C&Fロジホールディングス 【東証プライム:9099】「陸運業」 へ投稿
役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役 |
1956年5月13日
|
1980年4月 農林中央金庫入庫 2006年7月 同庫営業第五部長 2008年4月 株式会社ヒューテックノオリン入社顧問 2008年6月 同社常務取締役管理本部長 2012年6月 同社専務取締役管理本部長兼財務経理部長 2014年6月 同社代表取締役社長 2015年10月 当社取締役副社長営業担当 2019年6月 当社代表取締役副社長営業担当 2020年10月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) |
代表取締役 |
1954年11月2日
|
1977年3月 株式会社レナウン入社 1999年2月 同社経理部長 2006年3月 同社取締役執行役員経営企画室長 2010年9月 名糖運輸株式会社入社経理部長 2011年6月 同社取締役経理部長兼経営企画部長 2014年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社取締役経営企画部長兼海外事業部長 2015年10月 当社常務取締役経営企画・管理担当兼経営企画部長 2017年4月 当社専務取締役経営企画・管理担当兼経営企画部長 2020年6月 株式会社C&Fサポートサービス代表取締役社長 2020年10月 当社代表取締役専務経営企画・管理担当兼経営企画部長 2021年4月 当社代表取締役専務経営企画・管理担当 2021年6月 当社代表取締役専務執行役員経営企画・管理担当(現任) |
取締役 |
1965年10月18日
|
1987年4月 株式会社ヒューテックノオリン入社 2004年4月 同社営業開発部長 2006年6月 同社執行役員営業開発部長 2016年4月 同社取締役営業本部長兼関東営業部長 2018年6月 同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2019年4月 同社専務取締役営業本部長兼関東営業部長 2020年4月 同社専務取締役営業本部長 2020年10月 同社代表取締役社長兼営業本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
取締役 |
1965年2月7日
|
1991年4月 名糖運輸株式会社入社 2009年6月 同社総務部長 2010年4月 同社営業二部長 2014年12月 メイトウベトナム社長 2015年10月 名糖運輸株式会社執行役員メイトウベトナム社長 2016年9月 同社執行役員メイトウベトナム社長兼T&Mトランスポーテーション社長 2018年4月 同社執行役員海外営業部長 2018年6月 同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長 2019年4月 同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長兼営業企画部長 2021年6月 同社常務取締役営業本部副本部長兼海外営業部長 2022年6月 当社常務執行役員管理本部長 2023年6月 当社常務執行役員管理本部長兼資産管理部長 2024年6月 当社取締役(現任)名糖運輸株式会社代表取締役社長 |
取締役 |
1942年12月27日
|
1965年4月 名糖産業株式会社入社 1999年6月 同社取締役食品開発部長 2001年6月 同社取締役総務部長 2002年10月 同社常務取締役総務部長 2003年4月 同社代表取締役常務総務部長 2003年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社取締役会長名糖運輸株式会社社外取締役 2015年6月 名糖産業株式会社相談役 2015年10月 当社社外取締役(現任) |
取締役 |
1954年2月2日
|
1977年4月 日本農産工業株式会社入社 2000年4月 同社ヨード卵部長兼加工食品部長 2003年4月 同社バイオ部長 2006年4月 同社経営企画室長 2007年4月 同社執行役員経営企画室長 2008年5月 同社執行役員経営企画室長兼海外事業室長 2009年6月 同社常務取締役経営企画/海外事業/R&D/ライフテック事業/担当 2011年4月 同社代表取締役社長CEO 2015年4月 同社取締役相談役 2015年6月 同社相談役 2017年4月 独立コンサルタント(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) |
取締役監査等委員(常勤) |
1963年7月31日
|
1987年4月 農林中央金庫入庫 2002年1月 同庫ニューヨーク支店長代理 2005年2月 同庫債券投資部部長代理 2011年7月 同庫営業第二部副部長 2014年7月 同庫ニューヨーク支店長 2017年6月 株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任) 2018年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1953年2月25日
|
1977年4月 野村證券株式会社入社 2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年3月 株式会社エラン社外監査役 2013年6月 名糖運輸株式会社社外監査役 2015年10月 当社社外監査役 2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役 2017年5月 株式会社ロッテ顧問 2019年3月 中野冷機株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1974年7月14日
|
2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任) 2007年9月 株式会社コープミート監査役(現任) 2015年6月 株式会社ヒューテックノオリン社外監査役 2015年6月 全農エネルギー株式会社社外監査役(現任) 2015年10月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 株式会社キャリア社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役監査等委員 |
1967年3月21日
|
1989年10月 中央新光監査法人入所 1991年7月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現Pw C税理士法人)入所 1994年1月 中央監査法人入所 1997年1月 鳥羽公認会計士事務所代表(現任) 2004年4月 株式会社マジェスティック取締役(現任) 2005年1月 株式会社みのり会計代表取締役(現任) 2005年5月 ケネディクス不動産投資法人(現ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員 2005年6月 スカイマークエアラインズ株式会社(現スカイマーク株式会社)監査役 2009年5月 株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング