式会社大和総研シニアアドバイザー 2022年6月 当社社外監査役(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング