他社比較
SCREENホールディングス 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役会長 |
1954年4月3日
|
1981年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員当社メディアテクノロジーカンパニー社長 2007年4月 当社常務執行役員当社半導体機器カンパニー社長 2011年4月 当社IR、安全保障貿易、GPS、グループG10担当 2011年6月 当社取締役 2014年4月 当社代表取締役取締役社長 2016年4月 当社最高経営責任者(CEO) 2019年6月 当社代表取締役取締役会長 2021年6月 京セラ株式会社社外取締役〈現在〉 2023年6月 当社取締役会長〈現在〉 |
代表取締役取締役社長最高経営責任者(CEO) |
1959年5月5日
|
1983年4月 当社入社 2006年4月 当社半導体機器カンパニー副社長 2007年4月 当社執行役員 2009年10月 当社技術開発センター副センター長 2014年8月 株式会社SCREENファインテックソリューションズ代表取締役社長 2019年4月 同社取締役会長 2019年6月 当社代表取締役取締役社長〈現在〉当社最高経営責任者(CEO)〈現在〉 |
代表取締役専務取締役最高財務責任者(CFO) |
1958年9月25日
|
1982年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員 2013年6月 当社入社上席執行役員 2014年4月 当社管理本部長 2014年6月 当社常務取締役 2021年4月 当社専務取締役当社広報・IR担当 2023年6月 当社代表取締役専務取締役〈現在〉 |
取締役 |
1962年8月7日
|
1986年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 2019年4月 当社上席執行役員当社経営戦略担当 2021年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役〈現在〉 |
取締役 |
1948年1月5日
|
1971年3月 株式会社東洋電具製作所(現ローム株式会社)入社 1997年6月 ローム株式会社取締役ULSI研究開発本部副本部長 2009年6月 同社常務取締役LSI統括本部長兼研究開発担当 2009年10月 同社常務取締役研究開発本部長 2013年5月 同社常務取締役品質担当、研究開発本部長 2013年7月 同社常務取締役新規事業創出担当、品質担当 2017年8月 サムコ株式会社顧問 2018年10月 同社補欠監査役 2019年6月 当社取締役〈現在〉 2020年10月 サムコ株式会社社外取締役〈現在〉 |
取締役 |
1980年7月18日
|
2009年3月 大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了 2009年4月 岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授 2015年1月 University College London 海外特別研究員 2018年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科准教授〈現在〉 2021年6月 当社取締役〈現在〉 |
取締役 |
1956年10月17日
|
1988年1月 東洋紡績株式会社(現東洋紡株式会社)入社 2010年4月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役兼執行役員 2014年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2016年6月 日本紡績協会会長 2017年7月 日本化学繊維協会会長 2021年4月 東洋紡株式会社取締役会長〈現在〉 2023年6月 当社取締役〈現在〉 |
取締役 |
1962年10月12日
|
1988年4月 通商産業省入省 1999年7月 外務省欧州連合日本政府代表部一等書記官(ベルギー) 2008年5月 秋田県副知事 2015年7月 経済産業省大臣官房参事官 2016年7月 経済産業省大臣官房審議官 2018年7月 内閣府大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当) 2019年7月 内閣官房内閣審議官 2021年10月 日本アルコール販売株式会社秘書室部長 2024年4月 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所教授〈現在〉東北大学共創戦略センター特任教授〈現在〉 2024年6月 当社取締役〈現在〉 |
常任監査役(常勤) |
1957年6月17日
|
1981年4月 当社入社 2005年4月 当社理財カンパニー理財部長 2012年4月 当社ビジネスサービスセンター理財グループ長 2014年4月 当社管理本部理財グループ長 2014年10月 当社経理・財務室長 2016年4月 当社執行役員 2019年6月 当社常任監査役(常勤)〈現在〉 |
監査役(常勤) |
1960年7月16日
|
1984年4月 当社入社 2006年4月 当社メディアテクノロジーカンパニー事業統轄部事業推進部長 2013年2月 当社メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー事業統轄部長 2015年4月 当社秘書室長 2020年4月 当社執行役員当社秘書室・サステナブル経営担当 2022年4月 当社上席執行役員当社サステナブル経営担当 2024年6月 当社監査役(常勤)〈現在〉 |
監査役 |
1947年7月28日
|
1982年4月 大阪弁護士会登録三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所 1986年4月 京都弁護士会登録変更益川・吉川合同法律事務所開設 1995年4月 京都弁護士会副会長 2002年10月 京都みらい法律事務所開設同所所長弁護士〈現在〉 2010年3月 公成建設株式会社社外監査役〈現在〉 2012年4月 京都弁護士会会長 2020年6月 当社監査役〈現在〉 |
監査役 |
1960年7月10日
|
1983年4月 東レ株式会社入社 1985年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1989年3月 公認会計士登録 2001年7月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2020年6月 横山誠二公認会計士事務所所長〈現在〉 2024年6月 オーウエル株式会社社外取締役(監査等委員)〈現在〉 |
ニデック 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役グローバルグループ代表(取締役会議長) |
1944年8月28日
|
1973年7月 当社設立、代表取締役社長最高経営責任者 2014年10月 代表取締役会長兼社長 2018年3月 学校法人京都学園(現学校法人永守学園)理事長(現任) 2018年6月 代表取締役会長 2022年4月 最高経営責任者 2024年4月 代表取締役グローバルグループ代表 2024年6月 代表取締役グローバルグループ代表(取締役会議長)(現任) |
代表取締役社長執行役員最高経営責任者 |
1960年2月7日
|
1983年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2018年4月 ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2021年4月 ソニー㈱常務 2022年1月 当社入社常務執行役員 2022年7月 専務執行役員 2023年4月 副社長執行役員 2023年9月 ニデックパワートレインシステムズ㈱取締役会長(現任) 2023年10月 ニデックモビリティ㈱取締役会長(現任) 2024年4月 社長執行役員 2024年6月 代表取締役社長執行役員(現任) |
取締役会長 |
1949年3月28日
|
1973年7月 当社設立に参加 1982年3月 営業部長 1984年11月 取締役 1991年11月 常務取締役 1996年4月 専務取締役 2000年4月 取締役副社長 2005年4月 最高執行責任者 2006年6月 代表取締役副社長 2008年6月 代表取締役副社長執行役員 2015年6月 代表取締役副会長執行役員最高営業責任者 2020年6月 副会長執行役員 2022年5月 最高業績管理責任者 2022年6月 代表取締役副会長執行役員 2022年9月 代表取締役社長執行役員 2024年4月 取締役会長(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1955年1月18日
|
1977年4月 大蔵省(現財務省)入省 1983年7月 名古屋国税局伊勢税務署長 1984年7月 国際通貨基金理事補 1996年6月 欧州復興開発銀行中央アジア局長 2002年7月 財務省福岡財務支局長 2004年7月 大臣官房参事官(関税局担当) 2005年7月 欧州復興開発銀行理事 2008年7月 財務省関東財務局長 2009年8月 独立行政法人中小企業基盤整備機構理事 2012年6月 当社入社常勤監査役 2013年2月 京都弁護士会登録 2013年6月 執行役員 2017年6月 常勤監査役 2019年6月 日本電産テクノモータ㈱(現ニデックテクノモータ㈱)監査役(現任) 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任) 2021年8月 日本電産マシンツール㈱(現ニデックマシンツール㈱)監査役(現任) 2023年4月 ニデックオーケーケー㈱監査役(現任) 2024年3月 ㈱TAKISAWA監査役(現任) |
取締役(常勤監査等委員) |
1959年7月3日
|
1983年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2000年7月 貿易局為替金融課長 2002年7月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)国際協力部長 2003年7月 特許庁秘書課長 2005年10月 貿易経済協力局貿易振興課長 2006年8月 農林水産省大臣官房参事官 2008年7月 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 2010年8月 当社出向 2012年8月 経済産業省復職経済産業研修所長 2012年12月 経済産業省退官 2013年3月 当社入社総務部長 2018年6月 常勤監査役 2019年6月 日本電産サンキョー㈱(現ニデックインスツルメンツ㈱)監査役(現任) 2019年11月 日本電産モビリティ㈱(現ニデックモビリティ㈱)監査役(現任) 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
社外取締役 |
1956年11月4日
|
1980年4月 大蔵省(現財務省)入省 1985年7月 福岡国税局唐津税務署長 1997年7月 外務省在英国日本国大使館参事官 2000年7月 総務庁(現総務省)行政管理局管理官 2002年7月 財務省主計局主計官(文部科学係担当) 2003年7月 財務省主税局調査課長 2004年7月 財務省主税局税制第二課長 2005年7月 財務省主税局税制第一課長 2006年7月 財務省大臣官房秘書課長 2009年7月 財務省大臣官房審議官(主税局担当) 2010年1月 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 2011年8月 財務省大臣官房総括審議官 2013年6月 財務省大臣官房長 2014年7月 財務省主税局長 2016年6月 財務事務次官 2017年7月 財務省退官 2017年11月 サントリーホールディングス㈱顧問(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1959年3月23日
|
1981年4月 文部省(現文部科学省)入省 1995年7月 掛川市教育委員会教育長 1998年4月 仙台市教育委員会教育長 2001年4月 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 2003年4月 文部科学省高等教育局医学教育課長 2004年7月 内閣府政策統括官(科学技術政策担当)付参事官 2005年7月 文化庁文化財部伝統文化課長 2007年4月 文化庁長官官房政策課長 2009年7月 文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官 2010年7月 文化庁文化部長 2012年1月 独立行政法人国立美術館理事兼事務局長 2015年8月 文部科学省研究振興局長 2016年12月 文部科学省退官 2017年6月 埼玉県教育委員会教育長 2022年5月 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館館長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役 |
1972年8月28日
|
2002年4月 京都大学大学院法学研究科研究助手 2003年4月 大阪府立大学大学院経済学研究科専任講師 2007年3月 京都大学大学院博士課程修了、博士(法学)取得 2007年10月 大阪府立大学大学院経済学研究科准教授 2018年4月 大阪府立大学大学院経済学研究科教授 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2022年4月 大阪公立大学大学院法学研究科教授(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) |
社外取締役(監査等委員) |
1967年2月12日
|
1990年4月 東北大学法学部助手 1995年4月 岡山大学法学部助教授 2003年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 2006年4月 京都大学大学院法学研究科教授(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
社外取締役(監査等委員) |
1967年9月28日
|
1998年4月 大阪弁護士会登録 2005年11月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年4月 中本総合法律事務所パートナー(現任) 2015年10月 サンエス㈱社外取締役 2020年6月 ニッタ㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
社外取締役(監査等委員) |
1954年3月10日
|
1978年4月 外務省入省 1995年4月 外務省アジア局南東アジア第二課長 1996年7月 外務省アジア局地域政策課長 1997年7月 外務省在ペルー日本国大使館参事官兼在リマ日本国総領事館総領事 1998年9月 外務省在アメリカ合衆国日本国大使館参事官 1999年6月 国際連合日本政府代表部参事官 2002年1月 国際連合日本政府代表部公使 2002年9月 外務省大臣官房人事課長 2004年9月 外務省大臣官房参事官兼総合外交政策局兼アジア大洋州局 2006年12月 外務省在中華人民共和国日本国大使館首席公使 2010年8月 外務省アジア大洋州局南部アジア部長 2012年9月 外務省国際協力局長 2014年1月 特命全権大使ブラジル国駐箚 2016年10月 特命全権大使ベトナム国駐箚 2020年4月 外務省退官 2020年11月 外務省参与(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
島津製作所 役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
代表取締役会長取締役会議長 |
1957年5月14日
|
1982年4月 当社入社 2007年6月 執行役員 2007年6月 分析計測事業部副事業部長 2011年6月 取締役 2011年6月 分析計測事業部長 2013年6月 常務執行役員 2014年6月 専務執行役員 2015年6月 代表取締役社長 2015年6月 CEO 2022年4月 代表取締役会長(現在に至る) 2022年4月 取締役会議長(現在に至る) 2023年7月 明治安田生命保険相互会社社外取締役(現在に至る) |
代表取締役社長CEO |
1959年2月20日
|
1983年4月 当社入社 2014年6月 執行役員 2017年6月 常務執行役員 2017年6月 製造・情報システム・CS担当 2017年6月 技術研究副担当 2020年4月 経営戦略・コーポレート・コミュニケーション担当 2020年6月 取締役 2021年4月 専務執行役員 2021年4月 CFO 2022年4月 代表取締役社長(現在に至る) 2022年4月 CEO(現在に至る) |
取締役専務執行役員CFO、経営戦略・コーポレート・コミュニケーション担当 |
1963年3月3日
|
1985年4月 当社入社 2009年4月 半導体機器事業部(現産業機械事業部)TMPビジネスユニット長兼営業部副部長 2011年4月 半導体機器事業部営業部長兼TMPビジネスユニット長 2013年6月 半導体機器事業部副事業部長兼営業部長兼TMPビジネスユニット長 2016年6月 執行役員 2016年6月 産業機械事業部長 2019年4月 常務執行役員 2020年4月 産業機械事業部長兼フルイディクス事業部長 2022年4月 専務執行役員(現在に至る) 2022年4月 CFO、経営戦略・コーポレート・コミュニケーション担当(現在に至る) 2022年6月 取締役(現在に至る) |
取締役上席専務執行役員リスクマネジメント担当環境経営(GX)担当 |
1959年8月13日
|
1982年4月 当社入社 2004年10月 分析計測事業部LCビジネスユニット統括マネージャー 2009年4月 分析計測事業部ライフサイエンス事業統括部LCビジネスユニット長 2011年12月 Shimadzu Scientific Instruments ,Inc .(アメリカ)社長 2013年6月 執行役員 2015年6月 分析計測事業部長 2015年6月 常務執行役員 2019年4月 専務執行役員 2021年4月 島津(香港)有限公司社長 2023年4月 上席専務執行役員(現在に至る) 2023年4月 リスクマネジメント担当、環境経営(GX)担当(現在に至る) 2023年6月 取締役(現在に至る) |
取締役(非常勤) |
1953年4月30日
|
1976年4月 協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社 2006年6月 同社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員 2009年6月 同社取締役 2010年3月 同社専務執行役員 2012年3月 同社代表取締役社長 2018年3月 同社代表取締役会長 2019年3月 同社取締役会長(2020年3月退任) 2020年6月 当社取締役(現在に至る) 2021年3月 株式会社ペルセウスプロテオミクス社外取締役(現在に至る) 2024年3月 ノイルイミューン・バイオテック株式会社社外取締役(現在に至る) |
取締役(非常勤) |
1954年11月3日
|
1978年4月 大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社 2010年4月 同社執行役員経営戦略部門 2011年6月 同社取締役執行役員経営戦略部門 2012年4月 同社代表取締役社長執行役員 2018年1月 同社取締役会長 2020年6月 株式会社日本製鋼所社外取締役(現在に至る) 2020年6月 株式会社IHI社外取締役(現在に至る) 2021年1月 DIC株式会社取締役 2021年3月 同社相談役(2023年3月退任) 2021年6月 当社取締役(現在に至る) |
取締役(非常勤) |
1964年8月3日
|
1992年7月 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1996年10月 リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント 1999年6月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント 2004年5月 エイチ・ディー・エイチアドバイザーズジャパンリミテッド代表取締役 2006年12月 エイチ・ディー・エイチキャピタル・マネジメントPTELTDプリンシパル 2009年3月 マイル・ハイ・キャピタル株式会社共同創業者マネージング・ディレクター(現在に至る) 2017年8月 エコプレクサス・ジャパン株式会社取締役 2019年2月 ヴエスパーグループジャパン株式会社最高執行責任者 2019年3月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現在に至る)メットライフ生命保険株式会社社外取締役(監査委員) 2020年5月 同社社外取締役(監査委員、指名委員、報酬委員)(現在に至る)当社取締役(現在に至る) 2022年6月 |
取締役(非常勤) |
1969年1月26日
|
1991年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現PGジャパン合同会社)入社 1995年10月 Procter Gamble European Services Gmb Hヨーロッパ購買シニアマネージャー 1997年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク購買グループマネージャー 2000年4月 The Procter &Gamblecompany グローバル購買グループマネージャー 2003年5月 同社グローバルコーポレート購買アソシエートディレクター 2005年5月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクアジア購買アソシエートディレクター 2008年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(現PGジャパン合同会社)生産統括本部サプライチェーンアソシエートディレクター 2010年9月 同社エクスターナルリレーションズ本部コミュニケーションズ・サステナビリティアソシエートディレクター(2013年11月退任) 2013年12月 日本イーライリリー株式会社広報・CSRディレクター 2016年1月 同社執行役員コーポレートアフェアーズシニアディレクター(2021年12月退任) 2022年3月 Syn Finy Advisors パートナー(現在に至る) 2024年6月 当社取締役(現在に至る) |
常任監査役(常勤) |
1954年8月1日
|
1981年4月 当社入社 2005年4月 人事部長 2007年6月 執行役員 2009年6月 取締役 2009年6月 人事・地球環境管理(現環境経営)担当 2011年6月 広報(現コーポレート・コミュニケーション)担当 2012年6月 法務部担当部長 2013年6月 常任監査役(現在に至る) |
監査役(常勤) |
1962年3月2日
|
1991年1月 当社入社 2011年4月 島津国際貿易(上海)有限公司(現島津企業管理(中国)有限公司)企画部長 2012年6月 経営戦略室長 2016年4月 株式会社島津ジーエルシー代表取締役社長 2019年4月 監査役室シニアマネージャー 2019年6月 監査役(現在に至る) |
監査役(非常勤) |
1973年11月21日
|
2000年10月 弁護士登録 2002年12月 日比谷パーク法律事務所入所(現在に至る) 2011年1月 株式会社エニグモ社外監査役 2018年3月 株式会社ブロードリーフ社外監査役(現在に至る)当社監査役(現在に至る) 2020年6月 株式会社エニグモ社外取締役(監査等委員)(現在に至る) 2022年4月 |
監査役(非常勤) |
1961年2月18日
|
1985年9月 港監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年4月 公認会計士登録 1998年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 2010年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー(現パートナー) 2015年9月 EY新日本有限責任監査法人評議会評議員 2019年9月 同法人評議会副議長監査委員会委員 2022年7月 林公認会計士事務所代表(現在に至る) 2022年7月 株式会社林企業経営研究所代表取締役副社長(現在に至る)ハリマ化成グループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現在に至る) 2022年7月 2023年6月 当社監査役(現在に至る) |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング