他社比較
中国銀行 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
(代表取締役)取締役頭取 |
1957年8月23日
|
1981年4月 当行入行 2003年2月 鴨方支店長 2008年6月 システム部長 2012年6月 理事システム部長 2013年6月 取締役人事部長 2015年6月 常務取締役 2017年6月 代表取締役就任、専務取締役 2019年6月 取締役頭取(現職) |
(代表取締役)専務取締役 |
1957年10月25日
|
1980年4月 当行入行 2003年2月 日生支店長 2009年6月 融資部長兼与信格付センター長 2011年10月 融資部長 2012年6月 理事融資部長 2013年6月 取締役四国地区本部長 2015年2月 取締役本店営業部長 2017年6月 常務取締役 2019年6月 代表取締役就任、専務取締役(現職) |
(代表取締役)専務取締役 |
1961年4月6日
|
1985年4月 当行入行 2007年10月 平井支店長 2009年6月 府中支店長 2011年6月 大阪支店長 2013年6月 福山支店長兼備後地区本部副本部長 2015年6月 執行役員人事部長 2017年6月 常務取締役 2019年6月 代表取締役就任、専務取締役(現職) |
取締役会長 |
1954年9月12日
|
1977年4月 当行入行 1999年6月 田ノ口支店長 2003年6月 福山支店長 2005年6月 取締役融資部長 2007年6月 常務取締役 2011年6月 代表取締役就任、取締役頭取 2019年6月 取締役会長(現職) |
常務取締役 |
1964年10月21日
|
1987年4月 当行入行 2008年6月 加古川支店長 2011年6月 田ノ口支店長 2013年6月 総合企画部長 2015年6月 執行役員津山支店長 2017年6月 常務取締役備後地区本部長 2019年6月 常務取締役(現職) |
常務取締役 |
1964年1月16日
|
1987年4月 当行入行 2009年6月 水島東支店長 2011年6月 玉島支店長 2013年6月 東京支店長 2015年6月 執行役員総合企画部長 2017年6月 常務執行役員総合企画部長 2019年4月 常務執行役員総合企画部長兼コストマネジメントセンター長 2019年5月 常務執行役員総合企画部長兼コストマネジメントセンター長兼総務部長 2019年6月 常務取締役(現職) |
常務取締役 |
1962年7月10日
|
1985年4月 当行入行 2006年2月 竹原支店長 2008年2月 融資部担当部長兼経営改善サポートセンター長 2011年6月 米子支店長 2013年6月 融資部長 2017年6月 執行役員人事部長 2019年6月 常務取締役(現職) |
常務取締役 |
1962年9月20日
|
1986年4月 当行入行 2009年6月 広島舟入支店長 2011年6月 平井支店長 2013年6月 姫路支店長 2015年6月 金融営業部長兼ストラクチャードファインナスセンター長 2017年6月 執行役員津山支店長 2019年6月 常務取締役(現職) |
取締役 |
1949年2月14日
|
1974年7月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー入社 1979年7月 同社退職 1979年8月 等松青木監査法人入社 1981年3月 公認会計士登録 1986年8月 等松青木監査法人退職 1986年9月 佐藤芳郎公認会計士事務所開設(現職) 2006年6月 当行監査役 2014年6月 当行取締役(現職)(他の法人等の代表状況) |
取締役 |
1947年4月23日
|
1970年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年6月 同社執行役員 2002年4月 同社常務執行役員 2004年6月 同社代表取締役常務 2006年6月 同社退職、伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 2012年6月 同社取締役会長 2015年3月 同社退職 2016年6月 当行取締役(現職) |
取締役(監査等委員)(常勤) |
1958年2月28日
|
1981年4月 当行入行 2002年2月 東岡山支店長 2007年6月 総合企画部長 2009年6月 東京支店長 2011年6月 取締役人事部長 2013年6月 取締役監査部長 2017年6月 取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員)(常勤) |
1961年2月26日
|
1984年4月 当行入行 2007年6月 丸亀支店長 2010年2月 リスク統括部長 2013年6月 広島支店長 2015年6月 理事広島支店長 2016年6月 理事NEXT10推進室長 2017年6月 執行役員監査部長 2019年6月 取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員) |
1948年8月27日
|
1971年4月 岡山県庁入庁 2009年4月 岡山県副知事 2012年11月 岡山県副知事退任 2013年6月 当行監査役 2016年6月 当行取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員) |
1952年7月16日
|
1976年4月 花王石鹸株式会社(現、花王株式会社)入社 2004年6月 同社取締役執行役員 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2014年3月 同社退職 2016年6月 当行取締役(監査等委員)(現職) |
取締役(監査等委員) |
1957年11月27日
|
1981年9月 等松青木監査法人入社 1985年3月 公認会計士登録 1986年9月 等松青木監査法人退職 1986年10月 田中親税理士事務所入所 1986年10月 田中一宏公認会計士事務所開設 2015年10月 税理士法人田中会計税務事務所設立(現職) 2017年6月 当行取締役(監査等委員)(現職)(他の法人等の代表状況) |
取締役(監査等委員) |
1963年12月13日
|
1993年4月 司法修習生 1995年4月 弁護士登録近藤弦之介法律事務所(現:弁護士法人太陽綜合法律事務所)入所 2002年5月 同事務所退職 2004年4月 きよの法律事務所開設同事務所弁護士(現職) 2009年度 岡山弁護士会副会長 2020年6月 当行取締役(監査等委員)(現職) |
広島銀行 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長 |
1953年9月3日生
|
1977年4月 当行入行 2003年6月 総合企画部長 2006年4月 執行役員福山営業本部本部長 2008年4月 常務執行役員福山営業本部本部長 2009年4月 常務執行役員総合企画部長 2009年6月 常務取締役総合企画部長 2011年1月 常務取締役総合企画部長兼広報・地域貢献室長 2011年4月 常務取締役 2012年6月 取締役頭取 2018年6月 取締役会長(現職) |
代表取締役頭取 |
1960年5月1日生
|
1983年4月 当行入行 2011年4月 総合企画部長 2013年4月 執行役員本店営業部本店長 2015年4月 常務執行役員本店営業部本店長 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役常務執行役員 2018年6月 取締役頭取(現職) |
取締役専務執行役員 |
1963年7月3日生
|
1986年4月 当行入行 2016年4月 総合企画部長 2017年4月 執行役員総合企画部長 2018年10月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員 2020年4月 取締役専務執行役員(現職) |
取締役常務執行役員 |
1961年8月21日生
|
1985年4月 当行入行 2015年4月 融資部長 2016年4月 執行役員尾道支店長 2018年4月 執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現職) |
取締役常務執行役員 |
1963年2月8日生
|
1986年4月 当行入行 2015年4月 大手町支店長 2018年4月 執行役員呉支店長兼呉市役所出張所長 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役常務執行役員(現職) |
取締役常務執行役員 |
1964年12月24日生
|
1987年4月 当行入行 2016年4月 人事総務部長 2018年4月 執行役員尾道支店長 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役常務執行役員(現職) |
取締役 |
1959年6月22日生
|
1982年4月 広島大学工学部助手 1990年4月 財団法人放射線影響研究所 1994年6月 広島市立大学情報科学部情報工学科助手 1996年4月 広島市立大学情報処理センター講師 2000年7月 広島市立大学情報処理センター助教授 2007年4月 広島市立大学大学院情報科学研究科教授(現職) 2015年6月 当行取締役(現職) |
取締役 |
1944年4月3日生
|
1967年4月 日本電信電話公社入社 1996年6月 日本電信電話㈱取締役人事部長 1998年6月 日本電信電話㈱常務取締役人事労働部長 2002年6月 東日本電信電話㈱代表取締役社長 2007年6月 日本電信電話㈱代表取締役社長 2012年6月 日本電信電話㈱取締役会長 2016年6月 当行取締役(現職) |
取締役 |
1956年10月26日生
|
1980年4月 日本銀行入行 2007年3月 日本銀行京都支店長 2009年7月 日本銀行検査役 2010年11月 社団法人日本証券アナリスト協会参与 2011年10月 公益社団法人日本証券アナリスト協会事務局長 2015年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会代表理事 2017年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事(現職) 2020年6月 当行取締役(現職) |
常任監査役(常勤) |
1961年12月24日生
|
1985年4月 当行入行 2017年4月 コンプライアンス統括部理事 2017年6月 常任監査役(現職) |
常任監査役(常勤) |
1963年8月13日生
|
1986年4月 当行入行 2019年4月 リスク統括部理事 2019年6月 常任監査役(現職) |
監査役 |
1948年7月17日生
|
1975年1月 監査法人朝日会計社入社 1980年3月 公認会計士登録(現職) 2000年10月 広島県監査委員就任 2006年6月 あずさ監査法人広島事務所長 2011年7月 髙橋公認会計士・税理士事務所代表(現職) 2015年6月 当行監査役(現職) |
監査役 |
1954年8月3日生
|
1981年3月 ㈱タカキベーカリー入社 2006年4月 ㈱アンデルセン代表取締役社長 2013年4月 ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所代表取締役社長 2015年4月 ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所コーポレートアドバイザー 2015年6月 当行監査役(現職) |
監査役 |
1955年10月6日生
|
1982年4月 弁護士登録(現職) 2011年7月 弁護士法人広島総合法律会計事務所入所 2019年1月 弁護士法人広島総合法律会計事務所所長弁護士(現職) 2020年6月 当行監査役(現職) |
みずほフィナンシャルグループ 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役 |
1946年11月18日
|
1974年12月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2005年4月 同常務執行役員 2007年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役社長三菱化学株式会社取締役社長 2012年6月 東京電力株式会社社外取締役(2015年3月まで) 2015年4月 公益社団法人経済同友会代表幹事(2019年4月まで) 2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役会長 2015年9月 株式会社東芝社外取締役(2020年7月まで) 2018年6月 同取締役会議長(2020年7月まで) 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2021年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役(2022年6月まで)東京電力ホールディングス株式会社取締役会長(現職) |
取締役 |
1946年12月7日
|
1969年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1971年10月 等松青木監査法人※入所 1975年2月 公認会計士登録 1983年5月 等松青木監査法人パートナー 2007年6月 監査法人トーマツ※包括代表社員(CEO) 2010年11月 有限責任監査法人トーマツシニアアドバイザー(2011年5月まで) 2015年9月 株式会社東芝社外取締役(2019年6月まで) 2016年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(2022年7月より社外取締役(監査等委員))(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1951年5月15日
|
1975年4月 出光興産株式会社入社 2007年6月 同執行役員需給部長 2008年6月 同常務執行役員需給部長 2009年6月 同取締役需給部長 2010年6月 同常務取締役兼常務執行役員経営企画部長 2011年4月 同常務取締役 2012年6月 同代表取締役副社長 2013年6月 同代表取締役社長 2018年4月 同代表取締役会長 2020年6月 同特別顧問 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 出光興産株式会社名誉顧問(現職) 2023年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1952年4月1日
|
1976年4月 検事任官 2009年7月 法務事務次官 2011年8月 仙台高等検察庁検事長 2012年7月 東京高等検察庁検事長 2014年7月 検事総長 2016年11月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(2022年12月まで) 2017年5月 イオン株式会社社外取締役(2023年5月まで) 2017年6月 伊藤忠商事株式会社社外監査役(2021年6月まで) 2023年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業顧問(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1954年1月11日
|
1976年4月 富士通株式会社入社 2005年6月 同経営執行役※ 2010年1月 同執行役員副社長 2010年4月 同執行役員社長 2010年6月 同代表取締役社長 2015年6月 同代表取締役会長 2017年6月 同取締役会長JFEホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2019年6月 当社社外取締役(現職)富士通株式会社取締役シニアアドバイザー(現職) |
取締役 |
1954年3月15日
|
1978年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2009年6月 日本電信電話株式会社取締役研究企画部門長 2012年6月 同常務取締役研究企画部門長 2014年6月 同代表取締役副社長研究企画部門長 2018年6月 同取締役会長 2021年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現職) 2022年6月 日本電信電話株式会社相談役(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1959年1月18日
|
1981年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1985年6月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社入社 2001年12月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BоfA証券株式会社)代表取締役社長(2008年11月まで) 2008年11月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官 2013年7月 ANAホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2014年6月 三井物産株式会社社外取締役(2023年6月まで) 2014年7月 当社リスク委員会委員(取締役でない外部専門家として2017年6月まで) 2017年6月 当社社外取締役(現職) 2020年6月 オムロン株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1960年1月26日
|
1982年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年3月 日本長期信用銀行ロンドン支店次長(ストラクチャードファイナンス部門統括) 2000年1月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社(現Pw Cアドバイザリー合同会社)パートナー 2007年6月 横浜市副市長 2011年1月 Pw Cアドバイザリー株式会社(現Pw Cアドバイザリー合同会社)パートナー(インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括) 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社(現ヴェオリア・ジャパン合同会社)代表取締役社長 2020年6月 ヴェオリア・ジャパン株式会社(現ヴェオリア・ジャパン合同会社)代表取締役会長(現職) 2021年6月 出光興産株式会社社外取締役(現職)株式会社ベネッセホールディングス社外取締役(現職)(2024年6月まで) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役会長 |
1962年6月25日
|
2014年4月 BK執行役員ソウル支店長 2016年4月 当社常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長BK常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長 2018年4月 当社執行役専務グローバルコーポレートカンパニー長(2020年4月まで) 2019年4月 BK副頭取執行役員 2020年4月 当社執行役専務大企業・金融・公共法人カンパニー長 2021年4月 当社執行役副社長大企業・金融・公共法人カンパニー長 2022年4月 当社取締役会長(現職) |
取締役 |
1962年12月26日
|
2014年4月 BK執行役員丸の内中央支店丸の内中央第一部長 2015年4月 BK執行役員名古屋営業部長 2017年4月 BK常務執行役員内部監査グループ長 2019年4月 当社監査委員会付理事 2019年6月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1965年8月21日
|
2014年1月 当社リスクガバナンス高度化PT長 2017年4月 SC執行役員リスク統括部長 2018年4月 SC執行役員財務企画部長 2019年4月 SC執行役員財務・主計グループ副グループ長兼グローバルファイナンス副ヘッド 2020年4月 当社常務執行役員企画グループ副グループ長兼財務・主計グループ副グループ長 2021年4月 当社執行役常務グローバルプロダクツユニット長兼大企業・金融・公共法人カンパニー副カンパニー長 2022年2月 当社執行役社長グループCEO兼グローバルプロダクツユニット長 2022年4月 当社執行役社長グループCEO 2022年6月 当社取締役兼執行役社長グループCEO(現職) |
取締役 |
1968年4月25日
|
2019年4月 当社執行役員取締役会室長 2021年4月 当社執行役常務人事グループ長兼取締役会室長BK常務執行役員人事グループ長兼取締役会室長 2021年6月 当社取締役兼執行役常務人事グループ長(2021年7月より取締役兼執行役) 2023年4月 当社取締役兼執行役グループCHRОBK常務執行役員CHRО 2024年4月 当社取締役兼執行役グループCHRO兼グループCDO(現職) |
執行役社長(代表執行役)グループCEO |
1965年8月21日
|
|
執行役副社長(代表執行役)グローバルコーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長兼特命事項担当 |
1964年11月20日
|
2016年4月 BK執行役員米州地域本部副担当役員 2018年4月 当社常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長 2021年4月 BK常務執行役員営業担当役員 2021年5月 BK常務執行役員商社・不動産・フィナンシャルスポンサー 2022年4月 当社執行役大企業・金融・公共法人カンパニー長 2023年4月 当社執行役グローバルコーポレート&インベストメント 2024年4月 当社執行役副社長グローバルコーポレート&インベストメント |
執行役リテール・事業法人カンパニー長 |
1968年9月24日
|
2019年4月 BK福岡支店長 2020年10月 BK福岡支店長兼久留米支店長 2021年3月 当社企画グループ長付審議役 2021年7月 当社執行理事企画グループ長付審議役 2022年4月 当社グループ執行役員リテール・事業法人カンパニー 2023年4月 当社執行役リテール・事業法人カンパニー長(現職) |
執行役コーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長 |
1964年8月21日
|
2017年4月 BK執行役員バンコック支店長 2019年4月 当社常務執行役員東アジア地域本部長(2021年7月まで) 2019年8月 みずほ銀行(中国)有限公司董事長(2023年6月まで) 2021年7月 当社グループ執行役員東アジア地域本部長 2023年4月 当社執行役コーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長(現職) 2024年4月 BK取締役副頭取業務執行統括補佐兼コーポレート&インベストメント |
執行役グローバルマーケッツカンパニー共同カンパニー長 |
1966年11月19日
|
2018年4月 SC執行役員金融市場本部共同本部長 2019年4月 BK執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長 2020年4月 BK常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長(現職) 2021年4月 TB常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長(現職) 2022年4月 当社執行役グローバルマーケッツカンパニー |
執行役グローバルマーケッツカンパニー共同カンパニー長 |
1968年4月28日
|
2019年4月 SC執行役員エクイティ本部長兼共同グローバルプロダクトヘッド 2019年8月 SC執行役員エクイティ本部長兼グローバルプロダクトヘッド 2020年4月 SC執行役員グローバルマーケッツ部門副部門長 2021年4月 SC常務執行役員グローバルマーケッツ部門長 2023年4月 当社執行役グローバルマーケッツカンパニー |
執行役アセットマネジメントカンパニー長兼特命事項担当 |
1966年2月1日
|
2017年7月 Asset Management One ,Singapore Chief Investment Officer 2020年4月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2020年8月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2021年5月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2023年4月 当社執行役アセットマネジメントカンパニー長 |
執行役グローバルトランザクションユニット長 |
1968年8月7日
|
2018年4月 BK欧州業務部長 2020年4月 当社執行役員欧州業務部長BK執行役員欧州業務部長 2020年8月 BK執行役員アジア・オセアニア地域副本部長 2021年4月 当社執行役員グローバルプロダクツユニット副ユニット長 2022年4月 BK常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2023年4月 当社執行役グローバルトランザクションユニット長 2024年4月 TB常務執行役員グローバルトランザクションユニット長 |
執行役リサーチ&コンサルティングユニット長兼グループCSu О |
1966年7月2日
|
2016年4月 BK産業調査部長(2017年4月より執行役員) 2019年4月 当社執行役員リサーチ&コンサルティングユニット 2020年4月 当社執行役常務リサーチ&コンサルティングユニット長(2021年7月より執行役) 2021年4月 RT取締役副社長(2023年4月まで) 2022年9月 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長 2023年4月 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長 2024年4月 TB常務執行役員CSu O(現職) |
執行役グループCSO |
1966年10月23日
|
2019年4月 当社執行役員特命事項担当役員 2020年4月 当社執行役常務企画グループ長兼特命事項担当役員 2021年4月 当社執行役常務企画グループ長(2021年7月より執行役) 2023年4月 当社執行役グループCSO兼戦略室長BK常務執行役員CSO兼戦略室長 2024年4月 当社執行役グループCSO(現職)BK常務執行役員CSO(現職) |
執行役グループCGO |
1969年5月23日
|
2018年4月 BK銀座支店長 2020年4月 SC経営企画部長 2021年7月 SC執行理事経営企画部長 2023年4月 当社執行役グループCGO(現職)BK常務執行役員CGO(現職) |
執行役グループCFO兼国際会計基準対応PT長 |
1970年12月10日
|
2019年4月 当社財務企画部長 2021年7月 当社執行理事財務企画部長 2022年4月 当社執行理事財務・主計グループ副グループ長 2023年4月 当社執行役グループCFO兼国際会計基準対応PT長(現職) |
執行役グループCRO |
1970年12月14日
|
2019年4月 当社リテール・事業法人業務部長兼みずほファクター株式会社 2021年7月 当社執行理事リテール・事業法人業務部長(2022年3月まで) 2021年10月 当社執行理事リテール・事業法人カンパニー 2022年4月 BK執行理事内部監査グループ長 2023年4月 BK執行理事CAE 2024年4月 当社執行役グループCRО(現職)BK常務取締役CRО(現職) |
執行役グループCHRO兼グループCDO |
1968年4月25日
|
|
執行役グループCCu O兼グループCBO |
1971年7月25日
|
2015年11月 マスターカード株式会社日本地区担当副社長 2017年4月 アドビ株式会社常務執行役員マーケティング本部 2018年4月 アドビ株式会社副社長マーケティング本部 2022年5月 当社グループ執行役員人事グループ副グループ長(グループCPO) 2022年12月 当社グループ執行役員コーポレートカルチャー担当 2023年4月 当社執行役グループCPO兼グループCCu O 2024年4月 当社執行役グループCCu O兼グループCBO(現職) |
執行役グループCIO |
1967年11月22日
|
2019年4月 BK執行役員グローバルコーポレート部門審査担当役員 2020年4月 当社執行役員リスク統括部長BK執行役員リスク統括部長 2021年3月 当社執行役員企画グループ特定業務担当(2021年4月より常務執行役員)BK執行役員企画グループ特定業務担当(2021年4月より常務執行役員) 2021年7月 当社グループ執行役員企画グループ副グループ長 2022年4月 当社執行役IT・システムグループ共同グループ長 2023年4月 当社執行役グループ共同CIO兼グループCPr O 2024年4月 当社執行役グループCIO(現職)BK常務執行役員CIO(現職) |
執行役グループ共同CIO |
1970年7月25日
|
2018年4月 当社コーポレート・コミュニケーション部長 2020年4月 当社秘書室長 2021年7月 当社執行理事秘書室長 2022年4月 RT執行理事IT本部長 2023年4月 当社グループ執行役員グループ副CIОRT常務取締役IT本部長 2024年4月 当社執行役グループ共同CIO(現職)BK常務執行役員共同CIO(現職) |
執行役グループCPrO |
1971年3月2日
|
2017年4月 当社コーポレート・コミュニケーション部ブランドマネジメント室長 2019年4月 TB信託総合営業第二部長 2021年7月 TB執行理事信託ソリューション第三部長 2023年4月 当社執行理事グループ副CPr OBK執行理事副CPr O 2024年4月 当社執行役グループCPr O(現職)BK常務執行役員CPr O(現職) |
執行役グループCCO |
1967年8月7日
|
2019年4月 当社執行役員グローバル人事業務部長(2021年7月まで)BK執行役員グローバル人事業務部長(2021年7月まで) 2020年4月 TB執行役員人事部長(2021年7月まで) 2021年7月 当社グループ執行役員企画グループ副グループ長(危機管理担当) 2022年4月 当社執行役コンプライアンス統括グループ長 2023年4月 当社執行役グループCCO(現職)BK常務執行役員CCO(現職) |
執行役グループCAE |
1965年9月14日
|
2016年4月 当社執行役員取締役会室長 2018年4月 当社執行役常務企画グループ長兼取締役会室長 2018年6月 当社取締役兼執行役常務企画グループ長 2020年4月 当社執行役常務内部監査グループ長(2021年7月より執行役)BK取締役(監査等委員)(現職) 2021年4月 RT監査役(現職) 2023年4月 当社執行役グループCAE(現職) |
取締役 |
1946年11月18日
|
1974年12月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2005年4月 同常務執行役員 2007年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役社長三菱化学株式会社取締役社長 2012年6月 東京電力株式会社社外取締役(2015年3月まで) 2015年4月 公益社団法人経済同友会代表幹事(2019年4月まで) 2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役会長 2015年9月 株式会社東芝社外取締役(2020年7月まで) 2018年6月 同取締役会議長(2020年7月まで) 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2021年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス※取締役(2022年6月まで)東京電力ホールディングス株式会社取締役会長(現職) |
取締役 |
1946年12月7日
|
1969年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1971年10月 等松青木監査法人※入所 1975年2月 公認会計士登録 1983年5月 等松青木監査法人※パートナー 2007年6月 監査法人トーマツ※包括代表社員(CEO) 2010年11月 有限責任監査法人トーマツシニアアドバイザー(2011年5月まで) 2015年9月 株式会社東芝社外取締役(2019年6月まで) 2016年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(2022年7月より社外取締役(監査等委員))(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1951年5月15日
|
1975年4月 出光興産株式会社入社 2007年6月 同執行役員需給部長 2008年6月 同常務執行役員需給部長 2009年6月 同取締役需給部長 2010年6月 同常務取締役兼常務執行役員経営企画部長 2011年4月 同常務取締役 2012年6月 同代表取締役副社長 2013年6月 同代表取締役社長 2018年4月 同代表取締役会長 2020年6月 同特別顧問 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 出光興産株式会社名誉顧問(現職) 2023年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1952年4月1日
|
1976年4月 検事任官 2009年7月 法務事務次官 2011年8月 仙台高等検察庁検事長 2012年7月 東京高等検察庁検事長 2014年7月 検事総長 2016年11月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(2022年12月まで) 2017年5月 イオン株式会社社外取締役(2023年5月まで) 2017年6月 伊藤忠商事株式会社社外監査役(2021年6月まで) 2023年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業顧問(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1954年3月15日
|
1978年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2009年6月 日本電信電話株式会社取締役研究企画部門長 2012年6月 同常務取締役研究企画部門長 2014年6月 同代表取締役副社長研究企画部門長 2018年6月 同取締役会長 2021年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現職) 2022年6月 日本電信電話株式会社相談役(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1959年1月18日
|
1981年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1985年6月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社入社 2001年12月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BоfA証券株式会社) 2008年11月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官 2013年7月 ANAホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2014年6月 三井物産株式会社社外取締役(2023年6月まで) 2014年7月 当社リスク委員会委員(取締役でない外部専門家として2017年6月まで) 2017年6月 当社社外取締役(現職) 2020年6月 オムロン株式会社社外取締役(現職) |
取締役 |
1960年1月26日
|
1982年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年3月 日本長期信用銀行ロンドン支店次長(ストラクチャードファイナンス部門統括) 2000年1月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社(現Pw Cアドバイザリー合同会社)パートナー 2007年6月 横浜市副市長 2011年1月 Pw Cアドバイザリー株式会社(現Pw Cアドバイザリー合同会社)パートナー(インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括) 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社(現ヴェオリア・ジャパン合同会社)代表取締役社長 2020年6月 ヴェオリア・ジャパン株式会社(現ヴェオリア・ジャパン合同会社)代表取締役会長(現職) 2021年6月 出光興産株式会社社外取締役(2024年6月まで)株式会社ベネッセホールディングス社外取締役(2024年6月まで) 2023年6月 当社社外取締役(現職) |
取締役 |
1960年9月24日
|
1983年4月 三井物産株式会社入社 2014年4月 同執行役員財務部長 2017年4月 同常務執行役員財務部長 2018年4月 同常務執行役員CFO 2018年6月 同代表取締役常務執行役員CFO 2019年4月 同代表取締役専務執行役員CFO 2020年4月 同代表取締役副社長執行役員CFO 2020年7月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員(2024年2月まで) 2021年4月 金融庁政策評価有識者会議委員(現職) 2022年4月 三井物産株式会社取締役 2022年6月 同顧問(現職) 2022年7月 日本証券業協会自主規制会議副議長公益委員(現職) 2024年6月 当社社外取締役(就任) |
取締役会長 |
1962年6月25日
|
2014年4月 BK執行役員ソウル支店長 2016年4月 当社常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長BK常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長 2018年4月 当社執行役専務グローバルコーポレートカンパニー長(2020年4月まで) 2019年4月 BK副頭取執行役員 2020年4月 当社執行役専務大企業・金融・公共法人カンパニー長 2021年4月 当社執行役副社長大企業・金融・公共法人カンパニー長 2022年4月 当社取締役会長(現職) |
取締役 |
1962年12月26日
|
2014年4月 BK執行役員丸の内中央支店丸の内中央第一部長 2015年4月 BK執行役員名古屋営業部長 2017年4月 BK常務執行役員内部監査グループ長 2019年4月 当社監査委員会付理事 2019年6月 当社取締役(現職) |
取締役 |
1965年8月21日
|
2014年1月 当社リスクガバナンス高度化PT長 2017年4月 SC執行役員リスク統括部長 2018年4月 SC執行役員財務企画部長 2019年4月 SC執行役員財務・主計グループ副グループ長兼グローバルファイナンス副ヘッド 2020年4月 当社常務執行役員企画グループ副グループ長兼財務・主計グループ副グループ長 2021年4月 当社執行役常務グローバルプロダクツユニット長兼大企業・金融・公共法人カンパニー副カンパニー長兼グローバルコーポレートカンパニー副カンパニー長(2021年7月より執行役) 2022年2月 当社執行役社長グループCEO兼グローバルプロダクツユニット長 2022年4月 当社執行役社長グループCEO 2022年6月 当社取締役兼執行役社長グループCEO(現職) |
取締役 |
1964年11月20日
|
2016年4月 BK執行役員米州地域本部副担当役員 2018年4月 当社常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長 2021年4月 BK常務執行役員営業担当役員 2021年5月 BK常務執行役員商社・不動産・フィナンシャルスポンサー 2022年4月 当社執行役大企業・金融・公共法人カンパニー長 2023年4月 当社執行役グローバルコーポレート&インベストメント 2024年4月 当社執行役副社長グローバルコーポレート&インベストメント 2024年6月 当社取締役兼執行役副社長グローバルコーポレート&インベストメント |
取締役 |
1967年11月22日
|
2019年4月 BK執行役員グローバルコーポレート部門審査担当役員 2020年4月 当社執行役員リスク統括部長BK執行役員リスク統括部長 2021年3月 当社執行役員企画グループ特定業務担当(2021年4月より常務執行役員) 2021年7月 当社グループ執行役員企画グループ副グループ長 2022年4月 当社執行役IT・システムグループ共同グループ長 2023年4月 当社執行役グループ共同CIO兼グループCPr O 2024年4月 当社執行役グループCIOBK常務執行役員CIO(現職) 2024年6月 当社取締役兼執行役グループCIO(現職) |
取締役 |
1970年12月10日
|
2019年4月 当社財務企画部長 2021年7月 当社執行理事財務企画部長 2022年4月 当社執行理事財務・主計グループ副グループ長 2023年4月 当社執行役グループCFO兼国際会計基準対応PT長 2024年6月 当社取締役兼執行役グループCFO兼国際会計基準対応PT長(現職) |
執行役社長(代表執行役)グループCEO |
1965年8月21日
|
|
執行役副社長(代表執行役)グローバルコーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長兼特命事項担当 |
1964年11月20日
|
|
執行役リテール・事業法人カンパニー長 |
1968年9月24日
|
2019年4月 BK福岡支店長 2020年10月 BK福岡支店長兼久留米支店長 2021年3月 当社企画グループ長付審議役 2021年7月 当社執行理事企画グループ長付審議役 2022年4月 当社グループ執行役員リテール・事業法人カンパニー 2023年4月 当社執行役リテール・事業法人カンパニー長(現職) |
執行役コーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長 |
1964年8月21日
|
2017年4月 BK執行役員バンコック支店長 2019年4月 当社常務執行役員東アジア地域本部長(2021年7月まで) 2019年8月 みずほ銀行(中国)有限公司董事長(2023年6月まで) 2021年7月 当社グループ執行役員東アジア地域本部長 2023年4月 当社執行役コーポレート&インベストメントバンキングカンパニー長(現職) 2024年4月 BK取締役副頭取業務執行統括補佐兼コーポレート&インベストメント |
執行役グローバルマーケッツカンパニー共同カンパニー長 |
1966年11月19日
|
2018年4月 SC執行役員金融市場本部共同本部長 2019年4月 BK執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長 2020年4月 BK常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長(現職) 2021年4月 TB常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長(現職) 2022年4月 当社執行役グローバルマーケッツカンパニー |
執行役グローバルマーケッツカンパニー共同カンパニー長 |
1968年4月28日
|
2019年4月 SC執行役員エクイティ本部長兼共同グローバルプロダクトヘッド 2019年8月 SC執行役員エクイティ本部長兼グローバルプロダクトヘッド 2020年4月 SC執行役員グローバルマーケッツ部門副部門長 2021年4月 SC常務執行役員グローバルマーケッツ部門長 2023年4月 当社執行役グローバルマーケッツカンパニー |
執行役アセットマネジメントカンパニー長兼特命事項担当 |
1966年2月1日
|
2017年7月 Asset Management One ,Singapore Chief Investment Officer 2020年4月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2020年8月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2021年5月 Agility Asset Advisers (Phillip Capital Group )付、 2023年4月 当社執行役アセットマネジメントカンパニー長 |
執行役グローバルトランザクションユニット長 |
1968年8月7日
|
2018年4月 BK欧州業務部長 2020年4月 当社執行役員欧州業務部長BK執行役員欧州業務部長 2020年8月 BK執行役員アジア・オセアニア地域副本部長 2021年4月 当社執行役員グローバルプロダクツユニット副ユニット長 2022年4月 BK常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2023年4月 当社執行役グローバルトランザクションユニット長 2024年4月 TB常務執行役員グローバルトランザクションユニット長 |
執行役リサーチ&コンサルティングユニット長兼グループCSu О |
1966年7月2日
|
2016年4月 BK産業調査部長(2017年4月より執行役員) 2019年4月 当社執行役員リサーチ&コンサルティングユニット 2020年4月 当社執行役常務リサーチ&コンサルティングユニット長(2021年7月より執行役) 2021年4月 RT取締役副社長(2023年4月まで) 2022年9月 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長 2023年4月 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長 2024年4月 TB常務執行役員CSu O(現職) |
執行役グループCSO |
1966年10月23日
|
2019年4月 当社執行役員特命事項担当役員 2020年4月 当社執行役常務企画グループ長兼特命事項担当役員 2021年4月 当社執行役常務企画グループ長(2021年7月より執行役) 2023年4月 当社執行役グループCSO兼戦略室長BK常務執行役員CSO兼戦略室長 2024年4月 当社執行役グループCSO(現職)BK常務執行役員CSO(現職) |
執行役グループCGO |
1969年5月23日
|
2018年4月 BK銀座支店長 2020年4月 SC経営企画部長 2021年7月 SC執行理事経営企画部長 2023年4月 当社執行役グループCGO(現職)BK常務執行役員CGO(現職) |
執行役グループCFO兼国際会計基準対応PT長 |
1970年12月10日
|
|
執行役グループCRO |
1970年12月14日
|
2019年4月 当社リテール・事業法人業務部長兼みずほファクター株式会社 2021年7月 当社執行理事リテール・事業法人業務部長 2021年10月 当社執行理事リテール・事業法人カンパニー 2022年4月 BK執行理事内部監査グループ長 2023年4月 BK執行理事CAE 2024年4月 当社執行役グループCRO(現職)BK常務取締役CRO(現職) |
執行役グループCHRO兼グループCDO |
1968年4月25日
|
2019年4月 当社執行役員取締役会室長 2021年4月 当社執行役常務人事グループ長兼取締役会室長 2021年6月 当社取締役兼執行役常務人事グループ長(2021年7月より取締役兼執行役) 2023年4月 当社取締役兼執行役グループCHROBK常務執行役員CHRO 2024年4月 当社取締役兼執行役グループCHRO兼グループCDO 2024年6月 当社執行役グループCHRO兼グループCDO(現職) |
執行役グループCCu O兼グループCBO |
1971年7月25日
|
2015年11月 マスターカード株式会社日本地区担当副社長 2017年4月 アドビ株式会社常務執行役員マーケティング本部 2018年4月 アドビ株式会社副社長マーケティング本部 2022年5月 当社グループ執行役員人事グループ副グループ(グループCPO) 2022年12月 当社グループ執行役員コーポレートカルチャー担当 2023年4月 当社執行役グループCPO兼グループCCu O 2024年4月 当社執行役グループCCu O兼グループCBO(現職) |
執行役グループCIO |
1967年11月22日
|
|
執行役グループ共同CIO |
1970年7月25日
|
2018年4月 当社コーポレート・コミュニケーション部長 2020年4月 当社秘書室長 2021年7月 当社執行理事秘書室長 2022年4月 RT執行理事IT本部長 2023年4月 当社グループ執行役員グループ副CIORT常務取締役IT本部長 2024年4月 当社執行役グループ共同CIO(現職)BK常務執行役員共同CIO(現職) |
執行役グループCPrO |
1971年3月2日
|
2017年4月 当社コーポレート・コミュニケーション部ブランドマネジメント室長 2019年4月 TB信託総合営業第二部長 2021年7月 TB執行理事信託ソリューション第三部長 2023年4月 当社執行理事グループ副CPr OBK執行理事副CPr O 2024年4月 当社執行役グループCPr O(現職)BK常務執行役員CPr O(現職) |
執行役グループCCO |
1967年8月7日
|
2019年4月 当社執行役員グローバル人事業務部長(2021年7月まで) 2020年4月 TB執行役員人事部長(2021年7月まで) 2021年7月 当社グループ執行役員企画グループ副グループ長(危機管理担当) 2022年4月 当社執行役コンプライアンス統括グループ長 2023年4月 当社執行役グループCCO(現職)BK常務執行役員CCO(現職) |
執行役グループCAE |
1965年9月14日
|
2016年4月 当社執行役員取締役会室長 2018年4月 当社執行役常務企画グループ長兼取締役会室長 2018年6月 当社取締役兼執行役常務企画グループ長 2020年4月 当社執行役常務内部監査グループ長(2021年7月より執行役) 2021年4月 RT監査役(現職) 2023年4月 当社執行役グループCAE(現職) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング