他社比較
極洋 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役社長 |
1957年12月5日
|
1980年4月 当社入社 2004年6月 当社水産部水産第3部長 2005年4月 当社水産部水産第2部長 2006年4月 当社水産冷凍食品部長 2010年6月 当社大阪支社長 2012年6月 当社取締役大阪支社長 2014年4月 当社取締役東京支社長 2015年4月 当社取締役調理冷凍食品部長 2015年6月 当社常務取締役調理冷凍食品部長 2016年4月 当社常務取締役 2017年6月 当社専務取締役 2018年6月 当社代表取締役社長(現) |
取締役副社長 |
1958年12月8日
|
1982年4月 当社入社 2011年6月 当社海外事業部長 2015年6月 当社水産加工第3部長 2017年6月 当社取締役水産加工第3部長 2019年6月 当社常務取締役水産加工第3部長 2020年6月 当社常務取締役水産加工第2部長 2021年3月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役 2023年4月 当社専務取締役水産事業本部長 2024年4月 当社取締役副社長(現) |
専締取締役 |
1959年8月30日
|
1983年4月 当社入社 2013年4月 当社企画部長 2017年6月 当社取締役企画部長 2020年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社専務取締役総務部長 2023年4月 当社専務取締役(現) |
常務取締役 |
1962年8月17日
|
1986年4月 当社入社 2017年6月 当社経理部長 2020年6月 当社取締役経理部長 2021年4月 当社取締役経営管理部長 2022年6月 当社常務取締役経営管理部長 2024年3月 当社常務取締役(現) |
取締役大阪支社長 |
1961年8月20日
|
1984年4月 当社入社 2010年8月 当社大阪支社冷凍食品部長 2016年4月 当社調理冷凍食品部長 2018年6月 当社取締役調理冷凍食品部長 2021年4月 当社取締役業務食品本部長、業務食品第1部長、ロジスティクス本部長 2022年6月 当社取締役業務食品本部長、ロジスティクス本部長 2023年4月 当社取締役大阪支社長(現) |
取締役生鮮事業本部長 |
1962年1月8日
|
1984年4月 当社入社 2014年4月 当社品質保証部長 2016年4月 当社家庭用冷凍食品部長 2018年3月 当社常温食品部長 2020年6月 当社取締役常温食品部長 2021年4月 当社取締役市販食品本部長、市販食品第2部長 2023年4月 当社取締役東京支社長 2024年3月 当社取締役生鮮事業本部長(現) |
取締役食品事業本部長 |
1965年7月16日
|
1988年4月 当社入社 2016年6月 当社水産加工第2部長 2020年6月 当社東京支社長 2023年4月 当社執行役員食品事業本部長 2023年6月 当社取締役食品事業本部長(現) |
取締役水産事業本部長 |
1966年3月30日
|
1989年4月 当社入社 2012年8月 Kyokuyo America Corporation 代表取締役社長 2017年6月 当社水産冷凍食品部長 2019年4月 当社札幌支社長 2021年3月 当社海外事業部長 2023年4月 当社執行役員生鮮事業本部長 2023年6月 当社取締役生鮮事業本部長 2024年3月 当社取締役水産事業本部長(現) |
取締役人事部長 |
1966年7月12日
|
1990年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2008年10月 同行長後支店お客様サービス部長 2012年1月 同行横浜南エリア営業第三部長 2014年1月 同行江戸川南支店統括部長 2016年10月 同行ローン管理部長 2020年6月 当社入社当社企画部長 2021年4月 当社人事部長 2023年4月 当社執行役員人事部長 2024年6月 当社取締役人事部長(現) |
取締役 |
1946年5月16日
|
1970年4月 女子栄養大学助手 1995年4月 同大学助教授 2001年4月 同大学教授 2003年1月 同大学実践栄養学科長 2009年1月 同大学学務部長 2015年6月 当社取締役(現) 2017年4月 女子栄養大学名誉教授(現) |
取締役 |
1960年2月28日
|
1994年4月 国立公衆衛生院(現国立保健医療科学院)特別研究員 2002年4月 実践女子短期大学助教授 2014年4月 実践女子大学教授(現) 2020年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1953年11月15日
|
1976年4月 農林水産省入省 2009年7月 水産庁長官 2010年7月 農林水産省事務次官 2013年5月 (一社)JA共済総合研究所理事長 2016年3月 日本中央競馬会副理事長 2020年3月 JRAファシリティーズ㈱代表取締役会長 2021年6月 当社取締役(現) 2022年4月 JRAファシリティーズ㈱顧問 2022年6月 明治機械㈱取締役(監査等委員)(現) |
取締役 |
1955年7月18日
|
1978年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 2001年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部金融ビジネス企画本部長 2002年4月 同社ビジネス開発事業本部決済ビジネス事業部長 2004年5月 同社決済ソリューション事業本部副事業本部長 2005年6月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 同社顧問日本電子計算㈱代表取締役社長 2017年6月 ㈱千葉興業銀行社外取締役(現) 2021年6月 当社取締役(現)日本電子計算㈱顧問 2022年6月 平和不動産㈱社外取締役(現) |
取締役 |
1971年12月11日
|
1994年4月 農林水産省入省 2010年4月 水産庁水産経営課課長補佐 2011年2月 内閣府食品安全委員会事務局総務課課長補佐 2013年1月 食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室長 2015年4月 大臣官房広報評価課報道室長 2017年7月 同省大臣官房広報評価課長 2018年7月 林野庁林政部木材利用課長 2021年7月 同省大臣官房新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課長 2022年8月 ㈱モリアゲ代表取締役社長(現) 2024年6月 当社取締役(現) |
監査役(常勤) |
1962年8月6日
|
1985年4月 農林中央金庫入庫 2005年2月 同水戸支店長 2008年7月 同総務部副部長 2010年6月 同関東業務部長 2012年6月 同総務部長 2015年6月 同監事 2018年6月 当社常勤監査役(現) |
監査役(常勤) |
1965年9月1日
|
1989年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2006年3月 同行枚方支店営業第一部長 2008年4月 同行淀川エリア営業第四部長 2009年10月 同行三国エリア営業部長 2010年4月 同行桜川・大正エリア営業第一部長 2013年4月 同行大阪年金営業部長 2016年4月 同行虎ノ門支店長兼営業第一部長 2018年4月 同行執行役員首都圏地域担当(南ブロック)兼独立店担当(前橋支店・長岡支店) 2021年4月 同行執行役員大阪地域担当(北ブロック)兼京都・滋賀営業本部担当 2022年4月 りそなカード㈱専務取締役 2024年4月 同社顧問 2024年6月 当社常勤監査役(現) |
監査役 |
1954年11月21日
|
1977年4月 当社入社 2011年6月 極洋海運㈱代表取締役社長 2014年3月 当社船舶部長 2017年6月 キョクヨー秋津冷蔵㈱代表取締役社長 2021年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1957年4月23日
|
1981年4月 当社入社 2015年6月 当社業務部長 2017年6月 当社名古屋支社長 2019年4月 当社大阪支社長 2020年6月 当社取締役大阪支社長 2021年3月 当社取締役、極洋水産㈱代表取締役社長 2021年6月 極洋水産㈱代表取締役社長 2024年6月 当社監査役(現) |
マルハニチロホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長 代表取締役 |
昭和22年9月3日
|
昭和46年4月 大洋漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)入社 平成9年4月 同社冷蔵事業部長 平成14年4月 同社人事部長 平成15年6月 同社取締役 平成16年4月 同社管理部長 平成18年4月 同社常務取締役 平成18年4月 当社常務執行役員 平成18年6月 当社取締役 平成20年4月 当社専務取締役当社代表取締役副社長 平成21年4月 当社代表取締役社長(現) 平成22年4月 |
取締役副社長 代表取締役 |
昭和24年11月11日
|
昭和47年4月 大洋漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)入社 平成9年4月 同社水産第三部長 平成13年6月 同社取締役 平成15年4月 同社常務取締役 平成16年4月 当社取締役 平成16年4月 当社常務執行役員 平成17年4月 マルハ株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)専務取締役 平成17年6月 当社専務執行役員 平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産代表取締役社長(現)当社代表取締役副社長(現) 平成22年4月 |
取締役副社長 代表取締役 |
昭和23年10月1日
|
昭和46年4月 日魯漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ食品)入社 平成8年4月 同社札幌支社長 平成10年4月 同社加工食品部長 平成13年6月 同社取締役同社東京支社長 平成13年6月 平成15年6月 同社常務取締役 平成19年10月 当社取締役 平成19年10月 当社常務執行役員 平成20年4月 株式会社マルハニチロ食品代表取締役社長(現)当社代表取締役副社長(現) 平成22年4月 |
常務取締役 |
昭和27年2月9日
|
昭和49年4月 日魯漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ食品)入社 平成14年6月 同社総合企画部長 平成19年6月 同社取締役 平成20年4月 当社執行役員 平成20年4月 当社経営企画部長 平成20年4月 株式会社マルハニチロ食品取締役 平成21年6月 当社取締役当社常務取締役(現) 平成23年4月 |
常務取締役 |
昭和24年12月19日
|
昭和50年4月 大洋漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)入社 平成10年4月 同社砂糖事業部長 平成14年4月 同社グループ経営本部経営企画グループ長 平成16年4月 当社経営企画本部経営企画グループ長 平成18年4月 当社執行役員 平成21年6月 当社取締役当社常務取締役(現) 平成23年4月 当社経営企画部長(現) 平成23年4月 |
取締役 執行役員 |
昭和30年3月30日
|
昭和52年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成16年6月 株式会社みずほコーポレート銀行営業第十六部長 平成19年4月 同行常務執行役員営業担当役員 平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産代表取締役副社長(現) 平成20年6月 当社取締役(現)当社執行役員(現) 平成20年6月 |
取締役 執行役員 |
昭和27年11月7日
|
昭和51年4月 農林中央金庫入庫 平成9年1月 同金庫鹿児島支店長 平成15年6月 同金庫組織整備対策部長 平成17年6月 同金庫常務理事 平成20年4月 株式会社マルハニチロ食品代表取締役副社長(現) 平成20年6月 当社取締役(現)当社執行役員(現) 平成20年6月 |
取締役 非常勤 |
昭和19年3月20日
|
昭和41年4月 大蔵省入省 平成3年6月 同省大臣官房文書課長 平成4年7月 同省近畿財務局長 平成5年7月 同省大臣官房審議官 平成8年1月 同省証券局長 平成10年4月 同省を退官 平成12年10月 弁護士登録 平成16年4月 当社社外取締役(現) |
取締役 非常勤 |
昭和33年4月11日
|
昭和57年4月 三菱信託銀行株式会社入行 昭和62年8月 大東通商株式会社入社 昭和63年6月 同社取締役 平成元年7月 同社代表取締役常務 平成9年9月 同社代表取締役専務 平成12年6月 同社代表取締役社長(現) 平成18年6月 当社社外監査役 平成21年6月 当社社外取締役(現) |
取締役 非常勤 |
昭和28年3月11日
|
昭和46年4月 大洋漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)入社 平成15年4月 同社経理部長 平成18年4月 当社経営管理本部部長 平成20年4月 株式会社マルハニチロマネジメント取締役 平成21年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社グループ経理担当部長(現) 平成23年4月 株式会社マルハニチロマネジメント常務取締役(現) 平成23年6月 当社取締役(現) |
常任監査役 常勤 |
昭和28年12月22日
|
昭和51年4月 農林中央金庫入庫 平成14年6月 同金庫ロンドン支店長 平成17年7月 同金庫業務監査部長兼主任業務監査役 平成18年6月 同金庫監事 平成20年6月 当社常任監査役(現)株式会社マルハニチロ水産社外監査役(現) 平成20年6月 |
常任監査役 常勤 |
昭和28年10月12日
|
昭和51年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行欧州企画部長 平成17年4月 同行執行役員 平成18年3月 同行常務執行役員 平成20年4月 みずほ証券株式会社取締役副社長 平成23年6月 日新建物株式会社副社長執行役員 平成24年6月 当社常任監査役(現) 平成24年6月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役(現) |
監査役 非常勤 |
昭和23年1月7日
|
昭和58年8月 公認会計士登録 昭和58年8月 八幡公認会計士事務所開業(現) 平成3年5月 税理士登録 平成13年6月 マルハ株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)監査役 平成16年4月 当社監査役(現) |
監査役 非常勤 |
昭和26年6月21日
|
昭和49年4月 大洋漁業株式会社(現株式会社マルハニチロ水産)入社 平成13年4月 同社常温食品事業部長 平成16年6月 同社執行役員 平成18年6月 同社取締役 平成20年4月 株式会社マルハニチロ食品常務取締役 平成23年6月 当社監査役(現)株式会社マルハニチロ食品監査役(現) 平成23年6月 |
ニッスイ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役(社長執行役員)最高経営責任者(CEO) |
1959年1月7日
|
1983年4月 当社入社 2014年3月 当社食品生産推進室長 2014年6月 同執行役員 2017年6月 同取締役執行役員 2017年6月 同食品事業執行 2018年6月 同取締役常務執行役員 2019年6月 同代表取締役専務執行役員 2020年3月 同最高執行責任者(COO) 2021年6月 同代表取締役社長執行役員(現) 2021年6月 同最高経営責任者(CEO)(現) 2021年6月 中央魚類株式会社社外取締役(現) |
取締役(専務執行役員)最高財務責任者(CFO)経営管理部門管掌 |
1961年6月6日
|
1985年4月 当社入社 2013年4月 同経理部長 2014年6月 同執行役員 2015年6月 同取締役執行役員 2017年5月 株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 同最高財務責任者(CFO)(現) 2024年6月 同取締役専務執行役員(現) |
取締役(専務執行役員)最高執行責任者(COO)食品事業執行、コンビニエンス事業部・営業企画部管掌、戦略商品部共管 |
1961年2月19日
|
1983年4月 当社入社 2015年3月 同広域営業本部首都圏家庭用営業部長 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同広域営業本部長 2020年3月 同食品事業執行(現) 2020年6月 同取締役執行役員 2021年6月 同取締役常務執行役員 2024年6月 同取締役専務執行役員(現) |
取締役(常務執行役員)ファインケミカル事業執行RD部門管掌 |
1959年6月30日
|
1983年4月 当社入社 2011年3月 同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同中央研究所長 2021年3月 同RD部門管掌 2021年6月 同取締役執行役員 2021年6月 同ファインケミカル事業執行(現) 2021年6月 TNFINECHEMICALSCO.LTD.取締役会長 2021年6月 日水製薬(現島津ダイアグノスティクス)株式会社取締役 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現) |
取締役(執行役員)海外事業執行、南米事業統括、海外事業推進部管掌、戦略商品部共管 |
1962年3月14日
|
1984年4月 当社入社 2014年3月 当社水産事業第三部長 2018年6月 同執行役員 2018年6月 同北米事業執行 2018年6月 NIPPONSUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUIUSA,INC.)取締役社長 2019年6月 当社南米事業執行 2019年6月 NIPPONSUISANAMERICALATINAS.A.(現NISSUIAMERICALATINAS.A.)取締役社長(現) 2022年3月 当社海外事業執行、南米事業統括(現) 2022年6月 同取締役執行役員(現) |
取締役(執行役員)水産事業執行 |
1965年3月26日
|
1988年4月 当社入社 2016年3月 Salmones Ant árticaS.A.(S.A.)取締役社長 2019年6月 当社執行役員 2019年6月 同広域営業副本部長 2020年3月 同養殖事業推進部管掌 2022年3月 同水産事業副執行 2024年6月 同取締役執行役員(現) 2024年6月 同水産事業執行(現) 2024年6月 中部水産株式会社社外監査役(現) |
取締役 |
1957年4月26日
|
1980年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社 2006年1月 同エンジニアリングセンター長 2010年1月 同執行役員CSR室長 2010年1月 公益財団法人旭硝子奨学会(現旭硝子財団)常任理事 2016年6月 日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員 2020年6月 同顧問 2021年6月 当社取締役(現) 2021年6月 東洋合成工業株式会社社外取締役(現) |
取締役 |
1957年10月2日
|
1980年4月 サントリー株式会社入社 2010年4月 サントリーホールディングス株式会社広報部部長 2013年4月 サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員 2016年4月 サントリーホールディングス株式会社RD役員付渉外・広報担当 2017年11月 江崎グリコ株式会社理事コーポレートコミュニケーション部長 2018年3月 同執行役員コーポレートコミュニケーション部長 2023年6月 当社取締役(現) 2024年6月 株式会社山善社外取締役(現) |
取締役 |
1957年6月20日
|
1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)執行役員 2009年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼IT・システム・事務グループ長 2012年4月 同常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長株式会社みずほ銀行常務執行役員 2012年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 2013年4月 同取締役副社長兼副社長執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長株式会社みずほ銀行副頭取執行役員(2019年4月まで) 2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長IT・システムグループ長兼事務グループ長 2019年4月 同副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員 2019年6月 みずほ信託銀行株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで)みずほ証券株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで) 2020年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事(同年6月まで) 2020年6月 みずほリース株式会社取締役会長 2022年4月 同取締役 2022年6月 同常任顧問(2024年6月25日退任)日鉄興和不動産株式会社社外取締役(現) 2023年6月 オルガノ株式会社社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現) |
取締役 |
1960年5月24日
|
1984年4月 日産自動車株式会社入社 2011年4月 ジヤトコ株式会社出向経営企画部広報担当部長 2013年4月 同執行役員待遇(2014年9月まで) 2014年10月 駐ウルグアイ特命全権大使 2018年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員 2019年6月 栗田工業株式会社社外取締役(現) 2020年4月 日本ハム株式会社サステナビリティ委員会外部識者委員 2022年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス常務執行役員 2024年6月 当社取締役(現) |
監査役常勤 |
1959年4月6日
|
1982年4月 当社入社 2017年3月 同経営企画IR部長 2017年6月 同執行役員 2019年6月 同常勤監査役(現) |
監査役 |
1958年8月15日
|
1983年3月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1986年3月 公認会計士登録 2000年8月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現Pw CJapan 有限責任監査法人)代表社員 2019年7月 公認会計士山本昌弘事務所代表(現) 2019年9月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事(現) 2020年3月 株式会社オプトホールディング(現デジタルホールディングス)取締役(監査等委員) 2021年6月 当社監査役(現) |
監査役 |
1958年10月9日
|
1981年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長 2002年12月 同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長 2005年4月 同大阪営業第三部長 2008年4月 同執行役員営業第八部長 2011年4月 同常務執行役員営業担当役員 2012年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 2013年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長 2014年4月 同専務取締役内部監査部門長 2014年6月 同執行役専務内部監査部門長(2016年3月まで) 2016年4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2017年5月 同顧問(2017年6月まで) 2017年6月 日本通運株式会社常勤監査役 2021年6月 当社監査役(現) 2021年6月 長野計器株式会社社外監査役(現) |
監査役 |
1974年12月23日
|
2000年4月 弁護士登録 2008年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年9月 榎本・寺原法律事務所(現弁護士法人東京表参道法律会計事務所)共同代表弁護士(現) 2018年6月 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役(現) 2019年3月 日本フェィウィック株式会社社外取締役(現) 2019年9月 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現) 2021年10月 イオンリート投資法人監督役員(現) 2023年5月 株式会社高島屋社外監査役(現) 2024年6月 当社監査役(現) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング